Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Egaña | Jefe(a) de servicio | 2024-05-27 | Indefinido | DECRETO SUPREMO N° 87, DE 2024, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Martínez | Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Licancabur | 2023-04-10 | Indefinido | Decreto N° 52, de 2023, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Paillán | Jefe Departamento de Asesoría Jurídica | 2022-09-20 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 122568/8/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Jara | Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa | 2023-09-25 | 2029-09-25 | Decreto Supremo N° 97, 2023, en tramite. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Loyola | Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Financiera | 2022-08-04 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/947/2022
Resolución Exenta RA N° 122568/1182/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Manríquez | Jefa de Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2022-05-02 | 2024-12-31 | Resolución RA N° 122568/788/2023
Resolución RA N° 122568/1191/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Durán | Director Ejecutivo SLEP VALDIVIA | 2023-12-04 | 2024-06-30 | Decreto Supremo N° 141, de 2023, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oriele Rossel | Directora Ejecutiva SLEP Los Libertadores | 2023-12-04 | 2024-06-24 | Decreto Supremo N° 121, de 2023, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Echeverría | Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa | 2023-09-25 | 2024-05-07 | Decreto Supremo N° 95, de 2023, del Ministerio de Educación. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Mejías | Jefe Acompañamiento y Mejora Continua SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-02-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karina Sabattini | Directora Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Punilla Cordillera | 2022-05-27 | 2024-02-08 | Decreto Supremo n°110 del Ministerio de Educación ( nombramiento se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la Republica) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Vidal | Jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Miranda | Jefe de Sección de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Dirección de Educación Pública | 2023-01-18 | 2023-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/73/2023
Resolución Exenta RA N° 122568/1191/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio González | Jefe(a) de servicio SLEP Maule Costa | 2022-12-05 | 2023-09-07 | Decreto N° 202, del 2022, del Ministerio de Educación, que designa Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Maule Costa, de las comunas de Cauquenes, Chanco, Constitución, Empedrado y Pelluhue, de conformidad al artículo 21 de la Ley N° 21.040.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Ibarra | Jefe Departamento . Jurídico y Transparencia | 2021-02-17 | 2022-08-02 | Resolución Exenta RA N°
122568/148/2021
RM REGION METROPOLITANA,
10/03/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Grebe | Directora de la Dirección de Educación Pública | 2019-07-01 | 2022-06-30 | Decreto Supremo N°206 del 26 de julio 2019 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Romero | Jefe División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública | 2021-01-01 | 2022-04-28 | RESOLUCIÓN TRA N° 122568/3/2021
RM REGION METROPOLITANA, 25/01/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Reynaldo Zumarán | Jefe de Gabinete Servicio Local de Educación Pública Iquique | 2022-07-19 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Ochoa | Jefe(a) de Gabinete de Dirección | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/57/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Toro | Jefe(a) de Gabinete de Subdirección | 2022-07-01 | 2023-08-01 | REX 122568/915/2022 de la Dirección de Educación Pública (Designa)
REX 122568/1289/2022 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Abarca | Jefe de Gabinete | 2019-01-02 | 2022-07-01 | Resolución Exenta N°298 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Aedo | Integrante de Comisión Evaluadora (S) | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Constanza Arcos | Integrante de Comisión Evaluadora (S) | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Correa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camilo Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora (S) | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Catherine Gallardo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIPON EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Giezi Silva | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Correa | Integrante de Comisión Evaluadora ID100258-7-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Emerson Jiménez | Integrante de Comisión Evaluadora 1002584-7-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Miranda | Integrante de Comisión Evaluadora (S) ID1002584-7-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Araneda Aedo | Integrante de Comisión Evaluadora (S) ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Bustamante | Integrante de Comisión Evaluadora ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cantero Riveros | Integrante de Comisión Evaluadora ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Martinez | Integrante de Comisión Evaluadora (S) ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Moraga | Integrante de Comisión Evaluadora ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Romina Sanchez | Integrante de Comisión Evaluadora ID10025847-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Correa | Jefa Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional | 2022-07-25 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA TRA N° 122568/4/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Figueroa | Jefe División de implementación de los servicios locales de educación pública | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta TRA N° 122568/3/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Leiva | Jefe División de Finanzas y Presupuestos | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta TRA N° 122568/1/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Luz | Jefe del Departamento de Vinculación y Comunicaciones SLEP Iquique | 2022-07-26 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Ríos | Profesional de Gabinete Servicio Local de Educación Pública Iquique | 2022-08-22 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Sáez | Subdirectora de Gestión Interna | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución TRA N°122568/82/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Araya Cortés | DIRECTOR EJECUTIVO SLEP DEL PINO | 2024-03-04 | 2030-03-30 | DECRETO SUPREMO N° 38, DE 2024, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Najle Majluf | Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Iquique | 2022-05-27 | 2028-05-05 | Decreto Supremo N°109 del Ministerio de Educación( nombramiento se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la Republica) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Bustos | Subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública de Iquique | 2023-04-17 | 2028-04-17 | REX RA 216608/16/2023 Nombramiento
REX N°78/2023 del SLEP Iquique Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Igor Devcic | Subdirector de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública de Iquique. | 2022-10-17 | 2026-10-17 | REX RA 216608/7/2022 Nombramiento
REX N°78/2023 del SLEP Iquique Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Oliva | Jefe Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas SLEP Licancabur | 2023-07-24 | 2026-07-24 | Resolución Excenta RA 216609/9/2023
II Región de Antofagasta 11/8/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Aramayo | Jefe Subdirección de Planificación y Control de Gestión SLEP Licancabur | 2023-07-17 | 2026-07-17 | Resolución Exenta RA 216609/12/2023
II REGIÓN ANTOFAGASTA, 11/08/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Velarde | Jefe Subdirección de Administración y Finanzas SLEP Licancabur | 2023-07-10 | 2026-07-10 | Resolución Exenta RA 216609/10/2023
II REGIÓN ANTOFAGASTA, 11/08/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Amaro | Jefa del Subdepartamento de Compras y Contratos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/45/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |