Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Egaña | Jefe(a) de servicio | 2024-05-27 | Indefinido | DECRETO SUPREMO N° 87, DE 2024, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Martínez | Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Licancabur | 2023-04-10 | Indefinido | Decreto N° 52, de 2023, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Paillán | Jefe Departamento de Asesoría Jurídica | 2022-09-20 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 122568/8/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Jara | Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Andalién Costa | 2023-09-25 | 2029-09-25 | Decreto Supremo N° 97, 2023, en tramite. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Loyola | Jefe del Departamento de Apoyo a la Gestión Financiera | 2022-08-04 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/947/2022
Resolución Exenta RA N° 122568/1182/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Manríquez | Jefa de Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2022-05-02 | 2024-12-31 | Resolución RA N° 122568/788/2023
Resolución RA N° 122568/1191/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Reynaldo Zumarán | Jefe de Gabinete Servicio Local de Educación Pública Iquique | 2022-07-19 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Correa | Jefa Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional | 2022-07-25 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA TRA N° 122568/4/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Figueroa | Jefe División de implementación de los servicios locales de educación pública | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta TRA N° 122568/3/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Leiva | Jefe División de Finanzas y Presupuestos | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta TRA N° 122568/1/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Luz | Jefe del Departamento de Vinculación y Comunicaciones SLEP Iquique | 2022-07-26 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Ríos | Profesional de Gabinete Servicio Local de Educación Pública Iquique | 2022-08-22 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Sáez | Subdirectora de Gestión Interna | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución TRA N°122568/82/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Araya Cortés | DIRECTOR EJECUTIVO SLEP DEL PINO | 2024-03-04 | 2030-03-30 | DECRETO SUPREMO N° 38, DE 2024, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Najle Majluf | Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Iquique | 2022-05-27 | 2028-05-05 | Decreto Supremo N°109 del Ministerio de Educación( nombramiento se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la Republica) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Bustos | Subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación Pública de Iquique | 2023-04-17 | 2028-04-17 | REX RA 216608/16/2023 Nombramiento
REX N°78/2023 del SLEP Iquique Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Igor Devcic | Subdirector de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública de Iquique. | 2022-10-17 | 2026-10-17 | REX RA 216608/7/2022 Nombramiento
REX N°78/2023 del SLEP Iquique Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Oliva | Jefe Subdirección de Gestión y Desarrollo de Personas SLEP Licancabur | 2023-07-24 | 2026-07-24 | Resolución Excenta RA 216609/9/2023
II Región de Antofagasta 11/8/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Aramayo | Jefe Subdirección de Planificación y Control de Gestión SLEP Licancabur | 2023-07-17 | 2026-07-17 | Resolución Exenta RA 216609/12/2023
II REGIÓN ANTOFAGASTA, 11/08/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Velarde | Jefe Subdirección de Administración y Finanzas SLEP Licancabur | 2023-07-10 | 2026-07-10 | Resolución Exenta RA 216609/10/2023
II REGIÓN ANTOFAGASTA, 11/08/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Amaro | Jefa del Subdepartamento de Compras y Contratos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/45/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Amaro | Jefe Departamento de Administración e Innovación interna (S) | 2024-04-16 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/45/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gustavo Ismael Aracena Garrido | JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/338/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Dagoberto Arancibia | Jefe Subdepartamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional (S) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1368/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Anne Carrere Sandoval | ENCARGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/1/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriela Carvajal | Coordinadora del Departamento de Gestión de Personas para los SLEP | 2024-05-13 | 2024-12-31 | SIAPER BORRADOR N° 5379553 EN TRAMITE. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rolando Cornejo Adasme | ENCARGADO UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SLEP DEL PINO | 2024-06-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/10/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Correa | Jefe Departamento Gestión y Desarrollo de Personas (S) | 2022-07-01 | 2024-12-31 | REX 122568/508/2020 de la Dirección de Educación Pública Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Fuenzalida | Subdirectora de Desarrollo Estrategico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/47/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Fuenzalida | Jefa (S) de Subdepartamento de Género, inclusión y participación | 2024-08-12 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/47/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Fuenzalida | Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de procesos e innovación interna | 2024-08-12 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/47/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gómez | Asistente del Director de Educación Pública | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/42/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gómez | Jefe de Gabinete | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Rex RA N° 122568/574/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Gumucio | Coordinador del Subdepartamento de Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En tramite Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Miranda | Jefe Subdepartamento de Tecnologías de la Información y transformación digital | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta TRA N° 122568/73/2023 - Designación
Resolución Exenta TRA N° 122568/1191/2023 - Prorroga
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Montaldo | Jefe Departamento Jurídico y Transparencia (S) | 2021-01-01 | 2024-12-31 | REX 122568/129/2018 de la Dirección de Educación Pública Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Moraga | Jefa de Planificación y Control de Gestión | 2024-06-01 | 2024-12-31 | SIAPER BORRADOR N° 5379553 EN TRAMITE. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexis Moreira | JEFE DE DIVISIÓN DESARROLLO EDUCATIVO | 2022-05-04 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1175/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexis Moreira | Jefe del Subdepartamento de de acompañamiento y mejora escolar | 2023-12-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1175/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Pérez Rivero | TESORERA SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/3/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Pizarro | ENCARGADO DE DOTACIÓN SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/4/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rubén Quezada | ENCARGADO DE COMUNICACIONES SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/5/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enzo Rivera Miranda | ENCARGADO DE CONTABILIDAD SLEP DEL PINO | 2024-05-15 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/9/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Simón Salvo Lara | ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA 217127/6/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Solís | Jefe Sub Departamento de Auditoría Interna | 2022-01-12 | 2024-12-31 | REX 122568/48/2022 de la Dirección de Educación Pública (Designación)
REX 122568/1279/2022 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga)
REX 122568/1191/2023 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maximiliano Tham | Jefe Subdepartamento de Monitoreo, Estudios y Datos | 2022-10-24 | 2024-12-31 | Resolución Exenta TRA N° 122568/1314/2022- Designación
Resolución Exenta TRA N° 122568/1191/2023 - Prórroga Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Consuelo Valenzuela | Encargada Subdepartamento de Servicios internos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/83/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camila Valenzuela Bone | Jefa del Subdepartamento de Gestión Territorial de la División de Implementación de los SLEP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 122568/737/2023, de la Dirección de Educación Pública.
RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 122568/1191/2023, de la Dirección de Educación Pública. ( Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Vargas | JEFE DE GABINETE SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/7/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Zamorano | Encargada Programa Monitoreo Datos de División | 2022-05-09 | 2024-12-31 | REX 122568/1279/2022 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |