Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Juan Durán | Director Ejecutivo SLEP VALDIVIA | 2023-12-04 | 2024-06-30 | Decreto Supremo N° 141, de 2023, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oriele Rossel | Directora Ejecutiva SLEP Los Libertadores | 2023-12-04 | 2024-06-24 | Decreto Supremo N° 121, de 2023, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Echeverría | Director Ejecutivo Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa | 2023-09-25 | 2024-05-07 | Decreto Supremo N° 95, de 2023, del Ministerio de Educación. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Mejías | Jefe Acompañamiento y Mejora Continua SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-02-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karina Sabattini | Directora Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Punilla Cordillera | 2022-05-27 | 2024-02-08 | Decreto Supremo n°110 del Ministerio de Educación ( nombramiento se encuentra en proceso de toma de razón por parte de la Contraloría General de la Republica) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Vidal | Jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Miranda | Jefe de Sección de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Dirección de Educación Pública | 2023-01-18 | 2023-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/73/2023
Resolución Exenta RA N° 122568/1191/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio González | Jefe(a) de servicio SLEP Maule Costa | 2022-12-05 | 2023-09-07 | Decreto N° 202, del 2022, del Ministerio de Educación, que designa Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Maule Costa, de las comunas de Cauquenes, Chanco, Constitución, Empedrado y Pelluhue, de conformidad al artículo 21 de la Ley N° 21.040.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Ibarra | Jefe Departamento . Jurídico y Transparencia | 2021-02-17 | 2022-08-02 | Resolución Exenta RA N°
122568/148/2021
RM REGION METROPOLITANA,
10/03/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Grebe | Directora de la Dirección de Educación Pública | 2019-07-01 | 2022-06-30 | Decreto Supremo N°206 del 26 de julio 2019 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Romero | Jefe División de Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública | 2021-01-01 | 2022-04-28 | RESOLUCIÓN TRA N° 122568/3/2021
RM REGION METROPOLITANA, 25/01/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Ochoa | Jefe(a) de Gabinete de Dirección | 2023-01-03 | 2023-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/57/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Toro | Jefe(a) de Gabinete de Subdirección | 2022-07-01 | 2023-08-01 | REX 122568/915/2022 de la Dirección de Educación Pública (Designa)
REX 122568/1289/2022 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Abarca | Jefe de Gabinete | 2019-01-02 | 2022-07-01 | Resolución Exenta N°298 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Aedo | Integrante de Comisión Evaluadora (S) | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Constanza Arcos | Integrante de Comisión Evaluadora (S) | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Correa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camilo Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora (S) | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Catherine Gallardo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIPON EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Giezi Silva | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Correa | Integrante de Comisión Evaluadora ID100258-7-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Emerson Jiménez | Integrante de Comisión Evaluadora 1002584-7-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Miranda | Integrante de Comisión Evaluadora (S) ID1002584-7-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-23 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Araneda Aedo | Integrante de Comisión Evaluadora (S) ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Bustamante | Integrante de Comisión Evaluadora ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cantero Riveros | Integrante de Comisión Evaluadora ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Martinez | Integrante de Comisión Evaluadora (S) ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Moraga | Integrante de Comisión Evaluadora ID1002584-2-LP24 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 195, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Romina Sanchez | Integrante de Comisión Evaluadora ID10025847-LE24 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 287, DE 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Russell | Jefa Subdepartamento de PLanificación e instalación de los SLEP | 2024-01-01 | 2024-08-05 | Resolución Exenta RA N° 122568/182/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tania Ceballos | Jefa de Gabinete SLEP VALDIVIA | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Resolución Exenta N° 5, de 2024, del SLEP VALDIVIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Kiessling | Jefa de Administración y Finanzas SLEP VALDIVIA | 2024-03-18 | 2024-06-30 | Resolución Exenta RA N° 217129/19/2024, del SLEP Valdivia. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Judith Fraczinet | Coordinadora de administración y finanzas SLEP Los Libertadores | 2024-01-01 | 2024-06-26 | Resolución Exenta N° 16, de 2024, del SLEP Los Libertadores Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Moreno | Jefa de Unidad de Gestión Territorial y participación cuidadana SLEP Los Libertadores | 2024-01-01 | 2024-06-26 | Resolución Exenta N° 16, de 2024, del SLEP Los Libertadores Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Egaña | DIRECTOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA (S) | 2023-12-01 | 2024-06-06 | Resolución Exenta TRA N° 122568/12/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Egaña | JEFE DE DIVISIÓN DESARROLLO EDUCATIVO | 2023-12-01 | 2024-05-31 | Resolución Exenta TRA N° 122568/12/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Cecilia Valderas Chamorro | Jefa Sub Departamento de Planificación y Control (S) | 2022-07-01 | 2024-05-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1607/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Cárdenas | Jefe Departamento Jurídico y Transparencia SLEP Santa Rosa | 2023-12-15 | 2024-05-07 | Resolución Exenta N° 16, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Conejan | Jefa de Gabinete SLEP Santa Rosa | 2023-12-15 | 2024-05-07 | Resolución Exenta N° 16, de 2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo De La Jara De Solminihac | Encargado de Infraestructura SLEP Santa Rosa | 2023-12-04 | 2024-05-07 | Resolución Exenta RA N° 217125/13/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Ortiz | Coordinador de Compras SLEP Santa Rosa | 2023-01-01 | 2024-05-07 | Resolución Exenta RA N° 217125/14/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Rebolledo | Encargada de Gestión de Personas SLEP Santa Rosa | 2023-10-23 | 2024-05-07 | Resolución Exenta RA N° 217125/4/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Zwingel | Encargada de Finanzas y Contabilidad SLEP Santa Rosa | 2023-11-02 | 2024-05-07 | Resolución Exenta N° 217125/7/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cantero Riveros | Encargado del Subdepartamento de acompañamiento a la gestión financiera y presupuestaria de los SLEP | 2024-01-01 | 2024-05-05 | Resolución Exenta RA N° 122568/1328/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raul Aparicio Arias | Jefe Departamento de Administración e Innovación interna | 2024-01-01 | 2024-04-15 | Resolución Exenta RA N° 122568/78/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Egaña | JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 2024-01-01 | 2024-03-01 | Resolución Exenta TRA N° 122568/12/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloísa Sepúlveda | Jefa Subdepartamento de Auditoría Interna (S) | 2023-12-04 | 2024-02-12 | Resolución Exenta RA N° 122568/1213/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cea | Gabinete SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-02-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Cornejo | JEFA DIVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOCALES | 2022-03-16 | 2024-02-08 | REX RA N° 122568/8/2022 de la Dirección de Educación Pública (Designación) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula González | Encargada de Gestión Territorial SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-02-08 | Resolución Exenta N° 1, de 2024, del SLEP Punilla Cordillera Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |