Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Natalia Amaro | Jefe Departamento de Administración e Innovación interna (S) | 2024-04-16 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/45/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gustavo Ismael Aracena Garrido | JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 2024-03-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/338/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Dagoberto Arancibia | Jefe Subdepartamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional (S) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1368/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Anne Carrere Sandoval | ENCARGADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/1/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriela Carvajal | Coordinadora del Departamento de Gestión de Personas para los SLEP | 2024-05-13 | 2024-12-31 | SIAPER BORRADOR N° 5379553 EN TRAMITE. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rolando Cornejo Adasme | ENCARGADO UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SLEP DEL PINO | 2024-06-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/10/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Correa | Jefe Departamento Gestión y Desarrollo de Personas (S) | 2022-07-01 | 2024-12-31 | REX 122568/508/2020 de la Dirección de Educación Pública Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Fuenzalida | Subdirectora de Desarrollo Estrategico | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/47/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Fuenzalida | Jefa (S) de Subdepartamento de Género, inclusión y participación | 2024-08-12 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/47/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Fuenzalida | Jefa (S) Subdepartamento de Gestión de procesos e innovación interna | 2024-08-12 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/47/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gómez | Asistente del Director de Educación Pública | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/42/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gómez | Jefe de Gabinete | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Rex RA N° 122568/574/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Gumucio | Coordinador del Subdepartamento de Finanzas | 2024-01-01 | 2024-12-31 | En tramite Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jonathan Miranda | Jefe Subdepartamento de Tecnologías de la Información y transformación digital | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta TRA N° 122568/73/2023 - Designación
Resolución Exenta TRA N° 122568/1191/2023 - Prorroga
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Montaldo | Jefe Departamento Jurídico y Transparencia (S) | 2021-01-01 | 2024-12-31 | REX 122568/129/2018 de la Dirección de Educación Pública Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Moraga | Jefa de Planificación y Control de Gestión | 2024-06-01 | 2024-12-31 | SIAPER BORRADOR N° 5379553 EN TRAMITE. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexis Moreira | JEFE DE DIVISIÓN DESARROLLO EDUCATIVO | 2022-05-04 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1175/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexis Moreira | Jefe del Subdepartamento de de acompañamiento y mejora escolar | 2023-12-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1175/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Pérez Rivero | TESORERA SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/3/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Pizarro | ENCARGADO DE DOTACIÓN SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/4/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rubén Quezada | ENCARGADO DE COMUNICACIONES SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/5/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enzo Rivera Miranda | ENCARGADO DE CONTABILIDAD SLEP DEL PINO | 2024-05-15 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/9/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Simón Salvo Lara | ENCARGADO DE PLANIFICACIÓN SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA 217127/6/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Solís | Jefe Sub Departamento de Auditoría Interna | 2022-01-12 | 2024-12-31 | REX 122568/48/2022 de la Dirección de Educación Pública (Designación)
REX 122568/1279/2022 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga)
REX 122568/1191/2023 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maximiliano Tham | Jefe Subdepartamento de Monitoreo, Estudios y Datos | 2022-10-24 | 2024-12-31 | Resolución Exenta TRA N° 122568/1314/2022- Designación
Resolución Exenta TRA N° 122568/1191/2023 - Prórroga Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Consuelo Valenzuela | Encargada Subdepartamento de Servicios internos | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/83/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camila Valenzuela Bone | Jefa del Subdepartamento de Gestión Territorial de la División de Implementación de los SLEP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 122568/737/2023, de la Dirección de Educación Pública.
RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 122568/1191/2023, de la Dirección de Educación Pública. ( Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Vargas | JEFE DE GABINETE SLEP DEL PINO | 2024-05-01 | 2024-12-31 | RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 217127/7/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Zamorano | Encargada Programa Monitoreo Datos de División | 2022-05-09 | 2024-12-31 | REX 122568/1279/2022 de la Dirección de Educación Pública (Prórroga) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Russell | Jefa Subdepartamento de PLanificación e instalación de los SLEP | 2024-01-01 | 2024-08-05 | Resolución Exenta RA N° 122568/182/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tania Ceballos | Jefa de Gabinete SLEP VALDIVIA | 2023-12-26 | 2024-06-30 | Resolución Exenta N° 5, de 2024, del SLEP VALDIVIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Kiessling | Jefa de Administración y Finanzas SLEP VALDIVIA | 2024-03-18 | 2024-06-30 | Resolución Exenta RA N° 217129/19/2024, del SLEP Valdivia. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Judith Fraczinet | Coordinadora de administración y finanzas SLEP Los Libertadores | 2024-01-01 | 2024-06-26 | Resolución Exenta N° 16, de 2024, del SLEP Los Libertadores Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Moreno | Jefa de Unidad de Gestión Territorial y participación cuidadana SLEP Los Libertadores | 2024-01-01 | 2024-06-26 | Resolución Exenta N° 16, de 2024, del SLEP Los Libertadores Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Egaña | DIRECTOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA (S) | 2023-12-01 | 2024-06-06 | Resolución Exenta TRA N° 122568/12/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Egaña | JEFE DE DIVISIÓN DESARROLLO EDUCATIVO | 2023-12-01 | 2024-05-31 | Resolución Exenta TRA N° 122568/12/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Cecilia Valderas Chamorro | Jefa Sub Departamento de Planificación y Control (S) | 2022-07-01 | 2024-05-31 | Resolución Exenta RA N° 122568/1607/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Cárdenas | Jefe Departamento Jurídico y Transparencia SLEP Santa Rosa | 2023-12-15 | 2024-05-07 | Resolución Exenta N° 16, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Conejan | Jefa de Gabinete SLEP Santa Rosa | 2023-12-15 | 2024-05-07 | Resolución Exenta N° 16, de 2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo De La Jara De Solminihac | Encargado de Infraestructura SLEP Santa Rosa | 2023-12-04 | 2024-05-07 | Resolución Exenta RA N° 217125/13/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Ortiz | Coordinador de Compras SLEP Santa Rosa | 2023-01-01 | 2024-05-07 | Resolución Exenta RA N° 217125/14/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Rebolledo | Encargada de Gestión de Personas SLEP Santa Rosa | 2023-10-23 | 2024-05-07 | Resolución Exenta RA N° 217125/4/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Zwingel | Encargada de Finanzas y Contabilidad SLEP Santa Rosa | 2023-11-02 | 2024-05-07 | Resolución Exenta N° 217125/7/2023, del SLEP Santa Rosa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cantero Riveros | Encargado del Subdepartamento de acompañamiento a la gestión financiera y presupuestaria de los SLEP | 2024-01-01 | 2024-05-05 | Resolución Exenta RA N° 122568/1328/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raul Aparicio Arias | Jefe Departamento de Administración e Innovación interna | 2024-01-01 | 2024-04-15 | Resolución Exenta RA N° 122568/78/2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Egaña | JEFE SUBDEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES | 2024-01-01 | 2024-03-01 | Resolución Exenta TRA N° 122568/12/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eloísa Sepúlveda | Jefa Subdepartamento de Auditoría Interna (S) | 2023-12-04 | 2024-02-12 | Resolución Exenta RA N° 122568/1213/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cea | Gabinete SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-02-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Cornejo | JEFA DIVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS LOCALES | 2022-03-16 | 2024-02-08 | REX RA N° 122568/8/2022 de la Dirección de Educación Pública (Designación) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula González | Encargada de Gestión Territorial SLEP Punilla Cordillera | 2023-02-03 | 2024-02-08 | Resolución Exenta N° 1, de 2024, del SLEP Punilla Cordillera Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |