Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Madina | Jefe(a) de servicio | 2023-12-01 | Indefinido | Pone termino y nombra en cargo a oficiales de la Fuerza Aérea De Chile. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Hernández | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-07-12 | 2024-10-18 | DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 2563-27-LR24, PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) VEHÍCULOS SUV CON BLINDAJE ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN BALÍSTICA NIJ 0108.01, NIVEL III O CEN 1063 BR6 PARA RECINTOS AÉREOS DE LA DGAC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Mora Zúñiga | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-07-12 | 2024-10-18 | DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 2563-27-LR24, PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) VEHÍCULOS SUV CON BLINDAJE ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN BALÍSTICA NIJ 0108.01, NIVEL III O CEN 1063 BR6 PARA RECINTOS AÉREOS DE LA DGAC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Retamales | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-07-12 | 2024-10-18 | DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 2563-27-LR24, PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) VEHÍCULOS SUV CON BLINDAJE ESTÁNDAR DE PROTECCIÓN BALÍSTICA NIJ 0108.01, NIVEL III O CEN 1063 BR6 PARA RECINTOS AÉREOS DE LA DGAC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Hernando Contreras Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-07-09 | 2024-09-23 | DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 2563-26-LP24, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA RED DE DATOS DE LA DGAC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Jose Jesus Larrañaga Bravo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-07-09 | 2024-09-23 | DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 2563-26-LP24, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA RED DE DATOS DE LA DGAC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Arnaldo Enrique Opazo Sepulveda | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-07-09 | 2024-09-23 | DISPONE LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 2563-26-LP24, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL CABLEADO ESTRUCTURADO Y SUMINISTRO DE BIENES PARA LA RED DE DATOS DE LA DGAC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Acevedo | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO (S) | 2024-05-02 | Indefinido | Dispone cese y asunción de funciones en el cargo o función de fiscal del departamento jurídico, designa comisión interventora y nombra sujeto pasivo de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Acuña | Secretario General | 2022-01-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Aguirre | ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO TRANSPORTE PÚBLICO | 2018-11-16 | Indefinido | Asigna Funciones Directivas a Jorge Tomas Aguirre Moltedo como encargado del Subdepartamento Transporte Público del Departamento Seguridad Operacional. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Alegria Salas | Jefe del Subdepartamento Sistemas | 2022-11-09 | Indefinido | DISPONE CESE Y ASUNCIÓN DE FUNCIONES EN EL CARGO O FUNCIÓN DE JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO SISTEMAS DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICA. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Aliaga | JEFE DE AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA | 2021-02-26 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Allende | JEFE SUBDEPARTAMENTO GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 2015-08-30 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Eugenio Alvarado Oñate | Jefe Subdepartamento Tránsito Aéreo (S) | 2024-04-30 | Indefinido | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Aravena | Jefatura Del Aeródromo Carriel Sur | 2017-01-20 | Indefinido | nombra sujeto pasivo de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Arévalo | JEFE DE AEROPUERTO DIEGO ARACENA | 2021-12-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Bermúdez | ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL | 2024-03-01 | Indefinido | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Bermúdez | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL (S) | 2024-03-12 | Indefinido | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Carrera | JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL | 2020-12-01 | Indefinido | Dispone cese y asunción de funciones en la jefatura del Subdepartamento Zona Aeroportuaria Central Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elisa Díaz | DIRECTORA DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | 2024-03-01 | Indefinido | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Frutos | JEFE DE AERÓDROMO LA FLORIDA | 2020-03-13 | Indefinido | Dispone cese y nombramiento en la Jefatura Del Aeródromo La Florida Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Gallardo | ENCARGADO DEL SUBDEPTO AERONAVEGABILIDAD | 2023-12-05 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gebauer | Encargado de la Sección Aviación Comercial del Subdepto. Operaciones. | 2024-04-04 | Indefinido | En confección Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Gómez | ENCARGADO DEL AERÓDROMO EL LOA | 2022-02-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Percy Gómez | Jefe de Departamento Planificación | 2023-12-12 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo González | Jefe de Aeropuerto el Tepual | 2017-02-17 | Indefinido | Nombran sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Guerra | ENCARGADO DEL AERÓDROMO CAÑAL BAJO | 2021-01-19 | Indefinido | Dispone Cese y asunción de funciones en la jefatura del Aeródromo Cañal Bajo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Guerrero | Jefe del Aeropuerto Carlos Ibáñez Del Campo | 2017-01-13 | Indefinido | Dispone cese Y nombramiento en la jefatura del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y nombra sujeto pasivo de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Guerrero | Jefe del Subepartamento Zona Aeroportuaria Austral Subrogante | 2024-06-27 | Indefinido | DISPONE CESE Y ASUNCIÓN DE FUNCIONES EN EL CARGO DE ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO ZONA
AEROPORTUARIA AUSTRAL DEL DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Gutiérrez | DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL AERONÁUTICO Y DEL ESPACIO | 2015-08-31 | Indefinido | RESOL 633 DE FECHA 31.AGO.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Reinaldo Gutiérrez | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | 2019-12-12 | Indefinido | Nombra en cargo de Alta Dirección Pública. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Máximo Meneses | JEFE DE AEROPUERTO MATAVERI | 2021-01-25 | Indefinido | Dispone Cese y Nombramiento de Jefatura del Aeropuerto Mataveri. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Miranda | Jefe de Departamento Bienestar Social | 2021-04-15 | Indefinido | Nombra Cargo de Jefe de Departamento Bienestar Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Morales | JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO ZONA AEROPORTUARIA NORTE | 2020-12-01 | Indefinido | Dispone Cese y Nombramiento en la Jefatura del Subdepartamento Zona Aeroportuaria Norte. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Johnny Morales | ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO SOPORTE DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2023-02-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Morales Novillo | ENCARGADO DEL AEROPUERTO CHACALLUTA | 2017-02-24 | Indefinido | Dispone cese y nombramiento de la Jefatura del Aeropuerto Chacalluta y Nombran sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Murillo | Jefe de Aeródromo Balmaceda | 2017-02-03 | Indefinido | Dispone cese y nombramiento de la Jefatura del Aeródromo Balmaceda y Nombra sujeto pasivo de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Hernán Narváez Pedrero | Director del Departamento Auditoria | 2024-07-17 | Indefinido | Desígnese sujetos pasivos de lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jan Oneto | JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO SERVICIOS DE AERÓDROMOS | 2020-08-28 | Indefinido | Dispone cese y nombramiento en la jefatura del Subdepartamento Servicios de Aeródromos del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Pandolfi | Director del Departamento Prevención de Accidente | 2021-01-15 | Indefinido | Dispone cese y Asunción de funciones en el cargo de Director del Departamento Prevención de Accidentes. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Piña | Director Subrogante Del Departamento Comercial | 2024-08-22 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Pino | Director del Departamento de Finanzas | 2017-07-19 | Indefinido | Nombra Sujeto Pasivo del Lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Rodríguez | JEFE SUBDEPARTAMENTO AEROPUERTO COMODORO ARTURO MERINO BENÍTEZ | 2015-08-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Rojas | Jefe Subdepartamento Servicios de Tránsito Aéreo | 2016-03-28 | Indefinido | Resol 118 de fecha 28.MAR.16 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Winston Rowlands | JEFE DEL AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA | 2018-12-14 | Indefinido | DISPONE CESE Y NOMBRAMIENTO EN LA JEFATURA DEL AERÓDROMO DESIERTO DE ATACAMA . Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Ramón Runin Zuñiga | Jefe del Aeródromo La Araucanía Subrogante | 2024-06-26 | Indefinido | DISPONE CESE Y ASUNCIÓN DE FUNCIONES EN EL CARGO DE ENCARGADO DEL AERÓDROMO LA ARAUCANÍA
DEL SUBDEPARTAMENTO ZONA AEROPORTUARIA SUR DEL DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS
AERONÁUTICOS. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Andrea Sanchez Lecaros | ENCARGADA SUBROGANTE DEL DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS | 2024-08-16 | Indefinido | DISPONE CESE Y ASUNCIÓN DE FUNCIONES EN EL CARGO DE JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rudolf Socha | ENCARGADO DE SUBDEPARTAMENTO LICENCIAS | 2024-01-03 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Humberto Soto | Jefe del Subdepartamento Soporte Logístico | 2018-08-02 | Indefinido | Dispone Cese y nombramiento en la Jefatura del Subdepartamento Soporte Logístico, y nombra Sujeto Pasivo LOBBY Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Squella | Director de Departamento Logistica | 2016-01-04 | Indefinido | Resolución N° 1314 de fecha 10 de diciembre 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |