Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Nelson Venegas | Jefe Del Aeródromo Pichoy | 2020-02-28 | Indefinido | Dispone Cese y Nombramiento en la Jefatura Del Aeródromo Pichoy. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorenzo Villalón | JEFE SUBDEPARTAMENTO INSPECCIÓN EN VUELO | 2024-03-01 | Indefinido | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Rojas | JEFE DE DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS | 2024-05-01 | 2027-04-30 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Franulich | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2023-02-01 | 2026-02-01 | NOMBRA EN CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Quinteros | ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO ZONA AEROPORTUARIA SUR | 2016-12-30 | 2024-09-27 | Dispone cese y nombramiento en la jefatura del Subdepartamento Zona Aeroportuaria sur del departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, y nombra sujeto pasivo de lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |