Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
María Gatica | Intendenta (S) | 2019-07-22 | 2019-08-02 | Ley 19175 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Raúl Asenjo Jerez | Intendente(a) | 2018-03-11 | 2021-07-13 | Decreto 421 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vianca Guissela Muñoz Vera | Intendente(a) (S) | 2021-05-10 | 2021-05-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Alejandro Cancino Gunckel | Intendente (S) | 2020-12-01 | 2020-12-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Alejandro Cancino Gunckel | Intendente(S) | 2020-11-23 | 2020-11-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Alejandro Cancino Gunckel | Intendente (S) | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Alejandro Cancino Gunckel | Intendente (S) | 2020-01-31 | 2020-02-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Alejandro Cancino Gunckel | Intendente(a) (S) | 2020-01-13 | 2020-01-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Alejandro Cancino Gunckel | Intendente (S) | 2019-12-18 | 2019-12-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alonso Edgardo Peréz De Arce Carrasco | Intendente (S) | 2019-09-26 | 2019-09-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2019-08-22 | 2019-08-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendente(a) (S) | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alonso Edgardo Peréz De Arce Carrasco | Intendente (S) | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendente(a) (S) | 2019-03-16 | 2019-03-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2019-02-21 | 2019-02-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2019-01-21 | 2019-01-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendente (S) Región de Los Ríos | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2018-09-06 | 2018-09-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2018-08-29 | 2018-08-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendenta (S) | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gatica | Intendente(a) | 2018-04-10 | 2018-04-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Millán | Intendente(a) | 2017-03-24 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Sergio Gallardo Salazar | Intendente (s) | 2018-02-10 | 2018-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Reyes | Intendente(a) | 2017-12-23 | 2018-01-02 | ORD. N° 1253. Intendente Regional Suplente Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Morano Büchner | Intendente(a) | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Decreto 724 (11/03/2014) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Egon Elier Montecinos Montecinos | Intendente(a) | 2014-03-11 | 2017-03-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Catherine Escárate | Jefe(a) de Gabinete | 2023-04-20 | 2024-01-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Joaquín Goya | Jefe(a) de Gabinete DPR Región De Los Ríos | 2022-06-01 | 2022-11-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Vega | Jefe(a) de Gabinete | 2020-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Salgó Duran | Jefe(a) de Gabinete Intendencia de Los Ríos | 2018-11-19 | 2019-02-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Eugenia Steffen Aninat | Jefe(a) de Gabinete | 2018-03-12 | 2018-11-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Pedraza | Jefe(a) de Gabinete | 2017-05-25 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Bernardo Delgado | Jefe de Gabinete Intendente | 2017-04-01 | 2017-05-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Contreras | Jefe(a) de Gabinete | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Ricardo Urra Osses | Jefe(a) de Gabinete Intendencia de Los Ríos | 2015-11-02 | 2017-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Boris Gatica | Integrante de Comisión Evaluadora - ID N° 547210LR24. | 2024-07-29 | 2024-08-19 | Res. Exenta N°801 “SUBSIDIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BARCAZA LLANCACURA, EN EL TRAMO LLANCACURA – SAN PABLO DE LA COMUNA DE LA UNIÓN – CAF0022”, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Heilenkotter | Integrante de Comisión Evaluadora- ID 547210LR24 | 2024-07-29 | 2024-08-19 | Res. Exenta N°801 “SUBSIDIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BARCAZA LLANCACURA, EN EL TRAMO LLANCACURA – SAN PABLO DE LA COMUNA DE LA UNIÓN – CAF0022”, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Margoth Parra | Integrante de Comisión Evaluadora - | 2024-07-29 | 2024-08-19 | Res. Exenta N°801 licitación pública
denominada “SUBSIDIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BARCAZA LLANCACURA, EN EL TRAMO LLANCACURA – SAN PABLO DE LA COMUNA DE LA UNIÓN – CAF0022” Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Pinuer | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 547210LR24. | 2024-07-29 | 2024-08-19 | Res Exenta 801: licitación pública denominada “SUBSIDIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BARCAZA LLANCACURA, EN EL TRAMO LLANCACURA – SAN PABLO DE LA COMUNA DE LA UNIÓN – CAF0022”
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nora Pozas | Integrante de Comisión Evaluadora- ID 547210LR24 | 2024-07-29 | 2024-08-19 | Res. Exenta N°801 “SUBSIDIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BARCAZA LLANCACURA, EN EL TRAMO LLANCACURA – SAN PABLO DE LA COMUNA DE LA UNIÓN – CAF0022”, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jovanna Barrera | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 5472 11-LP24 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | Resolución Exenta N° 806 Licitación pública denominada “SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES Y, LAVADO DE VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN
PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS POR 24 MESES
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicky Carrasco | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 5472 11-LP24 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | Resolución Exenta N° 806 Licitación pública denominada “SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES,
MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES Y, LAVADO DE VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN
PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS POR 24 MESES
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Boris Gatica | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 5472 11-LP24 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | Resolución Exenta N° 806 Licitación pública denominada “SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES,
MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES Y, LAVADO DE VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN
PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS POR 24 MESES.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Pinuer | Ministro de Fe en Comisión Evaluadora - ID 5472 11-LP24 | 2024-07-30 | 2024-08-08 | Resolución Exenta N° 806 Licitación pública denominada “SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES,
MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES Y, LAVADO DE VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN
PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS POR 24 MESES
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rogers Antecao | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 1192360-9-LP24 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | Res. Exenta N°707 del 02 de juLio de 2024 que designa la comisión de evaluación de la Licitación CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE – DIESEL – PARA GENERADORES Y CALDERAS DE LOS COMPLEJOS FRONTERIZOS HUA HUM Y CARIRRIÑE, ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RIOS, ID 1192360-9-LP24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Boris Gatica | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 1192360-9-LP24 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | Res. Exenta N°707 del 02 de juLio de 2024 que designa la comisión de evaluación de la Licitación CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE – DIESEL – PARA GENERADORES Y CALDERAS DE LOS COMPLEJOS FRONTERIZOS HUA HUM Y CARIRRIÑE, ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RIOS, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Heilenkotter | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 1192360-9-LP24 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | remite Res. Exenta N°707 del 02 de juLio de 2024 que designa la comisión de evaluación de la Licitación CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE – DIESEL – PARA GENERADORES Y CALDERAS DE LOS COMPLEJOS FRONTERIZOS HUA HUM Y CARIRRIÑE, ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RIOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Pinuer | Ministro de Fe en Comisión Evaluadora - ID 1192360-9-LP24 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | Exenta N°707 del 02 de juLio de 2024 que designa la comisión de evaluación de la Licitación CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE – DIESEL – PARA GENERADORES Y CALDERAS DE LOS COMPLEJOS FRONTERIZOS HUA HUM Y CARIRRIÑE, ADMINISTRADOS POR LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI, REGION DE LOS RIOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Janet Bittner Andrews | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 5472-8-LE24 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | Res. Exenta N°658 del 24 de junio de 2024 que designa la comisión de evaluación de la Licitación SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES, MANTENCIONES Y REPARACIONES GENERALES Y, LAVADO DE VEHICULOS DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS POR 24 MESES. ID 5472-8-LE24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |