Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Pedraza | Jefe(a) de Gabinete | 2024-01-15 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rogers Antecao | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 1192360-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | Res. Exenta N°918, que designa integrantes comisión evaluadora de la Licitación “ADQUISICION DE DOS GENERADORES ELÉCTRICOS NUEVOS PARA EL COMPLEJO FRONTERIZO HUA-HUM, ADMINISTRADO DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, ID 1192360-11-LE24”. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Boris Gatica | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 1192360-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | Res. Exenta N°918 del 26 de agosto de 2024, que designa integrantes comisión evaluadora de la Licitación “ADQUISICION DE DOS GENERADORES ELÉCTRICOS NUEVOS PARA EL COMPLEJO FRONTERIZO HUA-HUM, ADMINISTRADO DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, ID 1192360-11-LE24”. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Jara | Integrante de Comisión Evaluadora - ID 1192360-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | Res. Exenta N°918, del 26.08.24 que designa integrantes comisión evaluadora de la Licitación “ADQUISICION DE DOS GENERADORES ELÉCTRICOS NUEVOS PARA EL COMPLEJO FRONTERIZO HUA-HUM, ADMINISTRADO DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, ID 1192360-11-LE24”. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Pinuer | Ministro de Fe en Comisión Evaluadora - ID 1192360-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-09-23 | Res. Exenta N°918, del 26.08.24 que designa integrantes comisión evaluadora de la Licitación “ADQUISICION DE DOS GENERADORES ELÉCTRICOS NUEVOS PARA EL COMPLEJO FRONTERIZO HUA-HUM, ADMINISTRADO DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS, ID 1192360-11-LE24”. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rogers Antecao | Encargado Unidad Pasos Fronterizos | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rocío Araya | Encargada Departamento de Coordinación y Gestión Territorial | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Robinson Bustos | Encargado Departamento de Coordinación, Fiscalización y Supervigilancia Intersectorial | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Contreras | Encargado Unidad de Comunicaciones | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Gana | Encargada Departamento Social | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Boris Gatica | Encargado Departamento de Administración y Finanzas | 2024-04-24 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 374 de fecha 22.04.2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Heilenkotter | Encargado Unidad de Estrategia y Control de Gestión | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Arnoldo Jaramillo | Encargado Unidad de Gestión Financiera | 2024-04-24 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 374, de fecha 24.04.2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jose-Tomas Lara | Encargado Unidad Administrativo-Penal | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natividad Manqui | Gestora Provincial | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Montoya | Encargado Unidad de Emergencia y Seguridad Pública | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Margoth Parra | Encargada Unidad Administración y Servicios | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Pinuer | Asesor Jurídico | 2023-03-08 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Pinuer | Encargado Departamento Jurídico | 2024-02-23 | Indefinido | Res. Exenta N° 178 del 23.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Alvial | Delegado Presidencial Regional | 2023-12-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |