Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
María Núñez | Alcalde(sa) | 2016-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Núñez | Concejal(a) | 2016-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Enrique Paillacheo Paicil | Concejal(a) | 2015-08-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Julieta Palma Molina | Concejal(a) | 2016-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hans Fuchslocher | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Molina | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
César Sáez | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2024-12-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Bety Eugenia Mora Santos | Director(a) de Obras Municipales | 2015-08-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Navarrete | Secretario(a) Municipal | 2015-08-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Barría | Otro | 2017-03-15 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Vargas | Jefe Fianzas | 1994-01-01 | Indefinido | Llamado a licitacion "Servicio de Atencion Medicas alumnos PIE para el año 2017" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |