Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rocío Faúndez | Directora Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2023-01-12 | Indefinido | Decreto N°22-03-02-2023, Nombra como Directora Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Opazo | Director(a) Regional de la Dirección Regional de Ñuble, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-07-15 | 2027-07-15 | RESEX RA 217369/146/2024, NOMBRA EN CARGO DE ALTA DIRECCIÓN PUBLICA, DIRECTOR REGIONAL DE ÑUBLE. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Sepúlveda | Director(a) Regional de la Dirección Regional del Biobío, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-07-01 | 2027-07-01 | REX N°147-2024 Nombra en cargo alta dirección pública a CRISTIAN RODRIGO SEPÚLVEDA FERNÁNDEZ-Director Regional del Biobío. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Valenzuela | Director(a) Regional de la Dirección Regional de Los Lagos, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-07-01 | 2027-07-01 | REX N°148/2024, Nombra en cargo de alta dirección pública a Ximena Valenzuela Gálvez, Directora Regional de Los Lagos. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Aguirre | Director(a) Regional de la Dirección Regional de Antofagasta, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-01-15 | 2026-10-10 | RESEX N°217369/40/2023, Nombra en cargo de Alta Dirección Pública como Director Regional de Antofagasta. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Cortés | Director(a) Regional de la Dirección Regional de Atacama, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2023-10-10 | 2026-10-10 | RESEX N°217369/39/2023, Nombra en cargo de Alta Dirección Pública como Directora Regional de Atacama Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Loreto Rebolledo | Director(a) Regional de la Dirección de Coquimbo, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2023-10-10 | 2026-10-10 | RESEX N°217369/41/2023, Nombra en cargo de Alta Dirección Pública como Directora Regional de Coquimbo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Liliana Romero Quezada | Director(a) Regional de la Dirección Regional de Tarapacá, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2023-10-02 | 2026-10-02 | RESEX N°217369-38-2023, Nombra en cargo de alta Dirección Pública en el cargo de Directora Regional de Tarapacá. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karen Medina | Director(a) Regional de la Dirección Regional de Arica y Parinacota, del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2023-09-20 | 2026-09-20 | Resolución Exenta N°217369/25/2023, Nombra en cargo de Alta Dirección Pública, en el cargo de Directora Regional de Arica y Parinacota. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ignacio Jury | Jefe(a) de Gabinete de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2023-12-04 | Indefinido | Resolución Exenta RA N°217369/5/2024, Prorroga contrata Jefe Gabinete del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elizabeth Fernández Riquelme | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-12-LQ24 | 2024-09-11 | 2024-10-30 | RESEX N°258-2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 13061883-12-LQ24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Iris Fuenzalida Maturana | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-12-LQ24 | 2024-09-11 | 2024-10-30 | RESEX N°258-2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 13061883-12-LQ24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Simón Hernández | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-12-LQ24 | 2024-09-11 | 2024-10-30 | RESEX N°258-2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 13061883-12-LQ24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Lascar | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-12-LQ24 | 2024-09-11 | 2024-10-30 | RESEX N°258-2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 13061883-12-LQ24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tamara San Martín | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-12-LQ24 | 2024-09-11 | 2024-10-30 | RESEX N°258-2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA LICITACIÓN ID 13061883-12-LQ24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lissette Castillo | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | RESEX N° 234-2024, Autoriza llamado a licitación pública, arriendo de impresoras multifuncionales para la Dirección Nacional y Designa a Int. Com. Eval. ID 1301883-11-LE24
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gisella González Inaipil | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | RESEX N° 234-2024, Autoriza llamado a licitación pública, arriendo de impresoras multifuncionales para la Dirección Nacional y Designa a Int. Com. Eval. ID 1301883-11-LE24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Rivera | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | RESEX N° 234-2024, Autoriza llamado a licitación pública, arriendo de impresoras multifuncionales para la Dirección Nacional y Designa a Int. Com. Eval. ID 1301883-11-LE24
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tamara San Martín | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | RESEX N° 234-2024, Autoriza llamado a licitación pública, arriendo de impresoras multifuncionales para la Dirección Nacional y Designa a Int. Com. Eval. ID 1301883-11-LE24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Torres Llanquinao | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-11-LE24 | 2024-08-26 | 2024-10-02 | RESEX N° 234-2024, Autoriza llamado a licitación pública, arriendo de impresoras multifuncionales para la Dirección Nacional y Designa a Int. Com. Eval. ID 1301883-11-LE24
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Cabezas | Directora Jurídica de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-03-01 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maritza Carrasco | Coordinadora Sub Departamento Gestión Técnica, de la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-06-25 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Concha | Subdirectora Administrativa de la Subdirección Administrativa de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-05 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Contreras | Subdirectora Técnica (S) de la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-19 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angel Leiva | Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-08-19 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gerardo Marchant | Director de Desarrollo de Tecnologías de la Información, de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-04-15 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Montenegro | Asesora Gabinete de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-07 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Paz Saenz Sepúlveda | Jefa (S) Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-08-01 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bárbara Sepúlveda | Asesora Gabinete de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-07 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Vásquez | Coordinador Subdepartamento Gestión Operativa, de la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-07-29 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Teresa Elena Zavala Espinoza | Director/a (S) Unidad de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-02-01 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |