Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Jessica Muñoz Avalos | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-L124 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | RESEX N°062 y 096, DE 2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA ID 1301883-1-L124. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paola Andrea Robinet Rojas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-L124 | 2024-02-06 | 2024-02-22 | RESEX N°062 y 096, DE 2024, DESIGNA A INTEGRANTES DE COMISIÓN EVALUADORA ID 1301883-1-L124. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Acevedo | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-LE23 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | RESEX N° 051-2023, Designa integrantes comisión evaluadora licitación ID 1301883-1-LE23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Guerrero | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-LE23 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | RESEX N° 051-2023, Designa integrantes comisión evaluadora licitación ID 1301883-1-LE23
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sara Quintanilla | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-LE23 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | RESEX N° 051-2023, Designa integrantes comisión evaluadora licitación ID 1301883-1-LE23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Rivera | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-LE23 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | RESEX N° 051-2023, Designa integrantes comisión evaluadora licitación ID 1301883-1-LE23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tamara San Martín | Integrante Titular de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 ID 1301883-1-LE23 | 2023-12-04 | 2023-12-28 | RESEX N° 051-2023, Designa integrantes comisión evaluadora licitación ID 1301883-1-LE23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Cabezas | Directora Jurídica de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-03-01 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maritza Carrasco | Coordinadora Sub Departamento Gestión Técnica, de la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-06-25 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Concha | Subdirectora Administrativa de la Subdirección Administrativa de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-05 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Contreras | Subdirectora Técnica (S) de la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-19 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angel Leiva | Director de la Unidad de Auditoría Interna de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-08-19 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gerardo Marchant | Director de Desarrollo de Tecnologías de la Información, de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-04-15 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Montenegro | Asesora Gabinete de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-07 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Paz Saenz Sepúlveda | Jefa (S) Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-08-01 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bárbara Sepúlveda | Asesora Gabinete de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-07 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Vásquez | Coordinador Subdepartamento Gestión Operativa, de la Subdirección Técnica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-07-29 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Teresa Elena Zavala Espinoza | Director/a (S) Unidad de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil | 2024-02-01 | Indefinido | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Lillo Pino | Jefa Unidad de Comunicaciones de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-07 | 2024-08-01 | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Llao | Subdirector Administrativo (S), de la Subdirección Administrativa de la Dirección Nacional del SRJ. | 2024-07-05 | 2024-07-19 | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camila Sanhueza | Directora Jurídica (S) de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional del SRJ | 2024-02-05 | 2024-03-01 | Resex N° 050 de 2024, Designa a Sujetos Pasivos de Lobby del SRJ. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |