Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Maria Paulina Soto Labbé | Subsecretario(a) | 2022-03-11 | 2022-09-08 | Decreto de nombramiento a doña María Paulina Soto Labbé en el cargo de Subsecretaria del Patrimonio Cultural Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Emilio De La Cerda | Subsecretario del Patrimonio Cultural | 2018-03-22 | 2022-03-11 | Decreto N°03 de fecha Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Subsecretaria (S) | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Establecimiento de orden de Subrogación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Camilo Pardo De Castro | Subsecretario(a) (S) | 2020-01-21 | 2020-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Gazitúa | Subsecretario(a) (S) | 2020-01-15 | 2020-01-20 | Modifica orden de subrogación del Subsecretario del Patrimonio Cultural fijado mediante Decreto N° 11, de 23 de agosto de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Camilo Pardo De Castro | Subsecretario(a) | 2019-02-23 | 2019-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Camilo Pardo De Castro | Subsecretario (S) del Patrimonio Cultural | 2019-02-04 | 2019-02-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Jefe de División (S) | 2023-01-09 | 2023-01-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Jefe de División (S) | 2022-02-21 | 2022-03-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Jefe de División (S) | 2022-02-14 | 2022-02-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Picon | Jefe de División (S) | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Determina orden de subrogancia de la División del Patrimonio Cutural Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Jefe de División (S) Subsecretaria del Patrimonio Cultural | 2021-09-23 | 2021-10-11 | DETERMINA ORDEN DE SUBROGANCIA DE LA DIVISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Camilo Pardo De Castro | Jefe(a) de división | 2019-01-01 | 2019-04-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Loreto López | Jefe(a) de Gabinete | 2022-03-11 | 2022-09-11 | Designa a contrata a Loreto López Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulette Sirner | Jefe(a) de Gabinete | 2021-10-01 | 2022-03-11 | DESIGNA A CONTRATA.
Resolución Exenta RA N° 122510/61/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernanda Larraín | Jefe(a) de Gabinete | 2018-04-16 | 2021-09-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Camilo Pardo De Castro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2020-07-14 | 2020-07-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-9-LE20 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Canales Errázuriz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-18-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carol Illanes López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-18-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bárbara Ossa González | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-18-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-18-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isidora Val Valdivieso | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-18-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernanda Vera | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-18-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Canales Errázuriz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-17-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Trinidad Furche Rosse | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-16-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carol Illanes López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-16-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carol Illanes López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-17-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paola Teresa Illanes Villegas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-16-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Andrea Loyola Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-16-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Ponce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-16-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Rivera | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-17-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabiola Dennisse Rubilar Lienlaf | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-17-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-17-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isidora Val Valdivieso | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-23 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-17-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karina Zúñiga | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-19 | 2024-08-29 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-16-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Canales Errázuriz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-15-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Trinidad Furche Rosse | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-15-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Valentina Latorre | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-15-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Picon | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-15-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Francisca Quezada Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-15-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isidora Val Valdivieso | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-26 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-15-L124
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carol Illanes López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-13-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Rivera | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-13-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabiola Dennisse Rubilar Lienlaf | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-13-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marina Serra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-13-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isidora Val Valdivieso | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-13-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernanda Vera | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-12 | 2024-08-22 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-13-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Canales Errázuriz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-14-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carol Illanes López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-14-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Rivera | Director(a) Corporación Administrativa del Poder Judicial | 2024-08-07 | 2024-08-14 | DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA EN LICITACIÓN PÚBLICA, ID N°1029940-14-L124 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |