Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Karina Álvarez Gutiérrez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-13 | 2015-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-13 | 2015-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-13 | 2015-12-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-19 | 2015-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-19 | 2015-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Villaroel Coloma | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Villaroel Coloma | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-19 | 2015-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-11-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-11-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Villaroel Coloma | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-11-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karina Álvarez Gutiérrez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-05 | 2015-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-05 | 2015-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Flores Serrano | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-05 | 2015-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-10-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-10-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Villaroel Coloma | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-08 | 2015-10-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gómez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-15 | 2015-07-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-15 | 2015-07-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-15 | 2015-07-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karina Álvarez Gutiérrez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-15 | 2015-06-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-15 | 2015-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Villaroel Coloma | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-15 | 2015-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Navea Núñez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-02 | 2015-05-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jeannette Aguilar | Jefa del Departamento de Prensa y Comunicaciones del Ministerio del Trabajo y Previsión Social | 2024-09-05 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Ahumada | Asesor Gabinete Ministerial | 2023-06-28 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sofía Argo | Asesora Gabinete Subsecretario | 2023-02-16 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Barrera | Jefa Unidad de Auditoría Ministerial | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Barros | Asesor Gabinete Subsecretario | 2022-07-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fidel Bennett | Jefe División de Políticas de Empleo | 2022-04-25 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Bustamante | Asesor Subsecretario del Trabajo | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
René Crisóstomo | Encargado Programa Inversión en la Comunidad del Departamento ProEmpleo | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Elgueta | Jefe Departamento Tecnología de la Información y Comunicación | 2022-04-25 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Herrera | Jefe Departamento Bolsa Nacional de Empleo | 2023-01-13 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isidora Iñigo | Jefa Unidad de Transversalización de Género | 2023-09-13 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Arlette Martinez Ossa | Jefa Departamento de Derechos Fundamentales | 2022-07-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Mejías | Encargada de Género Ministerial | 2023-04-03 | Indefinido |
Resolución Exenta N° 583, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Margarita Miranda | Jefa de División de Administración y Finanzas | 2022-04-04 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Antonia Morales | Asesora Gabinete Ministerial | 2023-01-05 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Moscoso | Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Neira | Asesor Legislativo Gabinete Ministerial | 2022-07-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Yerson Olivares | Director ProEmpleo | 2023-01-03 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Ramírez | Jefa Departamento de Adquisición y Servicios Generales | 2022-08-25 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Ratto | Jefe Departamento de Intermediación y Prospección Laboral | 2022-04-25 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |