Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Donoso | Jefe de Departamento de Administración - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Álvaro Droguett | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Duarte | Subdirector de Desarrollo de Personas | 2022-03-28 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/25/2022, del 20 de enero de 2022, establece orden de subrogación del cargo de Subdirector de Desarrollo de Personas.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s32desarrollodepersonas20012022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Encina | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Erwin Errandonea | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Silvia Escuti | Jefa de Departamento de Gestión de las Personas | 2021-04-20 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/29/2021, del 15 de abril de 2021, asignase las funciones de Jefe Departamento de Gestión de las Personas, dependiente de la Subdirección de Desarrollo de Personas
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/32sescuti.pdf
Resolución Exenta RA N° 246/158/2024, del 21/03/2024, asígnase a Doña Silvia Elizabeth Escuti Popelka, las funciones de Jefe Departamento de Gestión de las Personas, dependiente de la Subdirección de Desarrollo de Personas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia Fierro | Jefa Departamento de Impuestos Directos | 2019-08-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/38cfierro25062019.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/38cfierro01082022.pdf
RESOLUCIÓN TRA N° 246/50/2022, del 28/09/2022, asígnase a Doña Cecilia Ines Fierro Salcedo, las funciones de Jefe Departamento Impuestos Directos, dependiente de la Subdirección Normativa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Debora Figueroa | Jefa Oficina de Servicio de Aprovisionamiento y Gestión Documental | 2019-09-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31dfigueroa08102019.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Figueroa | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Danilo Flores | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Flores | Jefa de Unidad de Villarrica - DR. Temuco | 2024-05-13 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/16/2024, del 17/04/2024, asígnese a Doña Paulina Flores Cea, las funciones de Jefe de Departamento Unidad de Villarrica, dependiente de la IX Dirección Regional Temuco. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Freyhoffer | Subdirector(a) Jurídico | 2015-12-01 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/1/2022, nómbrase a contar desde el día 01 de enero de 2022, a don Marcelo Freyhoffer Moya en el cargo de Subdirector de la Planta de directivos de este Servicio.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/39mfreyhoffer.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marjorie Fuentealba | Jefa de Departamento Jurídico - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Fuentes | Jefe de Unidad de Maipú (s) - DRMS Poniente | 2024-06-06 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 110786/11/2023, del 27/06/2023, designase Subrogantes, en el cargo
de Jefe de Unidad de Maipú, dependiente de la XIV Dirección Regional Metropolitana Santiago
Poniente a los funcionarios que se indican a continuación: Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Fuenzalida | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Iquique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Gajardo | Jefa Oficina de Análisis de Elusión | 2020-01-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34cgajardo02012020.pdf
Resolución EX. SIIPERS N° 221, del 05 de enero de 2023, asígnase las funciones de Jefe de Oficina de Análisis de Elusión, dependiente de la Subdirección de Fiscalización
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Gajardo | Jefe de Unidad de Melipilla - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Galindo | Jefe Departamento Ciclo de Vida | 2019-08-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/40rgalindo31032021.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/40rgalindo02082019.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Gálvez | Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hernán Garay Fierro | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Garnica | Jefe de Unidad de Ancud - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Gazmuri | Jefe de Departamento Jurídico - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Godoy | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Arica | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Godoy | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Catalina Gómez | Jefa de Departamento de Avaluaciones - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Gómez | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eve Gómez | Jefa Unidad de Castro (s) - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 110877/6/2023, del 13 de septiembre de 2023, desígnase subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento Unidad Castro de la Dirección Regional Puerto Montt a los funcionarios que se indican a continuación: Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina González | Jefa de Departamento de Diseño de Procedimientos | 2020-03-21 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34cgonzalez25022020.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34cgonzalez25022020.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Robert González | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Gorena Nahuelhual | Jefe de Unidad de Viña del Mar - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Harry Gormaz | Jefe de Unidad de Illapel - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Guajardo | Jefa de Unidad de Talcahuano - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Henríquez | Director Grandes Contribuyentes | 2024-04-01 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/13/2024, del 04 de abril de 2024, Asígnase a don Sergio Henríquez Gutiérrez, las funciones de Director de la Dirección de Grandes Contribuyentes Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gerson Heredia | Jefe de Departamento de Fiscalización - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Erwin Higuera | Jefe de Unidad de Santa Cruz - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/7/2024, del 16/02/2024, asígnase a Don Erwin Higuera Rodríguez, las funciones de Jefe Departamento Unidad de Santa Cruz, dependiente de la Dirección Regional de Rancagua Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Antonio Hormazábal | Jefe de Oficina de Gestión Normativa | 2023-12-11 | Indefinido | Resolución EX. SIIPERS N° 20430, del 12 de diciembre de 2023, asígnese, a Don Antonio Rodrigo Hormazabal Becerra, las funciones de Jefe de Oficina de Gestión Normativa, dependiente de la Subdirección Normativa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Antonio Hormazábal | Jefe de Gabinete - Subdirección Normativa | 2024-06-05 | Indefinido | Resolución EX. SIIPERS N° 20430, del 12 de diciembre de 2023, asígnese, a Don Antonio Rodrigo Hormazabal Becerra, las funciones de Jefe de Oficina de Gestión Normativa, dependiente de la Subdirección Normativa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Huecho | Jefe de Departamento de Administración - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Iturralde | Jefe de Unidad de La Florida - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bernardo Jara | Jefe de Unidad de Vallenar - DR. Copiapó | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución TRA Nro. 246/46/2023, del 09 de agosto de 2023, asígnase a don Bernardo Jara Naveas, las funciones de Jefe Departamento Unidad de Vallenar, dependiente de la Dirección Regional Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Norberto Jorquera | Jefe Departamento Fiscalía Administrativa | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/39njorquera.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luisa Jorquera | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DRMS Norte | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Lampe | Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Larenas | Jefe de Oficina de Gestión y Apoyo en Jurisprudencia | 2022-01-18 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/75/2021, del 28 de enero de 2021. Desígnase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Oficina de Gestión y Apoyo en Jurisprudencia, a los funcionarios que se indican a continuación.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s37jefeoficinadegestionyapoyoenjurisprudencia28012021.pdf
Resolución EX. SIIPERS N° 6904, del 29 de junio de 2022, asignase las funciones de Jefe de Oficina de Gestión y Apoyo en Jurisprudencia, dependiente de la Subdirección Jurídica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Lecaros | Jefe de Unidad de Chañaral - DR. Copiapó | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/705/2022, del 29 de diciembre de 2022, asígnase a don Carlos Lecaros Díaz, las funciones de Jefe de Departamento Unidad de Chañaral dependiente de la III Dirección Regional Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime León | Jefe de Unidad de Calama - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María León | Jefa de Departamento de Administración - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Loyola | Jefe de Departamento Sistemas Transversales | 2020-11-01 | Indefinido | Resolución Ex. Siipers. nro. 5185, del 18 de junio de 2021, asignase las funciones de Jefe de Departamento Informática Sistemas Transversales.
RESOLUCIÓN TRA N° 246/33/2020, del 16 de noviembre de 2020, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
Jefe de Departamento de Informática Impuestos Directos e Indirectos
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/35loyola16112020.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
John Madariaga | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Copiapó | 2024-04-08 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/11/2024, del 01/04/2024, asígnase a Don John Madariaga Villalobos, las funciones de Jefe Departamento de Fiscalización, dependiente de la Dirección Regional Copiapó. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andre Magnere | Subdirector de Gestion Estrategica y Estudios Tributarios | 2016-01-13 | Indefinido | Resolución EX.SIIPERS N° 666, del 13 de Enero 2016, asigna las funciones de Subdirector de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios a André Magnere Knockaert. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |