Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
María Jeria | Superintendente de Salud (Segundo orden de subrogancia) | 2022-09-29 | Indefinido | Pone término al Decreto Ex. N° 69 y establece nuevo orden de subrogancia del cargo de Superintendente de Salud Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carmen Monsalve | Superintendente de Salud (Primer orden de subrogancia) | 2022-09-29 | Indefinido | Decreto Exento N° 66
Pone término al Decreto Ex. N° 69 y establece nuevo orden de subrogancia del cargo de Superintendente de Salud
29 de septiembre de 2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Torres Jeldes | Superintendente de Salud | 2022-04-05 | 2026-03-10 | Nombra en calidad de titular a don Víctor Marcelo Torres Jeldes en el cargo de Superintendente de Salud, a contar del 5 de abril de 2022. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Iván Duarte Miranda | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-16 | 2024-10-01 | Aprueba bases de licitación pública, sus anexos y designa comisión evaluadora para contratar el servicio de mantención preventiva y correctiva de los equipos de climatización tipo fan coil, tipo split y cortinas de aire, ID 601-10-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Roberto Rodríguez González | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-16 | 2024-10-01 | Aprueba bases de licitación pública, sus anexos y designa comisión evaluadora para contratar el servicio de mantención preventiva y correctiva de los equipos de climatización tipo fan coil, tipo split y cortinas de aire, ID 601-10-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Giovanny Enrique Romero Montoya | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-16 | 2024-10-01 | Aprueba bases de licitación pública, sus anexos y designa comisión evaluadora para contratar el servicio de mantención preventiva y correctiva de los equipos de climatización tipo fan coil, tipo split y cortinas de aire, ID 601-10-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camilo Corral Guerrero | Intendente de Prestadores de Salud Subrogante (Primer orden de subrogancia) | 2019-02-18 | Indefinido | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Armijo Quevedo | Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud (Primer orden de subrogancia) | 2021-11-24 | Indefinido | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Cuevas | Encargado Subdepartamento de Tecnologías de la Información | 2020-05-18 | Indefinido | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Dip | Fiscal (Primer Orden de Subrogancia) | 2022-08-01 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 882/137/2022 de 19/08/2022
Modifica Res. Exenta RA N° 882/90/2022 que establece el orden de subrogación de Fiscalía Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Gutiérrez | Jefa Subdepartamento de Administración | 2020-08-17 | Indefinido | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Gutierrez Zúñiga | Jefa de la Unidad de Comunicaciones | 2022-06-20 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Enrique Hidalgo Donoso | Jefe Unidad de Datos y Estadística | 2024-03-11 | Indefinido | Indica Sujetos Pasivos de la Superintendencia de Salud de acuerdo a la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios y deroga Resolución que indica. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Regina Jara | Jefa Unidad de Auditoría Interna | 2024-03-11 | Indefinido | Indica Sujetos Pasivos de la Superintendencia de Salud de acuerdo a la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios y deroga Resolución que indica. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Morales | Jefe Gestión Corporativa y Participación Ciudadana | 2024-03-11 | Indefinido | Indica Sujetos Pasivos de la Superintendencia de Salud de acuerdo a la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios y deroga Resolución que indica. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Núñez | Jefe Unidad de Asesoría Médica | 2024-03-11 | Indefinido | Indica Sujetos Pasivos de la Superintendencia de Salud de acuerdo a la Ley N°20.730 que regula el Lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios y deroga Resolución que indica. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Tamara Andrea Núñez Andrewartha | Jefa de la Unidad de Planificación, Innovación y Control de Gestión | 2019-05-02 | Indefinido | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fee Graciela Palacios Villegas | Jefe del Departamento de Administración y Finanzas Subrogante (Primer orden de subrogancia) | 2015-08-28 | Indefinido | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Poblete | Jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo (Primer orden de subrogancia) | 2023-06-14 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Reinoso | Jefa del Departamento de Políticas Públicas | 2022-10-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Ubilla | Fiscal Subrogante (Primer orden de subrogancia) | 2022-05-24 | Indefinido | Modifica Res. Exenta RA N° 882/45/2022 que establece el orden de subrogación de Fiscalía Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Varas | Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud | 2021-11-01 | 2026-11-01 | Establece orden de subrogancia en la Superintendencia de Salud y deja sin efecto todo acto administrativo que establece subrogancias en la Institución. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Sierra | Jefe de Departamento de Administración y Finanzas | 2020-08-01 | 2026-08-02 | Nombra en calidad de titular a don Rodrigo Manuel Sierra Contreras en el cargo de Jefe de Departamento de Administración y Finanzas de la Superintendencia de Salud, a contar del 01 de agosto de 2020, nombramiento que se extenderá por un período de 3 años. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carmen Monsalve | Intendenta de Prestadores de Salud | 2020-03-01 | 2026-03-01 | Nombra en calidad de titular a doña Carmen Monsalve Benavides en el cargo de Intendenta de Prestadores de Salud de la Superintendencia de Salud, a contar del 01 de marzo de 2020, nombramiento que se extenderá por un período de 3 años. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Jeria | Jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo | 2019-03-18 | 2025-03-18 | Nombra en calidad de titular a doña Maria Mercedes Jeria Cáceres en el cargo de Jefa del Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, a contar del 18 de marzo de 2019, nombramiento que se extenderá por un período de 3 años, contado desde la fecha indicada precedentemente, pudiendo renovarse fundadamente hasta 2 veces, por igual plazo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |