Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Maria Isabel Moya Vergara | Directora del Departamento Tecnologías de la Informacion | 2015-08-27 | 2015-09-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime David Osorio Jofré | Jefe Subrogante del Aeródromo la Florida, la Serena | 2015-08-04 | 2015-08-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |