Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Cristian Espinoza | Secretario General (S) | 2018-06-04 | 2018-06-08 | Se crea como Secretario General Subrogante, a fin de atender solicitudes de audiencia de Lobby ante ausencia del titular. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorenzo Sepúlveda | Director Departamento Seguridad Operacional | 2015-08-28 | 2018-04-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Espinoza | Secretario General (S) | 2018-04-05 | 2018-04-06 | Se crea como Secretario General Subrogante, a fin de atender solicitudes de audiencia de Lobby ante ausencia del titular. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Reinaldo Gutiérrez | DIRECTOR DIRECCION METEOROLOGICA DE CHILE (S) | 2018-02-25 | 2018-03-06 | De acuerdo a lo establecido al estatuto administrativo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Adrian Cerda Galvez | Jefe del Aeródromo el Loa | 2016-07-11 | 2018-02-28 | Resol 03465 que nombra Jefe de Aeropuerto del Loa y sujeto pasivo de lobby al Sr. Adrian Cerda Galvez Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Patricio Ibáñez Giordano | Jefe de Aeropuerto Diego Aracena | 2015-08-28 | 2018-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Carrera | Jefe Zona Aeroportuaria Central | 2015-08-28 | 2018-02-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Arévalo | Jefe Aeropuerto Mataveri Isla de Pascua | 2015-08-28 | 2018-02-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Garrido Segovia | Jefe Subdepartamento Climatología y Meteorología Aplicada | 2018-01-22 | 2018-02-02 | Por estuto administrativo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Alejandro Espejo Contreras | Jefe Subrogante del Aeródromo Desierto de Atacama | 2018-01-02 | 2018-01-25 | Establece y dispone cese y nombramiento en la jefatura del Aeródromo Desierto de Atacama y nombra sujeto pasivo de LOBBY. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Barra Aliante | Jefe Subdepartamento Planificación y Control | 2016-03-24 | 2018-01-24 | Resol 118 de fecha 28.MAR.16 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Ibáñez | Jefe Subdepartamento Zona Aeroportuaria Austral | 2015-08-28 | 2018-01-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastian Andres Johnson Amorrortu | Jefe Subrogante del Aeródromo Desierto de Atacama | 2017-12-22 | 2018-01-01 | Establece y dispone cese y nombramiento en la jefatura del Aeródromo Desierto de Atacama y nombra sujeto pasivo de LOBBY Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Aliaga | Jefe Aeródromo Desierto de Atacama | 2015-08-28 | 2017-12-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Villalobos Da Silva | Director del Departamento Planificación | 2016-02-01 | 2017-11-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Allende | Jefe del Subdepartamento Soporte Tecnologías de la Información y Comunicacione (S) | 2017-03-16 | 2017-10-02 | Nombra sujeto pasivo de Lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodolfo Ugarte Ugarte | Jefe Subdepartamento Transporte Público | 2015-08-31 | 2017-07-19 | Resolución Exenta 0368 de fecha 31.AGO.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Cardoza Suol | Jefe Aerodromo Chacalluta | 2015-08-28 | 2017-07-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Cruz Armas | Jefe Departamento Bienestar Social | 2015-08-28 | 2017-06-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Gaspar Cisternas Sáez | Director Encargado del Departamento Logistica | 2017-02-06 | 2017-02-24 | Asigna funciones de carácter Directivo al Sr. Enrique Cisternas Saez Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Oyarzún Jara | Jefe Subrogante del Aeropuerto Andrés Sabella | 2017-02-10 | 2017-02-23 | Dispone cese y nombramiento de la Jefatura del Aeropuerto Andrés Sabella y Nombra sujeto pasivo de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcos Arce | Jefe Subrogante del Aeródromo Pichoy | 2017-01-06 | 2017-02-16 | Dispone cese y nombramiento de la Jefatura del Aeródromo Pichoy y Nombran sujetos pasivos de lobby. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Morales | Jefe Aeropuerto El Tepual | 2015-08-28 | 2017-02-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Allende | Jefe Subrogante del departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones. | 2017-01-16 | 2017-02-10 | Nombra Sujeto Pasivo de LOBBY al Sr. José Allende Varas en función como jefe Subrogante del Departamento Tecnologías de la información y Comunicación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo González | Jefe de Aeropuerto Cerro Moreno | 2015-08-30 | 2017-02-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Octavio Hernández Gallardo | Jefe del Aeródromo Cañal Bajo de Osorno | 2015-08-28 | 2017-02-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Máximo Meneses | Jefe Aeródromo Balmaceda | 2015-08-28 | 2017-02-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Manuel Carvajal Gallo | Jefe Aeródromo "La Florida" de La Serena | 2015-08-30 | 2017-01-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Randot Espinosa Pozo | Encargado de Departamento de Planificación | 2017-01-03 | 2017-01-27 | De acuerdo a Resolución N° 04/4431 de fecha 15.DIC.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Aravena | Jefe Aeropuerto Pdte Carlos Ibañez del Campo. | 2015-08-28 | 2017-01-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Guerrero | Jefe Aeródromo Pichoy | 2015-08-28 | 2017-01-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Alejandro Trigo Medina | Jefe Subdepartamento Soporte Tecnologías de Información y Comunicaciones | 2015-08-30 | 2016-12-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jan Oneto | Jefe Subrogante del Subdepartamento Servicios de Aeródromos | 2016-10-25 | 2016-12-04 | Nombra sujeto pasivo de lobby al Jefe Subrogante del Subdepartamento Servicios de Aeródromos, Sr. Jan Carlo Oneto Manuel. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Schnettler | Jefe Zona Aeroportuaria Sur | 2015-08-28 | 2016-12-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Gaspar Cisternas Sáez | Director Encargado del Departamento Logistica | 2016-11-30 | 2016-12-02 | Asigna funciones de carácter Directivo al Sr. Enrique Cisternas Saez Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando González Bruzzone | Director de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos (S) | 2015-06-09 | 2016-11-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Eduardo Schmidt Bachmann | Jefe Subdepartamento Sistemas (S) | 2016-01-25 | 2016-11-07 | Nombrado a través de Resolución exenta N° 48 de fecha 25_ENE_16 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Renzi Jara | Jefe Subdepartamento Servicios Aeronáuticos (S) | 2016-03-28 | 2016-10-03 | Resol 118 de fecha 28.MAR.16
Resol N° 05106 de fecha 03.OCT.16 donde cesa sus funciones Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Allende | Director de Departamento de Tecnológica de Informacion y Comunicaciones | 2015-09-28 | 2016-08-12 | Cesa en el cargo de Director Subrogante a través de resol 03859 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Gaspar Cisternas Sáez | Director Encargado del Departamento Logistica | 2016-07-07 | 2016-07-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Venegas | Jefe de Aeródromo el Loa | 2015-08-28 | 2016-07-11 | Resol 0365 la cual informa el cese de funciones como Jefe de Aeropuerto el Loa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Frutos | Jefe Zona Aeroportuaria Norte | 2015-08-28 | 2016-07-08 | Deja de ser sujeto pasivo de acuerdo a cese de funciones a través de Resol Exenta 03456 de fecha 08.JUL.16 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Reinaldo Gutiérrez | Jefe Subdepartamento Pronóstico | 2016-06-10 | 2016-06-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Gallardo | Jefe Subdepartamento Aeronavegabilidad (S) | 2016-02-15 | 2016-03-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Castelli Pauliac | Secretario General (S) | 2016-01-30 | 2016-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eric Fernández Navarrete | JEFE DE AEROPUERTO EL TEPUAL (S) | 2016-02-08 | 2016-02-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Morales Novillo | JEFE DE AEROPUERTO AMB (S) | 2016-01-29 | 2016-02-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jose Ruiz Flores | JEFE DE AEROPUERTO CAÑAL BAJO (S) | 2016-02-01 | 2016-02-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Silva Meza | Jefe de Aeropuerto Desierto de Atacama (S) | 2016-01-26 | 2016-02-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Johnny Morales | JEFE DE SUBDEPARTAMENTO SOPORTE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (S) | 2016-02-01 | 2016-02-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |