Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Juan Rojas | JEFE DE DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS (S) | 2023-10-26 | 2024-04-30 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Dublé | Directora subrogante del Departamento Comercial, | 2022-11-10 | 2024-04-01 | Dispone sujetos pasivos de lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Mac-Namara | Director del Departamento Seguridad Operacional | 2018-04-09 | 2024-03-11 | Dispone cese y asunción de funciones en el cargo de Director del Departamento Seguridad Operacional. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | Jefe del Subdepartamento Pronósticos e Instalaciones Meteorológicas | 2021-05-01 | 2024-03-01 | Designa/establece a los funcionarios que se indican, en los cargos de Jefaturas que se señalan Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Leiva | Jefe (a) Subdepartamento Contabilidad y Tesorería | 2018-07-23 | 2024-03-01 | Dispone cese y nombramiento en la jefatura del Subdepartamento Contabilidad y Tesorería del Departamento de Finanzas. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | Jefe del Subdepartamento Climatología | 2021-04-15 | 2024-03-01 | Designa/establece a los funcionarios que se indican, en los cargos de Jefaturas que se señalan Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Bermúdez | Director del Departamento Seguridad Operacional (S) | 2024-02-05 | 2024-02-16 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2024-01-22 | 2024-02-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2024-01-10 | 2024-01-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Jefe Subdepartamento Licencias | 2015-08-31 | 2024-01-02 | Resolución Exenta 0368 de fecha 31.AGO.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Bermúdez | ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL | 2023-01-01 | 2023-12-31 | NominaSujetosPasivos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Bermúdez | Director del Departamento Seguridad Operacional (S) | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Tabilo | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN | 2023-03-03 | 2023-12-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Rojas Ormazabal | Jefe del Subdepartamento Aeronavegabilidad | 2020-12-01 | 2023-12-05 | Establece Cese y Asunción de funciones en la jefatura del Subdepartamento Aeronavegabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2023-11-20 | 2023-11-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2023-11-06 | 2023-11-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Schnettler | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS | 2019-10-07 | 2023-11-02 | Dispone cese y asunción de funciones en el cargo de Director del Departamento de Aeródromos y servicios Aeronáuticos, Designa Comisión Interventora y establece cargo sujeto pasivo de LOBBY. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Piña | Director Subrogante Del Departamento Comercial | 2023-02-24 | 2023-10-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2023-10-12 | 2023-10-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2023-09-20 | 2023-09-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Rojas | Jefe Departamento Aerodromos y Servicios Aeronauticos (S) | 2023-03-28 | 2023-09-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Director de Seguridad Operacional (S) | 2023-07-28 | 2023-08-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2023-07-03 | 2023-07-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2023-05-20 | 2023-06-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Director de Seguridad Operacional (S) | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Arnaldo Passalacqua | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN | 2020-12-10 | 2023-03-06 | Dispone cese y asunción de funciones en el cargo o función de Director de Planificación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Director de Seguridad Operacional (S) | 2023-02-13 | 2023-02-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | Director Dirección Meteorológica de Chile (S) | 2023-01-30 | 2023-02-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Franulich | Jefe de Subdepartamento de Soporte TICS | 2020-10-03 | 2023-01-31 | NOMBRAMIENTO JEFE DE DEPARTAMENTO ARTÍCULO 8. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Franulich | Director Subrogante del Departamento de Tecnológica de Información y Comunicaciones | 2022-08-14 | 2023-01-31 | DISPONE CESE Y ASUNCIÓN DE FUNCIONES EN EL CARGO O FUNCIÓN DE DIRECTOR DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | Director Dirección Meteorológica de Chile (S) | 2023-01-16 | 2023-01-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Ramirez Calderon | Directora Departamento Planificación Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-26 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Bermúdez | ENCARGADO DEL SUBDEPARTAMENTO OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Leonel Alejandro Schüler Medina | Jefe Subdepartamento de Planificación y Control | 2015-10-29 | 2022-12-31 | Resolución Exenta 0466 de fecha 29.OCT.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | Director Dirección Meteorológica de Chile (S) | 2022-12-07 | 2022-12-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Director de Seguridad Operacional (S) | 2022-12-04 | 2022-12-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | Director Dirección Meteorológica de Chile (S) | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Marianela Iturriaga Piña | Directora Del Departamento Comercial | 2019-04-01 | 2022-11-10 | Dispone Cese y nombramiento en la Jefatura del Departamento Comercial Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Alegria Salas | Jefe Subdepartamento Sistemas | 2016-11-07 | 2022-11-08 | Nombra Sujeto Pasivo de Lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2022-10-12 | 2022-10-19 | Establece cargos de la Dirección General de Aeronáutica Civil Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Meza | Director de Departamento de Tecnológica de Informacion y Comunicaciones | 2016-08-12 | 2022-08-13 | Resolución que designa funciones directivas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | Otro | 2022-07-17 | 2022-07-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Director de Seguridad Operacional (S) | 2022-06-06 | 2022-06-18 | Establece cargos de la Dirección de aeronáutica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gastón Torres | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2022-05-20 | 2022-06-01 | Establece cargos de la Dirección General de Aeronáutica Civil Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Director del Departamento Seguridad Operacional (S) | 2022-05-23 | 2022-05-27 | Establece cargos de la Dirección de aeronáutica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2022-05-19 | 2022-05-20 | Establece cargos de la Dirección General de Aeronáutica Civil Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Silva | Jefe Aeropuerto Arturo Merino Benitez Subrogante | 2022-01-27 | 2022-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2022-01-24 | 2022-02-18 | Establece cargos de la Dirección General de Aeronáutica Civil Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (S) | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Establece cargos de la Dirección General de Aeronáutica Civil Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Stuardo | Jefe de Departamento Seguridad Operacional Subrogante | 2022-02-14 | 2022-02-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |