Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Correa Morel | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-16 | 2015-11-06 | RESOL 536 DE FECHA 21.AGO.15 IMPORTACIÓN DIRECTA, DE UNA RED INTEGRAL SATELITAL (RIS) y UN SISTEMA CONMUTADOR DE MENSAJES METEOROLÓGICOS (MSS) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Delgado Urzua | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-16 | 2015-11-06 | RESOL 536 DE FECHA 21.AGO.15 IMPORTACIÓN DIRECTA, DE UNA RED INTEGRAL SATELITAL (RIS) y UN SISTEMA CONMUTADOR DE MENSAJES METEOROLÓGICOS (MSS) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Diego Silva Garcia | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-16 | 2015-11-06 | RESOL 536 DE FECHA 21.AGO.15 IMPORTACIÓN DIRECTA, DE UNA RED INTEGRAL SATELITAL (RIS) y UN SISTEMA CONMUTADOR DE MENSAJES METEOROLÓGICOS (MSS) Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Aguilar Orruño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-17 | 2015-10-29 | RESOL 1512 DE FECHA 16.SEP.15 QUE DISPONE EL LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDO (UPS), PARA RESPALDO DE CIRCUITOS ESENCIALES DE TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTO CHACALLUTA, I AEROPUERTO CERRO . MORENO, AEROPUERTO MATAVERI, AERÓDROMO LA FLORIDA Y AERÓDROMO BALMACEDA, INSTALADOS y FUNCIONANDO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Letelier Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-17 | 2015-10-29 | RESOL 1512 DE FECHA 16.SEP.15 QUE DISPONE EL LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDO (UPS), PARA RESPALDO DE CIRCUITOS ESENCIALES DE TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTO CHACALLUTA, I AEROPUERTO CERRO . MORENO, AEROPUERTO MATAVERI, AERÓDROMO LA FLORIDA Y AERÓDROMO BALMACEDA, INSTALADOS y FUNCIONANDO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Silva Diaz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-17 | 2015-10-29 | RESOL 1512 DE FECHA 16.SEP.15 QUE DISPONE EL LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDO (UPS), PARA RESPALDO DE CIRCUITOS ESENCIALES DE TORRES DE CONTROL DE LOS AEROPUERTO CHACALLUTA, I AEROPUERTO CERRO . MORENO, AEROPUERTO MATAVERI, AERÓDROMO LA FLORIDA Y AERÓDROMO BALMACEDA, INSTALADOS y FUNCIONANDO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Baez Rivetti | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-07 | 2015-10-26 | RESOLUCIÓN 438 DE FECHA 06.OCT.15 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN SECTORES NO AGRÍCOLAS DEL AEROPUERTO AMB Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Bustos Droguett | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-07 | 2015-10-26 | RESOLUCIÓN 0468 DE FECHA 06.OCT.15 SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN ZONAS NO AGRÍCOLAS EN AMB Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Victor Ramirez Boudeguer | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-07 | 2015-10-26 | RESOLUCIÓN 0468 SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN SECTORES NO AGRÍCOLAS AMB Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Auger Saavedra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-30 | 2015-10-23 | RESOL 1557 DE FECHA 25.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Hernán Baeza Cáceres | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-04 | 2015-10-23 | RESOLUCION 01432 DE FECHA 04.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Mendez Sthal | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-30 | 2015-10-23 | RESOLUCION 1557 DE FECHA 25.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mesa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-30 | 2015-10-23 | RESOLUCION 1557 DE FECHA 25.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luciano Molina Arriagada | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-08 | 2015-10-19 | RESOLUCIÓN 0268 DE FECHA 03.07.15 POR EL ARRIENDO DE MAQUINAS DE RAYOS X, PARA REVISIÓN DE EQUIPAJE DE MANO Y PÓRTICOS DETECTORES DE METAL PARA EL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE y PARA EL AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Morales Meneses | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-08 | 2015-10-19 | RESOLUCIÓN 268 DE FECHA 03.JUL.15 POR EL ARRIENDO DE MAQUINAS DE RAYOS X, PARA REVISIÓN DE EQUIPAJE DE MANO Y PÓRTICOS DETECTORES DE METAL PARA EL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE y PARA EL AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Velasquez Ledezma | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-08 | 2015-10-19 | RESOLUCIÓN 0268 DE FECHA 03.07.15 POR EL ARRIENDO DE MAQUINAS DE RAYOS X, PARA REVISIÓN DE EQUIPAJE DE MANO Y PÓRTICOS DETECTORES DE METAL PARA EL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE y PARA EL AERÓDROMO LA FLORIDA DE LA SERENA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Acevedo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-22 | 2015-10-07 | RESOL 0216 DE FECHA 21.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Gómez Zamorano | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-04 | 2015-10-07 | RESOL EXENTA 0192 DE FECHA 04.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Meza C | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-04 | 2015-10-07 | RESOLUCIÓN 0192 DE FECHA 04.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gregory Cuevas Navarrete | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-10 | 2015-09-25 | RESOLUCION 1477 DE FECHA 10.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Marín Carrasco | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-10 | 2015-09-25 | RESOLUCIÓN 1477 DE FECHA 10.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Orellana Barraza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-10 | 2015-09-25 | RESOL 1477 DE FECHA 10.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Canales Flores | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-03 | 2015-09-23 | RESOLUCION 01432 DE FECHA 04.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime De La Fuente Salvo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-04 | 2015-09-23 | RESOLUCION 01432 DE FECHA 04.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Jerez Jerez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-04 | 2015-09-23 | Resolución 01432 de fecha 04.sep.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Perez Pichipil | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-09-04 | 2015-09-23 | RESOLUCION 01432 DE FECHA 04.SEP.15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Auger Saavedra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-17 | 2015-08-21 | Resolución que dispone llamado a licitación 1011-6-LP15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Auger Saavedra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-17 | 2015-08-21 | Resolución que dispone llamado a licitación 1011-6-LP15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carvallo Gaujardo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-17 | 2015-08-21 | Resolución dispone llamado a licitación publica 1011-6-LP15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mesa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-17 | 2015-08-21 | Dispone llamado a propuesta pública 1011-6-lp15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Alegria Salas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-03 | 2015-08-18 | Dispone el llamado a licitación por la contratación de trabajos para la instalación de equipos meteorologicos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Letelier Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-03 | 2015-08-18 | Dispone el llamado a licitación publica 1011-4-LP15 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-07-03 | 2015-08-18 | Dispone el llamado a la contratación de los trabajos para la instalación de equipos meteorologicos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Andrés Barahona Salinas | Director(a) Corporación Administrativa del Poder Judicial | 2023-09-14 | 2023-12-15 | Autoriza la Contratación, bajo la modalidad de trato directo, del servicio de mantención funcional inicial, soporte y mantenimiento del sistema de tratamiento de mensajes ats-amhs, mediante trato directo, por un periodo de 61 meses, aprueba requerimientos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Villarroel | JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO ZONA AEROPORTUARIA SUR (S) | 2024-09-27 | Indefinido | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Dublé | Directora Departamento Comercial | 2024-04-01 | 2024-08-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Augusto Lohr | Jefe Subdepartamento Planificación y Control del Departamento Aeródromos y Servicios Aeronáuticos | 2019-12-11 | 2024-08-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Gallardo | Jefe deDepartamento Seguridad Operacional (S) | 2024-07-16 | 2024-07-20 | Resolución que designa sujetos pasivos de lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Jeomari Toro Ortiz | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO AUDITORA INTERNA (S) | 2024-03-01 | 2024-07-17 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Gallardo | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD OPERACIONAL (S) | 2024-06-30 | 2024-07-06 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gebauer | Encargado del Subdepartamento Operaciones (S) | 2024-06-30 | 2024-07-06 | ENCOMENDACIÓN DE FUNCIONES DIRECTIVAS. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Gallo | JEFE SUBDEPARTAMENTO ZONA AEROPORTUARIA AUSTRAL | 2018-01-24 | 2024-06-27 | Dispone cese y nombramiento en la Jefatura del Subdepartamento Zona Aeroportuaria Austral Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Jara | Encargado Aeródromo la Araucanía | 2015-08-28 | 2024-06-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
César Araya | Director del Departamento Prevención de Accidente | 2024-04-22 | 2024-05-22 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Mena | DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO | 2024-03-01 | 2024-05-02 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de AeronáuticaCivil, Considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Rojas | JEFE DE DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS (S) | 2023-10-26 | 2024-04-30 | Establece los cargos de funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, considerados como sujetos pasivos de lobby conforme a la Ley N°20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Dublé | Directora subrogante del Departamento Comercial, | 2022-11-10 | 2024-04-01 | Dispone sujetos pasivos de lobby Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Mac-Namara | Director del Departamento Seguridad Operacional | 2018-04-09 | 2024-03-11 | Dispone cese y asunción de funciones en el cargo de Director del Departamento Seguridad Operacional. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Alcafuz | Jefe del Subdepartamento Pronósticos e Instalaciones Meteorológicas | 2021-05-01 | 2024-03-01 | Designa/establece a los funcionarios que se indican, en los cargos de Jefaturas que se señalan Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Leiva | Jefe (a) Subdepartamento Contabilidad y Tesorería | 2018-07-23 | 2024-03-01 | Dispone cese y nombramiento en la jefatura del Subdepartamento Contabilidad y Tesorería del Departamento de Finanzas. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |