Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Jorge O'ryan | Director General | 2019-07-01 | 2022-03-30 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Vásquez | Directora General (S) | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mariela Verónica Díaz Zamorano | Directora regional de servicio público - Región Metropolitana de Santiago | 2019-07-01 | 2024-08-08 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Humire | Director Regional ProChile Arica y Parinacota (S) | 2024-01-30 | 2024-05-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Pavez | Director Regional ProChile Ñuble (S) | 2021-04-16 | 2024-05-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ludwig Mayer | Director Regional ProChile Valparaíso (S) | 2022-08-08 | 2024-05-01 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Chacoff | Director Regional ProChile Arica y Parinacota | 2023-03-15 | 2024-02-29 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Marinao | Director Regional ProChile Biobío | 2020-11-07 | 2024-02-29 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Bohle | Director Regional ProChile Región Metropolitana (S) | 2019-11-01 | 2024-01-29 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Chaparro | Directora regional de servicio público (S) - Dirección Regional Metropolitana | 2019-08-30 | 2024-01-29 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Cayunguir | Director Regional ProChile Los Ríos (S) | 2019-11-01 | 2022-12-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Hormazábal | Directora Regional ProChile Biobío (S) | 2019-11-01 | 2022-12-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Gallardo | Directora Regional ProChile Magallanes y la Antártica Chilena (S) | 2019-11-01 | 2022-09-22 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julieta Romero | Directora regional de servicio público - Región del Maule | 2019-07-01 | 2022-08-17 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sylvia Lillo Gerli | Directora Regional ProChile Valparaíso (S) | 2019-11-01 | 2022-08-07 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Henry Azurmendi | Director regional de servicio público - Región de los Ríos | 2019-07-01 | 2022-08-01 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ingrid Quezada | Directora regional de servicio público - Región del Ñuble | 2019-07-01 | 2022-08-01 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Andrés Becerra Martínez | Director Regional de servicio público - Región de Arica y Parinacota | 2019-07-01 | 2022-07-18 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Vicente Alti | Director regional de servicio público - Región de Valparaíso | 2019-07-01 | 2022-07-17 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Flores | Directora regional de servicio público - Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo | 2019-07-01 | 2022-06-30 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Melissa Gajardo | Directora Regional ProChile Antofagasta (S) | 2019-11-01 | 2022-06-15 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo González | Director regional de servicio público - Región de la Araucanía | 2019-07-01 | 2021-11-29 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Herman Beck | Director Regional Centro Exportador de Coquimbo (S) | 2019-07-01 | 2021-07-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Sánchez | Directora regional de servicio público - Región del Ñuble (S) | 2020-02-26 | 2021-04-15 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexandra Andrea Lemus Lemus | Directora Regional ProChile Tarapacá (S) | 2019-07-01 | 2020-12-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Pradenas | Directora Regional ProChile Copiapó (S) | 2019-11-01 | 2020-12-31 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Noemí | Director regional de servicio público - Región de Atacama | 2019-07-01 | 2020-09-30 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Alberto Ascencio Alarcón | Director Regional ProChile Antofagasta | 2020-07-01 | 2020-09-07 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Rivas | Director regional de servicio público - Región de Antofagasta | 2019-07-01 | 2020-06-30 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Neumann | Director regional de servicio público - Región del Biobío | 2019-10-17 | 2020-03-18 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Valiente Caballero | Director Regional ProChile La Araucanía (S) | 2019-11-01 | 2020-02-05 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gino Mosso Neira | Director regional de servicio público - Región del Biobío | 2019-07-01 | 2019-10-16 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Gómez | Jefa de Gabinete | 2021-03-16 | 2022-12-30 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Trinidad Saona Acuña | Jefe(a) de Gabinete | 2020-01-30 | 2021-02-28 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Vásquez | Jefa de Gabinete | 2019-12-31 | 2020-01-29 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Verónica Olea Varas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de evaluaciones psicolaborales 1082957-75-L124 | 2024-07-30 | 2024-09-13 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Osorio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de evaluaciones psicolaborales 1082957-75-L124 | 2024-07-30 | 2024-09-13 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Isabel Vasquez Navarrete | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de evaluaciones psicolaborales 1082957-75-L124 | 2024-09-11 | 2024-09-13 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Pilar Jiménez Alvarez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de Asesorías y Acompañamientos en Ruta Exportadora 1138295-6-LE24 | 2024-08-07 | 2024-09-12 | Nombramiento / correo enviado por compras el 07-08-2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Moriamez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de Asesorías y Acompañamientos en Ruta Exportadora 1138295-6-LE24 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Soledad Valdes Leal | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de Asesorías y Acompañamientos en Ruta Exportadora 1138295-6-LE24 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Cuevas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de programa radial para a difundir herramientas de ProChile en Atacama 1138297-22-L124 | 2024-08-20 | 2024-09-11 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Infante Espinosa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de programa radial para a difundir herramientas de ProChile en Atacama 1138297-22-L124 | 2024-08-20 | 2024-09-11 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Orlando Zanoni | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de programa radial para a difundir herramientas de ProChile en Atacama 1138297-22-L124 | 2024-08-20 | 2024-09-11 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gloria Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de evaluaciones psicolaborales 1082957-75-L124 | 2024-07-30 | 2024-09-10 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Lehuedé | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de apoyo logístico para visita de Chef en RM y Los Lagos 1138295-7-L124 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Monsalve | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de apoyo logístico para visita de Chef en RM y Los Lagos 1138295-7-L124 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Yolanda Pizarro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de apoyo logístico para visita de Chef en RM y Los Lagos 1138295-7-L124 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Cerda | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de aseo en ProChile Aysén 1082957-72-LE24 | 2024-07-24 | 2024-09-02 | Nombramiento / correo enviado por Compras el 26-07-24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Fernández | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicio integral de control de asistencia 1082957-64-LE24 | 2024-06-18 | 2024-09-02 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |