Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Verónica Pulgar Fuentes | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de diseño, confección de uniformes para funcionarias ProChile 1082957-74-LE24 | 2024-08-14 | 2024-09-27 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Orlando Zanoni | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de asesoría en diseño para la confección de etiquetas Región de Atacama 1138297-23-LE24 | 2024-08-29 | 2024-09-27 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rafael Bordachar | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de elaboración audiovisual para promoción pabellón Expo Osaka 20251137689-2-LQ24 | 2024-07-30 | 2024-09-25 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Gebauer | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de elaboración audiovisual para promoción pabellón Expo Osaka 20251137689-2-LQ24 | 2024-07-30 | 2024-09-25 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Maldonado | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicio Aseo y limpieza para ProChile de Magallanes 1082957-79-LE24 | 2024-08-16 | 2024-09-25 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rafael Sabat Mendez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicios de elaboración audiovisual para promoción pabellón Expo Osaka 20251137689-2-LQ24 | 2024-07-30 | 2024-09-25 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Valeria Aglae Torres Ojeda | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicio Aseo y limpieza para ProChile de Magallanes 1082957-79-LE24 | 2024-08-16 | 2024-09-25 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Villarroel | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 - Servicio Aseo y limpieza para ProChile de Magallanes 1082957-79-LE24 | 2024-08-16 | 2024-09-25 | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Adasme Corvalán | Jefe Departamento Derecho Nacional y Contratación Exterior (S) | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Ahumada | Jefe Departamento de Auditoría Interna (S) | 2024-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Scarlet Ivette Alarcón Cortés | Jefa Subdepartamento Comunicaciones Internas | 2024-05-20 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Constanza Alegría | Agregada Comercial ProChile Buenos Aires | 2023-02-16 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Arancibia | Representante Comercial ProChile Ho Chi Minh | 2020-05-04 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Aravena | Agregada Comercial ProChile Bogotá | 2020-05-04 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristina Lorena Aravena Muñoz | Jefa Subdepartamento de Adquisiciones en el Exterior | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Arcos | Jefa Departamento Dirección Internacional | 2023-08-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristopher Aros | Jefe Departamento Finanzas | 2023-02-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristopher Aros | Director Administrativo (S) | 2023-03-22 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Arriagada | Agregado Comercial ProChile Bangkok | 2024-03-16 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Assef | Jefa Departamento Dirección de Comunicaciones Estratégicas (S) | 2023-03-22 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Assef | Jefa Subdepartamento Comunicaciones Externas | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Danny Astudillo | Jefe Subdepartamento de Tesorería | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Azancot Corti | Jefe Sección de Desarrollo del Comercio | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Said Bahajin | Representante Comercial ProChile Rabat | 2020-05-04 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Leonardo Banda | Jefe Subdepartamento de Centroamérica, Caribe y Mercados Emergentes | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Joanie Bourgeois | Representante Comercial ProChile Montreal | 2024-04-22 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Belén Bueno | Representante Comercial ProChile Kuala Lumpur | 2020-05-04 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angelo Bustamante | Jefe Subdepartamento Género y Pueblos Originarios | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Catalin Butnariu | Representante Comercial ProChile Estocolmo | 2021-11-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rolando Gabino Campos Acuña | Jefe Subdepartamento Personal Red Externa | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Alejandro Cañas Salinas | Agregado Comercial ProChile Shanghai | 2023-10-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Chacoff | Agregado Comercial ProChile Abu Dabi | 2024-03-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ivy Chávez | Representante Comercial ProChile Guadalajara | 2020-05-04 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Cifuentes | Jefa Departamento de Finanzas (S) | 2019-07-31 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Cifuentes | Jefa Subdepartamento de Contabilidad | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Benjamín Coderch | Director Administrativo (S) | 2023-03-22 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Benjamín Coderch | Jefe Departamento Informática | 2024-03-11 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Corales | Agregado Comercial ProChile Sao Paulo | 2022-05-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Cordero Cifuentes | Jefa Subdepartamento de Contabilidad (S) | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cornejo | Jefe Certificación y Verificación de Origen (S) | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Cuevas | Jefe Departamento Auditoría Interna | 2024-03-11 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sofía Del Sante | Representante Comercial ProChile Munich | 2020-12-14 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gloria Díaz | Jefa Subdepartamento de Desarrollo de Personas | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Díaz Martínez | Jefe Sección de Formación y Capacitación Exportadora | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mariela Verónica Díaz Zamorano | Directora Nacional (S) | 2019-08-16 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mariela Verónica Díaz Zamorano | Directora General (S) | 2020-06-11 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nury Disegni | Agregada Comercial ProChile Tokio | 2023-05-09 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Echenique Torres | Jefe Subdepartamento de Mantención de Sistemas | 2024-05-02 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Fernández | Director Administrativo | 2023-01-16 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernanda Franco De Moura | Representante Comercial ProChile Belo Horizonte | 2020-06-01 | Indefinido | Nombramiento Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |