Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Luis Cortés | Jefe(a) de Gabinete | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Morales | Jefe(a) de Gabinete | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Rodrigo Collao Falconi | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2001-08-01 | Indefinido | Encargado Adquisiciones Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Cristina Gómez Barrera | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2018-07-01 | Indefinido | Encargada Depto Administración y Finanzas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Olavarría | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2018-07-20 | Indefinido | Asesor Jurídico de la Intendencia Regional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Alfaro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | Res. Afecta N° 18 (T.T.), que aprueba bases Lic. 953-16-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio César Caviedes Hernández | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | Res. Afecta N° 18 (T.T.), que aprueba bases Lic. 953-16-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Hernández | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | Res. Afecta N° 18 (T.T.), que aprueba bases Lic. 953-16-LR24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Joselyn Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/Attachment/ViewAttachment.aspx?enc=R95aG2UtPUcG7HEKxfD3dzAenGMbOtCapnmCRx9ah5f3AwF3duA8Ege1U5X8E62BN3JQPW1x8pA7ekbrmP%2bTAN7IuGvRNJm6JZZOuQUJ%2bV1vQsn73fayzYb%2bG9uXqZNrQ5WhKZBHq2%2br0Po8eUoXoeCYuLhciJySTJuFcAcYcCmIbswsQRcGBwsIb8TuknldRuXPbOSJHVa9OVXrYIwzQDP8YhPM6Csy2m1riZRT4UV8fZ2xPF1u0KtwYIclcPBzLJVECu8QbvB66Y041M7uAr9u1FZ%2f0h%2f%2bdRRhvobvldmXavrhDAMTUKMcILTsxG7Q Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Rodrigo Sciaraffia Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | Res. Afecta N° 18 (T.T.), que aprueba bases Lic. 953-16-LR24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Rodrigo Sciaraffia Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | Res. Afecta N° 18 (T.T.), que aprueba bases Lic. 953-16-LR24 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Tello | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-05-15 | 2024-09-26 | Res. Afecta N° 18 (T.T.), que aprueba bases Lic. 953-16-LR24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cynthia Ahumada Gallardo | Encargada de Departamento de Coordinación y Gestión Territorial | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Alfaro | Encargado de la Unidad de Administración y Servicios | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Rodrigo Collao Falconi | Encargado de Adquisiciones y Activo Fijo | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelly Godoy Luna | Encargada Unidad Gestión Financiera | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rosa Isla | Encargado Departamento Jurídico | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Joselyn Muñoz | Encargada Departamento de Administración y Finanzas | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Rojas | Encargada de Departamento Social | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Augusto Vega Vega | Encargado de Departamento de Coordinación, fiscalización, y Supervigilancia | 2024-02-22 | Indefinido | Res. Exenta N° 179 del 22.02.2024 - Establece sujetos pasivos de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Galo Luna | Delegado Presidencial Regional | 2023-12-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |