Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Miriam Guzmán | Jefe(a) departamento de Acción y Asistencia Social | 2019-01-02 | 2023-08-21 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bernardo Norambuena | Jefe(a) Departamento Gestión Territorial | 2019-06-01 | 2023-08-21 | Nuevo decreto https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Serrano | Jefe Departamento de Organizaciones Comunitarias | 2019-01-02 | 2023-08-21 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Silva | Director de Coordinación de Operaciones (s) | 2015-08-11 | 2023-08-21 | nuevo decreto https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Torres | Jefe (a) Departamento de Eventos y Recreación (s) | 2019-01-18 | 2023-08-21 | asume el puesto carolina Sanhueza nuevo decreto https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Valladares | Jefe (a) Departamento de Centros Spa | 2020-04-01 | 2023-08-21 | nuevo decreto https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Contreras | Director (a) Secretaría Comunal de Planificación | 2019-04-01 | 2023-08-02 | renuncia voluntaria https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2023/julio/decreto.p.1805.28jul2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Navarrete | Director (a) Jurídico | 2008-05-12 | 2023-07-01 | Renuncia Voluntaria a contar del 01/07/2023 https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2023/junio/decreto.p.1633.30jun2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Valentina Andraca | Jefe(a) Departamento Programas de Prevención Delictual | 2019-06-01 | 2023-03-31 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2023/marzo/decreto.p.604.13mar2023.pdf renuncia voluntaria Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carmen Oisel | Director de Parques y Jardines | 2019-01-02 | 2023-03-01 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/2023/febrero/decreto.686.28feb2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Jaramillo | Administrador Municipal (S) | 2020-04-01 | 2023-01-16 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2023/enero/decreto.p.17.10ene2023.pdf derogase decreto administrador munipal Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Román | Director (a) Seguridad Pública | 2021-11-10 | 2023-01-01 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2022/diciembre/decreto.p.4241.28dic2022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Azzar | Jefe (a) Departamento de Finanzas (s) | 2019-01-18 | 2022-12-31 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2022/diciembre/decreto.p.4504.30dic2022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rafael Martínez | Jefe departamento Gestion Interna | 2019-01-02 | 2022-06-13 | Jefe Departamento de Gestion Interna 13/06/2022 destinado a parque y jardines https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2022/junio/decreto.p.2078.13jun2022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Álvarez | Jefe Departamento de Relaciones Publicas y Prensa | 2019-01-02 | 2022-05-24 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2022/mayo/decreto.1943.24may2022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Cifuentes | Jefe (a) Departamento Discapacidad | 2020-03-16 | 2022-05-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Huidobro | Director de Infraestructura y Servicios Públicos | 2020-04-01 | 2022-05-24 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2022/mayo/decreto.1943.24may2022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nancy Quintanilla Moris | Jefe(a) de Desarrollo Local | 2019-12-02 | 2022-05-24 | https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2022/mayo/decreto.1943.24may2022.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Reyes | Jefe(a) Director Desarrollo Comunitario | 2018-08-01 | 2022-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Osswald Grollmus | Jefe (a) Departamento Administración Bienes Muebles e Inmuebles | 2020-09-14 | 2022-02-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Benítez | Director (a) Seguridad Pública | 2017-04-01 | 2021-11-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |