Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Peñaloza | Alcalde(sa) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Isidora Alcalde Egaña | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Bopp | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Dittborn | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Hadad | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Kretschmer | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marie Mayo | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Raúl Melnick Israel | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Leonardo Prat | Concejal(a) | 2022-04-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Salinas | Concejal(a) | 2024-05-09 | Indefinido | concejo municipal sesion ordinaria 1178 del 09 de mayo 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Catalina San Martín | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Catalina Ugarte Millan | Concejal(a) | 2021-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Vanessa Kaiser | Concejal(a) | 2021-06-28 | 2022-04-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rocío Crisosto | Director(a) de Obras Municipales | 2013-01-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Soledad Agurto | Jefe (a) Departamento de subsidios y Programas Sociales | 2020-03-16 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Alba | Jefe (a) Departamento de Adulto Mayor | 2019-12-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Arevalo | Director (a) de Tránsito y Transporte Público | 2008-06-23 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Carrasco | Director de Compras, Logística y Gestión | 2019-01-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
César Charme | Jefe(a) Departamento de Inspección de Obras | 2019-01-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo De La Llera | Director de Asesoría Urbana | 2019-01-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Aquilino Fratte | Jefe (a) Departamento Edificación Altura y Copropiedad | 2020-11-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Frávega | Jefe(a) Departamento de Recepción Definitiva | 2019-01-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Santiago García | Jefe (a) Departamento de Catastro e informes previos (s) | 2021-06-15 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Catherine Gautier | Jefe(a) Departamento de Higiene Ambiental | 2019-12-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María González | Director (a) de Administración y Finanzas | 2015-11-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Guerra | Director de Seguridad Pública | 2023-08-21 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Huidobro | Director (a) de Infraestructura y Servicios Públicos | 2024-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Jaramillo | Director (a) de Coordinación y Operaciones | 2024-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Najel Klein | Secretario (a) Comunal de Planificación | 2024-03-04 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo López | Director (a) de Control | 2005-04-25 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Lucero | Director Jurídico | 2023-08-21 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rafael Martínez | Director de Parques y Jardines (s) | 2023-08-21 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Masferrer | Administrador Municipal | 2023-01-16 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Narbona | Jefe (a) del Departamento Operativo | 2024-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paula Navarrete | Jefe(a) Recursos Humanos | 2020-04-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Pérez | Jefe (a) Departamento Proyectos e Innovación | 2024-06-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Pino | Jefe Departamento de Coordinación Comunitaria | 2023-08-21 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Recabarren | Jefe(a) Departamento Edificación Vivienda y Equipamiento | 2019-12-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sofía Rengifo | Jefe Departamento de Coordinación Programática | 2023-08-21 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Matías Romero | Director (a) de Desarrollo Comunitario | 2022-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Ruiz | Jefe(a) Departamento de Urbanización | 2019-01-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Santos | Jefe departamento de Patentes Municipales | 2019-01-02 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Scaff | Director (a) de Medio Ambiente Aseo y Ornato | 2009-03-18 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Vergara | Secretario (a) Municipal | 1991-08-26 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nancy Gallardo | Jefe Departamento de Acción y Asistencia Social | 2023-08-21 | 2024-06-28 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2024/junio/decreto.2535.28jun2024.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Iglesias | Jefe(a) Departamento de Deportes | 2019-12-02 | 2024-06-28 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2024/junio/decreto.2535.28jun2024.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Sanhueza | Jefe Departamento de Eventos y Recreación | 2023-08-21 | 2024-06-28 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2024/junio/decreto.2535.28jun2024.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Vignolo Paredes | Jefe (a) Departamento de Gestión de Contratos y Talleres | 2019-12-02 | 2024-06-28 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2024/junio/decreto.2535.28jun2024.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Huidobro | Secretario Comunal de Planificación (S) | 2023-08-21 | 2024-03-26 | se designa con fecha 04/03/2024 a la Sra. Najel Klein Moya Secretario Comunal de planificación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Peña | Jefe(a) Tesorería | 2019-01-02 | 2024-02-18 | decreto 700 fallecimiento https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/personal/rrhh/2024/febrero/decreto.p.700.28feb2024.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Aguayo | Jefe (a) Departamento Proyectos e Innovación | 2019-06-01 | 2023-08-21 | Nuevo decreto https://archivos.lascondes.cl/descargas/transparencia/actos_resoluciones/decretos/dec-alcaldicios-varios/2023/agosto/decreto.2916.21ago2023.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |