Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
María Elena Del Carmen Sepúlveda Maldonado | Directora (S) | 2018-07-04 | 2018-10-19 | RE 1066 , fecha 03 julio 2018. SSMO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Antonio Bustamante Osorio | Subdirector de Operaciones | 2017-05-15 | 2018-09-05 | res. 904 - 15/05/2017 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Guillermo Eduardo Altamirano Cabello | Director | 2016-07-08 | 2018-07-03 | RE. 1257 julio 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |