Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Luis Freddy Oyarzo Cerón | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Subrogante | 2016-05-10 | 2016-05-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Reyes Lobos | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos | 2015-04-27 | 2016-04-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rubén Gajardo Morales | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta Subrogante | 2016-01-29 | 2016-02-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Iván Quintana Miranda | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Bíobio | 2015-04-27 | 2015-11-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carlos González Gaete | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Libertador General Bernardo OHiggins Subrogante | 2015-10-15 | 2015-10-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Ferrada Gómez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule | 2015-04-27 | 2015-10-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo | 2024-08-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Soto | Jefa de Gabinete Subsecretaría del Trabajo | 2022-03-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Jefe(a) de Gabinete subrogante | 2024-07-01 | 2024-08-02 | Resolución Exenta N°203, de 11 de marzo de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2024-07-22 | 2024-07-28 | Resolución Exenta N° 417, de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2024-03-13 | 2024-03-22 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-12-26 | 2024-01-14 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-11-15 | 2023-11-19 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Arrué | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo | 2022-03-11 | 2022-04-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Ruperto Olivares Pino | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2019-12-06 | 2022-03-10 | Resolución Exenta RA N° 290/950/2019 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gustavo Rosende | Jefe de Gabinete Subsecretario del Trabajo | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Toledo | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2021-09-13 | 2021-09-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Toledo | Jefe(a) de Gabinete Subrogante | 2019-12-16 | 2019-12-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Ponce De León | Jefe(a) de Gabinete (S) | 2019-02-04 | 2019-02-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Jefe de Gabinete Subsecretario del Trabajo | 2015-04-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Soto Sánchez | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2017-04-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Armisen | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2017-06-15 | 2017-06-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gómez | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2017-06-12 | 2017-06-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Cuitiño | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2015-05-13 | 2017-04-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2017-03-21 | 2017-03-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2017-02-20 | 2017-02-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Rodriguez Stehn | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2017-02-13 | 2017-02-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2017-01-16 | 2017-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subrogante | 2016-10-04 | 2016-10-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2016-05-30 | 2016-06-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2016-05-02 | 2016-05-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Soto | Jefe(a) de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social Subrogante | 2016-04-18 | 2016-04-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Sánchez | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2016-02-08 | 2016-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2016-02-01 | 2016-02-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Elvira Oyanguren Muñoz | Jefa de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2015-04-28 | 2015-05-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Elgueta | Integrante Panel de Expertos de Transportes, de la Ley N° 20378 | 2023-09-04 | 2023-09-27 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación vía convenio marco bajo modalidad grandes compras del servicio de infraestructura en nube pública como servicio (laas) y sus servicios complementarios asociados para la Subsecretaría del Trabajo, Resolución Exenta N°1083, de 2023, ID: 33856. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Javier Carreño Ulloa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-13 | 2024-10-16 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación de estudio sobre “Caracterización de la sindicalización por sector económico en Chile: motivaciones, barreras y factores que influyen en la decisión de los trabajadores para sindicalizarse”, Resolución Exenta N°1146, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-36-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriela Muñoz | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-13 | 2024-10-16 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación de estudio sobre “Caracterización de la sindicalización por sector económico en Chile: motivaciones, barreras y factores que influyen en la decisión de los trabajadores para sindicalizarse”, Resolución Exenta N°1146, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-36-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Diego Vidal Gómez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-13 | 2024-10-16 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación de estudio sobre “Caracterización de la sindicalización por sector económico en Chile: motivaciones, barreras y factores que influyen en la decisión de los trabajadores para sindicalizarse”, Resolución Exenta N°1146, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-36-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angy Villegas Espejo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-13 | 2024-10-16 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación de estudio sobre “Caracterización de la sindicalización por sector económico en Chile: motivaciones, barreras y factores que influyen en la decisión de los trabajadores para sindicalizarse”, Resolución Exenta N°1146, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-36-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karina Álvarez Gutiérrez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-30 | 2024-10-07 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación del servicio de mantención preventiva y correctiva de los vehículos institucionales de la Subsecretaría del Trabajo, Resolución Exenta N°1073, de 2024, ID 630-35-LP24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-30 | 2024-10-07 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación del servicio de mantención preventiva y correctiva de los vehículos institucionales de la Subsecretaría del Trabajo, Resolución Exenta N°1073, de 2024, ID 630-35-LP24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Diutour Valderas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-30 | 2024-10-07 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación del servicio de mantención preventiva y correctiva de los vehículos institucionales de la Subsecretaría del Trabajo, Resolución Exenta N°1073, de 2024, ID 630-35-LP24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Frangini Osorio | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-30 | 2024-10-07 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la contratación del servicio de mantención preventiva y correctiva de los vehículos institucionales de la Subsecretaría del Trabajo, Resolución Exenta N°1073, de 2024, ID 630-35-LP24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karina Álvarez Gutiérrez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la Adquisición de 15 Proyectores: 14 proyectores Viewsonic PA700W o su equivalente técnico y 1 proyector Powerlite W49 o su equivalente técnico, Resolución Exenta N°1060, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-34-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camilo Araya Morales | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la Adquisición de 15 Proyectores: 14 proyectores Viewsonic PA700W o su equivalente técnico y 1 proyector Powerlite W49 o su equivalente técnico, Resolución Exenta N°1060, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-34-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Elgueta | Integrante Suplente de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la Adquisición de 15 Proyectores: 14 proyectores Viewsonic PA700W o su equivalente técnico y 1 proyector Powerlite W49 o su equivalente técnico, Resolución Exenta N°1060, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-34-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristóbal Ignacio Herrera Arce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-08-28 | 2024-09-30 | Designa integrantes de comisión evaluadora para la Adquisición de 15 Proyectores: 14 proyectores Viewsonic PA700W o su equivalente técnico y 1 proyector Powerlite W49 o su equivalente técnico, Resolución Exenta N°1060, de 2024, de la Subsecretaría del Trabajo, ID 630-34-LE24. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |