Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Javier Valenzuela | Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso | 2018-03-20 | 2018-03-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Abarzúa | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Magallanes y de la Antartica Chilena | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Andrés Alarcón Quezada | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del BioBio | 2017-08-23 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Joaquín Antonio Bascuñán Muñoz | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Araucanía | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Bravo | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Coquimbo | 2016-08-24 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carlos González Gaete | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Libertador General Bernardo OHiggins Subrogante | 2017-06-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karen Medina Eguiluz | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karen Pérez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá | 2017-05-29 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Elia Piedras | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule | 2016-10-25 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Puelma | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social Metropolitana | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Rojas | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ana Sáez Rodriguez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ingrid Rossana Valderas Almonacid | Secretario(a) Regional Ministerial de Trabajo y Previsión Social de Aysen del General Carlos Ibañez del Campo | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Villanueva | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos | 2016-04-25 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Zenteno | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Atacama | 2017-06-01 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Zúñiga | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Arica y Parinacota | 2015-04-27 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Santelices | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta Subrogante | 2018-02-01 | 2018-02-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Darko Jaime Tapia Álvarez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule Subrogante | 2018-01-15 | 2018-02-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lenka Soledad Marangunic Hinojosa | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta Subrogante | 2018-01-02 | 2018-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Darko Jaime Tapia Álvarez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule Subrogante | 2018-01-03 | 2018-01-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Darko Jaime Tapia Álvarez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule Subrogante | 2017-10-12 | 2017-10-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Victoria Fariña | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social Del Biobío | 2015-11-02 | 2017-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Salazar | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Libertador General Bernardo OHiggins | 2015-04-27 | 2017-08-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dissa Castellani | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Atacama | 2015-04-28 | 2017-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Reinaldo Inostroza Flores | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá (S) | 2016-12-07 | 2017-05-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Vicente Oliveros López | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos Subrogante | 2017-02-13 | 2017-02-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Hip | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión social de Tarapacá | 2015-04-27 | 2016-12-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Ricardo Conde Pinto | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule | 2015-10-19 | 2016-10-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tarcila Piña | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Coquimbo | 2015-04-27 | 2016-08-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Norma Tatiana Ramirez Alvarez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Libertador General Bernardo OHiggins Subrogante | 2016-07-20 | 2016-07-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulo Andrés Otárola Quintana | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Biobío Subrogante | 2016-07-18 | 2016-07-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carlos González Gaete | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Libertador General Bernardo OHiggins Subrogante | 2016-07-11 | 2016-07-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Freddy Oyarzo Cerón | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Subrogante | 2016-05-10 | 2016-05-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Reyes Lobos | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Los Lagos | 2015-04-27 | 2016-04-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rubén Gajardo Morales | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Antofagasta Subrogante | 2016-01-29 | 2016-02-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Iván Quintana Miranda | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Bíobio | 2015-04-27 | 2015-11-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Carlos González Gaete | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Libertador General Bernardo OHiggins Subrogante | 2015-10-15 | 2015-10-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Ferrada Gómez | Secretario(a) Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social del Maule | 2015-04-27 | 2015-10-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Jefe(a) de Gabinete subrogante | 2024-07-01 | 2024-08-02 | Resolución Exenta N°203, de 11 de marzo de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2024-07-22 | 2024-07-28 | Resolución Exenta N° 417, de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2024-03-13 | 2024-03-22 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-12-26 | 2024-01-14 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-11-15 | 2023-11-19 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-01-03 | 2023-01-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Arrué | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo | 2022-03-11 | 2022-04-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Ruperto Olivares Pino | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2019-12-06 | 2022-03-10 | Resolución Exenta RA N° 290/950/2019 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gustavo Rosende | Jefe de Gabinete Subsecretario del Trabajo | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Toledo | Jefe(a) de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2021-09-13 | 2021-09-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Toledo | Jefe(a) de Gabinete Subrogante | 2019-12-16 | 2019-12-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |