Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Margarita María Spoerer Ochagavía | Subjefa Departamento Diálogo Social | 2018-10-22 | 2021-10-29 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia Arroyo | Directora Departamento Prensa y Comunicaciones Gabinete Ministerial | 2020-01-01 | 2021-09-03 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Chrystian Omar Urzúa Bilbao | Jefe División de Administración y Finanzas subrogante | 2021-07-12 | 2021-07-27 |
Decreto Exento N° 2 de 2020, Dispone orden de Subrogación para el Cargo de Jefe de División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Trabajo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Úrsula Schwarzhaupt Gueneau De Mussy | Jefa de Estudios Gabinete Ministerial | 2020-08-03 | 2021-05-31 | Resolución Exenta N° 509, de 31 de agosto de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Chrystian Omar Urzúa Bilbao | Jefe División de Administración y Finanzas subrogante | 2021-02-15 | 2021-02-28 | Decreto Exento N° 2 de 2020, Dispone orden de Subrogación para el Cargo de Jefe de División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Trabajo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio González Cabrera | Jefe de Prensa | 2019-06-11 | 2021-02-11 | Resolución Exenta N° 509, de 31 de agosto de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Flores | Asesora Gabinete del Subsecretario del Trabajo | 2019-12-13 | 2021-01-27 | Resolución Exenta N° 509, de 31 de agosto de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Hermann | Jefe Departamento de Estudios | 2019-06-11 | 2020-04-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Matías Carvajal | Director Departamento de Prensa y Comunicaciones | 2019-06-11 | 2019-12-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Ponce De León | Jefa División Jurídica | 2018-05-11 | 2019-12-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María José Ochagavía Montes | Asesora Encargada Ministerial de Género | 2019-06-11 | 2019-10-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Hodgson Contrucci | Subdirectora Programa Proempleo | 2018-03-12 | 2019-07-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Catalina Montes | Asesora Subsecretario de Trabajo | 2018-05-11 | 2019-06-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Hasbún Abugarade | Jefa Departamento de Comunicaciones y Prensa | 2018-10-22 | 2019-05-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dieter Wunder Manríquez | Jefe Oficina de Estudios | 2018-10-22 | 2019-04-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eliel Hasson Nisis | Encargado Asuntos Internacionales | 2016-10-26 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Flores Serrano | Jefa Oficina de Estudios | 2018-03-12 | 2018-10-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco José Szederkenyi Vicuña | Asesor Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social | 2018-04-04 | 2018-10-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Ignacio Morales Cruz | Coordinador Legislativo Gabinete Ministerial | 2018-03-12 | 2018-09-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Salcedo Garrido | Jefa Departamento Diálogo Social | 2016-03-18 | 2018-06-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Doll | Jefa Departamento Comunicaciones y Prensa | 2018-03-11 | 2018-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia López | Asesora Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2016-06-23 | 2018-04-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Rodriguez Stehn | Jefa División Jurídica Subrogante | 2018-02-26 | 2018-04-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Rivas Bravo | Asesor Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2016-06-23 | 2018-03-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Borquez | Jefa Departamento de Comunicaciones y Prensa | 2016-10-26 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Daza | Director Programa Proempleo | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Fuentes Lira | Asesor Legislativo Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2017-03-09 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Gómez | Jefa División de Administración y Finanzas Subsecretaría del Trabajo | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Christian Luco | Jefe División Socio-Sindical | 2015-08-28 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ariel Rossel Zúñiga | Jefe Legislativo Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2016-06-23 | 2018-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Armisen | Jefa División Jurídica | 2017-07-18 | 2018-02-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Rodriguez Stehn | Jefa División Jurídica Subrogante | 2018-01-12 | 2018-02-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Flores Serrano | Jefa Oficina de Estudios | 2017-02-03 | 2017-06-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa División Jurídica Subsecretaría del Trabajo | 2015-08-28 | 2017-05-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mario Soto Sánchez | Asesor Ministra del Trabajo y Previsión Social | 2016-06-23 | 2017-04-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Rodriguez Stehn | Jefa División Jurídica Subrogante | 2017-02-13 | 2017-02-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nelsón Andrés Jiménez Fuenzalida | Jefe División de Administración y Finanzas Subrogante | 2017-02-10 | 2017-02-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Sánchez | Jefa División Jurídica Subrogante | 2016-02-08 | 2016-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Farfán | Jefe Departamento de Diálogo Social | 2015-08-28 | 2016-01-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |