Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Rivera | Jefe del Departamento de Dialogo Social | 2022-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Sepúlveda | Asesor Legislativo | 2022-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de División Jurídica | 2022-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Tapia | Jefe Unidad Relaciones Internacionales | 2023-10-02 | Indefinido | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Chrystian Omar Urzúa Bilbao | Jefe División de Administración y Finanzas subrogante | 2024-02-07 | Indefinido | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Valencia | Asesora Subsecretario del Trabajo | 2024-05-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Valencia | Asesora Subsecretario del Trabajo | 2024-05-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Valencia | Asesora Subsecretario del Trabajo | 2024-05-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Poblete Cofre | Jefa Subrogante de la División de Políticas de Empleo | 2024-08-14 | 2024-08-18 | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Chacón | Jefe de Gabinete Ministra del Trabajo | 2022-03-11 | 2024-07-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Asesor Gabinete Ministerial | 2022-05-27 | 2024-07-31 | Resolución Exenta N°203 de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Millaquén | Jefe de Gabinete Subrogante Ministra del Trabajo | 2024-06-08 | 2024-06-16 | Resolución Exenta N° 203, de 11 de marzo de 2024, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabiola Torres Peralta | Jefa División Jurídica Subrogante | 2024-03-13 | 2024-03-22 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodolfo Cuevas | Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2023-01-03 | 2024-03-01 | Resolución Exenta N° 583, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Solange Rivas | Jefa División Jurídica Subrogante | 2024-02-05 | 2024-02-18 | Resolución Exenta N° 583, de 13 de junio de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Cid | Asesor Gabinete Ministerial | 2022-05-27 | 2024-01-01 | Resolución Exenta N° 583, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María López | Jefa Unidad de Transversalización de Género Gabinete Subsecretario | 2022-05-05 | 2023-09-01 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-06-02 | 2023-06-13 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-04-20 | 2023-04-23 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Guerra | Encargada de Género | 2022-05-27 | 2023-04-03 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-03-14 | 2023-03-20 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Chrystian Omar Urzúa Bilbao | Jefe División de Administración y Finanzas subrogante | 2023-02-08 | 2023-03-05 | Decreto Exento N° 2 de 2020, Dispone orden de Subrogación para el Cargo de Jefe de División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Trabajo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-02-01 | 2023-02-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Ramírez | Jefa División de Administración y Finanzas subrogante | 2023-01-16 | 2023-02-06 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Margarita Miranda | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2023-01-09 | 2023-01-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Chrystian Omar Urzúa Bilbao | Jefe División de Administración y Finanzas subrogante | 2023-01-09 | 2023-01-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Rojas | Director Departamento ProEmpleo | 2022-03-14 | 2022-12-31 | Resolución Exenta N° 937, de 25 de agosto de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eliel Hasson Nisis | Jefe Unidad Relaciones Internacionales | 2022-04-01 | 2022-08-12 | Resolución Exenta N° 231, de 1 de abril de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2022-06-28 | 2022-07-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Gabinete Subsecretario del Trabajo Subrogante | 2022-05-30 | 2022-06-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
César Enrique Saavedra Robles | Jefe Departamento Administración | 2022-04-01 | 2022-04-27 | Resolución Exenta N° 231, de 1 de abril de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Barrera | Jefa Unidad de Auditoría Ministerial | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Laurel | Jefe Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2022-04-01 | 2022-04-11 | Resolución Exenta N° 231, de 1 de abril de 2022, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alain Coste Castillo | Subdirector Programa ProEmpleo | 2020-01-01 | 2022-04-04 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra González Burgos | Encargada Departamento Erradicación Trabajo Infantil | 2019-06-11 | 2022-04-04 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karin Renate Grollmus Fritz | Directora Departamento Prensa y Comunicaciones Gabinete Ministerial | 2021-09-06 | 2022-03-11 | Resolución Exenta RA N°290/217/2021, de la Subsecretaría del Trabajo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Livingstone Balbontín | Asesor Gabinete Ministerial | 2018-05-11 | 2022-03-11 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Pelayo | Asesor Gabinete Ministro del Trabajo y Previsión Social | 2018-04-04 | 2022-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Pinto Gutiérrez | Asesora Subsecretario del Trabajo | 2019-06-11 | 2022-03-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Felipe Yanez Rebolledo | Jefe División Jurídica | 2020-06-01 | 2022-03-11 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristóbal Alejandro Auger Hinrichsen | Jefe Departamento Diálogo Social | 2018-10-22 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Ignacia Aybar Sommer | Asesora Ministerial de Género y Migrantes | 2020-02-12 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Ignacio Díaz Corral | Director Programa Proempleo | 2018-10-22 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Mackenney | Asesora Gabinete Ministerial | 2018-04-09 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Merino | Jefe de Asesor Gabinete Ministerial | 2020-09-29 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 509, de 31 de agosto de 2020, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Oyarzún | Jefa Unidad Asesores Subsecretaría del Trabajo | 2018-03-11 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Silva | Jefe Asuntos Internacionales | 2019-06-11 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Toledo | Jefe División de Administración y Finanzas | 2018-03-12 | 2022-03-10 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Chrystian Omar Urzúa Bilbao | Jefe División de Administración y Finanzas subrogante | 2021-12-07 | 2021-12-12 | Decreto Exento N° 2 de 2020, Dispone orden de Subrogación para el Cargo de Jefe de División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría del Trabajo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sonia Muñoz | Jefa Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas | 2018-10-22 | 2021-11-30 | Resolución Exenta N° 496, de 22 de julio de 2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |