Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Patricia Muñoz | Subdirectora Redes Estrategias y Conocimiento | 2015-12-10 | Indefinido | PRORROGA CONTRATA DE CARGO(S) QUE INDICA Resolución Exenta RA N° 211055/386/2021 RM REGION METROPOLITANA, 01/12/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Iván Muñoz | Jefe Departamento de Gestión Financiera de Proyecto de Investigación | 2020-02-06 | Indefinido | PRORROGA CONTRATA DE CARGO (S) QUE INDICA RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/388/2021 RM REGION METROPOLITANA, 01/12/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Muñoz | Otro | 2020-02-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Muñoz | Jefe Departamento de Finanzas | 2022-04-01 | Indefinido | PRORROGA CONTRATA DE CARGO (S) QUE INDICA RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/559/2021 RM REGION METROPOLITANA, 01/12/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jimena Oyarzún | Jefa de Departamento de Gestión Financiera | 2022-04-01 | Indefinido | PRORROGA CONTRATA DE CARGO (S) QUE INDICA Resolución Exenta RA N° 211055/433/2021 RM REGION METROPOLITANA, 01/12/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Germán Pino | Jefe Deptartamento Gestión de Personas (S) | 2022-04-01 | Indefinido | ESTABLECE SUBROGANCIA EN LAS SUBDIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y OTRAS JEFATURAS DE ANID QUE INDICA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Pizarro | Directora Nacional | 2019-08-06 | Indefinido | MODIFICASE TOMA DE RAZON N°2 DEL 29.01.2016 CARGO DE ALTA DIRECCION PUBLICA, 2° NIVEL, DE FUNCIONARIA DOÑA ALEJANDRA PATRICIA PIZARRO GUERRERO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Rodríguez | Jefe de Departamento de Estudios y Gestión Estratégica | 2022-04-01 | Indefinido | DESIGNA A CONTRATA. RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/81/2022 RM REGION METROPOLITANA, 01/03/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Solís | Jefe de Departamento de Gestión Financiera y Presupuesto | 2022-08-29 | Indefinido | DESIGNA A CONTRATA. RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/123/2022 RM REGION METROPOLITANA, 01/06/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Soto | Jefe Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa | 2022-04-01 | Indefinido |
PRORROGA CONTRATA DE CARGO (S) QUE INDICA RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/657/2021 RM REGION METROPOLITANA, 09/12/2021
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Undurraga | Jefe de Gabinete | 2022-04-01 | Indefinido | APRUEBA CONTRATO (S) A HONORARIOS A SUMA ALZADA DE PERSONA (S) QUE INDICA. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Vargas | Jefe de Departamento de Administración | 2015-12-10 | Indefinido | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Vargas | Jefe de Departamento de Administración | 2022-08-25 | Indefinido | PRORROGA CONTRATA DE CARGO (S) QUE INDICA RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/672/2021 RM REGION METROPOLITANA, 09/12/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Vial | Jefe Departamento Jurídico | 2015-12-10 | Indefinido | NOMBRA TITULAR. RESOLUCIÓN TRA N° 40/364/2017 RM REGION METROPOLITANA, 14/12/2017 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Esteban Zapata Espinoza | Jefe Departamento de Transferencia y Emprendimiento | 2022-04-01 | Indefinido | PRORROGA CONTRATA DE CARGO (S) QUE INDICA RESOLUCIÓN EXENTA RA N° 211055/691/2021 RM REGION METROPOLITANA, 09/12/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Aparicio | Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley 19886 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1111089-47-LE24, PARA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE NIVELACIÓN DE IDIOMA EN CHILE PARA SELECCIONADOS/AS DE BECAS CHILE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Catherine Haacke | Integrante Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1111089-47-LE24, PARA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE NIVELACIÓN DE IDIOMA EN CHILE PARA SELECCIONADOS/AS DE BECAS CHILE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Pérez | Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1111089-47-LE24, PARA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE NIVELACIÓN DE IDIOMA EN CHILE PARA SELECCIONADOS/AS DE BECAS CHILE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Salas | Integrante de Comisión Evaluador formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1111089-47-LE24, PARA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE NIVELACIÓN DE IDIOMA EN CHILE PARA SELECCIONADOS/AS DE BECAS CHILE Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hector Zavala | Integrante Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1111089-47-LE24, PARA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE NIVELACIÓN DE IDIOMA EN CHILE PARA SELECCIONADOS/AS DE BECAS CHILE.
APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ID 1111089-47-LE24, PARA CONTRATACIÓN DE CURSOS DE NIVELACIÓN DE IDIOMA EN CHILE PARA SELECCIONADOS/AS DE BECAS CHILE. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Camilo Erazo | Subdirector (S) de Proyectos de Investigación | 2022-04-01 | 2024-04-25 | MODIFICA SUBROGANCIA EN LAS SUBDIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y OTRAS JEFATURAS DE ANID QUE INDICA. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Vidales | Subdirectora Proyectos de Investigación | 2017-03-13 | 2023-06-13 |
RENUEVA NOMBRAMIENTO EN EL CARGO DE ALTA DIRECCION PUBLICA, 2º NIVEL QUE INDICA, A PERSONA QUE SEÑALA.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Chavarría | Director Programa de Astronomía | 2016-07-11 | 2022-11-25 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Hinojosa | Otro | 2020-02-06 | 2022-11-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andrés López | Coordinador Programa de Equipamiento Científico y Tecnológico, FONDEQUIP | 2015-12-10 | 2022-11-25 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Isabel Meneses Cabellos | Directora Programa PIA | 2015-12-10 | 2022-11-25 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andres Rebolledo | Otro | 2020-02-06 | 2022-11-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Vilma Wagner | Asesora Técnica | 2022-08-26 | 2022-11-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Franklin Zepeda | Subdirector Departamento de Estudios y Gestión Estratégica | 2020-02-06 | 2022-11-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Lalana | Director Departamento de Tecnologías y Procesos (S) DTP | 2020-02-06 | 2022-10-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paola Andrea Cañón Guidetti | Asesora Directora Nacional | 2019-08-30 | 2022-10-01 | APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS A SUMA ALZADA. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bastián Girardi | Jefe de Gabinete | 2019-09-23 | 2022-04-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristóbal Farías | Director (s) Departamento de Gestión de Personas (DGP) | 2019-09-09 | 2020-03-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mariane Hildegard Krause Jacob | Presidenta Consejo CONICYT | 2019-04-29 | 2019-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Lalana | Sub director TIC | 2019-04-15 | 2019-12-31 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Monsalve | Director (S) Programa de Cooperación Internacional (PCI) | 2015-12-10 | 2019-12-31 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Pizarro | Directora (s) Departamento de Gestión de Personas (DGP) | 2019-08-06 | 2019-12-31 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Pizarro | Directora Departamento de Tecnologías y Procesos (S) DTP | 2019-08-06 | 2019-12-31 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Paulo Vega Haristoy | Programa Regional | 2015-12-10 | 2019-12-31 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Maximiliano Portales Velasquez | Director Programa Formación de Capital Humano Avanzado | 2015-12-10 | 2019-11-05 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mackenzie | Directora Programa EXPLORA | 2015-12-10 | 2019-09-05 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Muñoz | Director (s) Departamento de Administración y Finanzas | 2019-02-08 | 2019-08-05 | ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA PARA EL CARGO DE DIRECTOR(A) DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DE DIRECTOR (A) DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Muñoz | Director (S) TIC | 2019-03-04 | 2019-08-05 | ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA PARA CARGO DE DIRECTOR(A) DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Pizarro | Directora Ejecutiva (S) | 2016-01-25 | 2019-08-05 | FIJA ORDEN DE SUBROGACIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CONICYT) Y DEJA SIN EFECTO LOS DOCUMENTOS QUE INDICA
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lily Karin Beyer Román | Directora (s) Departamento de Gestión de Personas (DGP) | 2019-02-08 | 2019-07-31 | ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA PARA EL CARGO DE DIRECTOR(A) DEL DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y DE DIRECTOR(A) DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Jara Barrenechea | Sub director TIC | 2019-04-04 | 2019-04-12 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Levín Suazo | Otro | 2018-05-28 | 2019-03-01 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Andrés Hamuy Wackenhut | Presidente del Consejo de CONICYT | 2016-03-21 | 2018-10-31 | Decreto N° 80 , de fecha 21 de marzo de 2016, del Ministerio de Educación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cabellos | Otro | 2015-12-10 | 2018-09-20 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Lalana | Otro | 2018-05-01 | 2018-05-25 | DESIGNA A FUNCIONARIOS A CONSIDERAR COMO SUJETOS PASIVOS DE LOBBY, DE CONFORMIDAD A LA LEY N° 20.730. EN LA COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA-CONICYT. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |