Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
María Vega | Subgerente de Comunicaciones y Marketing (S) | 2024-05-17 | 2024-05-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2024-05-16 | 2024-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Álvarez | Gerente General (S) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Mena | Fiscal (S) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alicia Olivares | Gerente de Redes y Territorios (S) | 2024-05-20 | 2024-05-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Guerrero Suárez | Subdirector Regional de Magallanes (S) | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-05-13 | 2024-05-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Araneda | Gerente de Startup (S) | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-05-10 | 2024-05-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2024-05-06 | 2024-05-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Anselmo Eduardo Peiñan Aillapán | Subdirector de Innovación Empresarial (S) | 2024-05-09 | 2024-05-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2024-05-09 | 2024-05-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alicia Olivares | Gerente de Redes y Territorios (S) | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Gutiérrez Tapia | Gerente de Redes y Territorios (S) | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Jeannette Martín Cornejo | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2024-05-07 | 2024-05-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Araneda | Gerente de Startup (S) | 2024-05-06 | 2024-05-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-05-06 | 2024-05-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Araneda | Gerente de Startup (S) | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Aljaro | Gerente Capacidades Tecnológicas (S) | 2024-04-29 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Arboleda | Subdirector de Proyectos y Aplicaciones | 2023-05-02 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Subdirectora de Impulso a la Innovación Comité Innova Chile (S) | 2024-04-22 | 2024-04-24 | PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Subdirectora de Innovación y Empresarial Comité Innova Chile (S) | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 14:17 pm Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Jeannette Martín Cornejo | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 12:30 pm Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Araneda | Gerente de Startup (S) | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Startup (S) | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Anselmo Eduardo Peiñan Aillapán | Director Ejecutivo y Gerente de Innovación (S) | 2024-04-13 | 2024-04-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Strauch | Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2024-04-19 | 2024-04-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Directora Ejecutiva y Gerenta de Innovación (S) | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina González | Subdirectora de Operaciones y Planificación (S) | 2024-04-08 | 2024-04-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-04-15 | 2024-04-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luis Muñoz | Gerente de Administración y Finanzas (S) | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 08-04-2024 desde 15:00 hrs. PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Subgerente de Comunicaciones y Marketing (S) | 2024-04-07 | 2024-04-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alicia Olivares | Gerente de Redes y Territorios (S) | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Prado | Gerente General (S) | 2024-04-03 | 2024-04-04 | Desde 15:00 pm Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Vega | Gerente de Asuntos Estratégicos (S) | 2024-04-03 | 2024-04-04 | Desde 15:00 hrs. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de Startup (S) | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Meneses | Gerente de Inversión y Financiamiento | 2022-12-01 | 2024-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Meneses | Consejero designado VPE de Comité Innova Chile Subcomité de "I+D+i Empresarial" | 2023-04-21 | 2024-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Cruz | Gerente de Emprendimiento (S) | 2024-03-25 | 2024-03-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Fuentealba | Director Ejecutivo y Gerente de Innovación (S) | 2024-03-19 | 2024-03-29 | 19-03-2024 PM Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maricho Gálvez | Gerente de StartUp (S) | 2024-03-25 | 2024-03-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |