Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Vargas | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Flavia Vargas | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Coyhaique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Vargas | Jefe de Unidad de Puerto Aysén - DR. Coyhaique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Vargas | Jefe de Departamento de Fiscalización - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Véliz | Jefa de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DRMS Norte | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Venegas | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Iquique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paola Venegas | Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Vera | Jefe de Departamento Sistemas de Avaluaciones y Asistencia al Contribuyente | 2021-06-07 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/38/2021, del 14 de junio de 2021, asignase las funciones de Jefe Departamento Informática Avaluaciones y Asistencia al Contribuyente, dependiente de la Subdirección de Informática
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/35pvera.pdf
Resolución Exenta RA N° 246/267/2024, del 22/05/2024. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Vergara | Jefe de Unidad de San Felipe - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Villalobos | Jefa de Departamento de Administración - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Otty Vivanco | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Viveros | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Arica | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Werner Wahn | Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Kerto Wanner | Jefe Departamento Sistemas de Impuestos Directos e Indirectos | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Ex. Siipers Nro. 5186, del 18 de junio de 2021, asignase funciones como Jefe de Departamento Informática Impuestos Directos e Indirectos.
Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
Jefe Departamento Informática Sistemas Transversales
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/35kwanner.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eugenio Warnier | Jefe de Departamento Jurídico - DRMS Norte | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución TRA N° 246/26/2021, del 07 de abril de 2021, asignase a don Eugenio Warnier Readi, las funciones de Jefe de Departamento Jurídico, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/20deptojuridico.pdf
Resolución Exenta RA N° 246/239/2024, del 03/05/2024, asígnase a Don Eugenio Warnier Readi, las funciones de Jefe de Departamento Jurídico, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Norte Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marlene Yáñez | Jefa Departamento de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales Nro. 1 | 2023-05-15 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/36/2023, del 29 de mayo de 2023, asígnase las funciones de Jefe Departamento Fiscalización Grandes Empresas Internacionales, dependiente de la Dirección Grandes
Contribuyentes
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso74.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Zamorano | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Zegarra | Jefe de Oficina Sistemas Productivos | 2022-09-22 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730.
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Zegarra | Jefe de Departamento Aseguramiento de Estándares Tecnológicos (S) -Subdirección de Tecnologías de la Información | 2024-09-12 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/31/2024, del 12/01/2024, Desígnese Subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento Aseguramiento de Estándares Tecnológicos de la Subdirección de Tecnologías de la Información, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Zegarra | Jefe de Departamento Aseguramiento de Estándares Tecnológicos (S) - Subdirección de Tecnologías de la Información | 2024-09-12 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/31/2024, del 12/01/2024, desígnese Subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento Aseguramiento de Estándares Tecnológicos de la Subdirección de Tecnologías de la Información, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Zúñiga | Jefe de Unidad de Providencia - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jessica Sánchez | Jefa de Unidad de La Florida (s) - DRMS Sur | 2024-09-16 | 2024-10-16 | Resolución Exenta RA N° 110455/2/2024, del 31/01/2024, desígnase Subrogantes, en el cargo de Jefe Unidad de La Florida, dependiente de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Cortez | Jefe de Unidad de Quillota (s) - DR. Valparaíso | 2024-09-16 | 2024-10-01 | Resolución Exenta RA N° 110873/9/2024, del 27/02/2024, desígnase Subrogantes, en el cargo de Jefe de
Departamento Unidad Quillota de esta V Dirección Regional Valparaíso a los funcionarios que se
indican a continuación: Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luisa Munoz Canales | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente (s) - DR. Chillán | 2024-09-11 | 2024-09-23 | Resolución Exenta RA N° 246/846/2023, del 23/11/2023, desígnase Subrogantes, en el cargo de Jefe de
Departamento Regional de Asistencia al Contribuyente, de la XX Dirección Regional de Chillán, a
los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |