Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
José Prado | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Puentes | Jefe de Oficina de Contenidos y Gestión | 2022-03-17 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 46, del 03 de mayo de 2021, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Saac Quiroz | Jefe de Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Raggio | Jefe de Departamento Jurídico - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Simón Ramírez | Subdirector Normativo | 2020-02-01 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Ramírez | Jefe de Oficina de Atención a Contribuyentes | 2024-04-08 | Indefinido | Resolución EX. SIIPERS N° 6049, del 04 de abril de 2024, asígnase las funciones de Jefe de Oficina de Atención de Contribuyentes, dependiente de la Subdirección de Asistencia Al Contribuyente. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Ramsay | Jefe de Departamento Jurídico - DMRS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oriana Reyes | Jefa de Unidad de Linares (s) - DR. Talca | 2024-06-12 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 110534/6/2024, del VII REGIÓN MAULE, 04/06/2024, designase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento Unidad de Linares, de la Dirección Regional Talca, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Riquelme | Jefe Oficina de Canales Digitales | 2022-01-04 | Indefinido | Resolución Ex. SIIPERS N° 114, del 04 de enero de 2022, asignase las funciones de Jefe de Oficina de Canales Digitales, dependiente de la Subdirección de Asistencia Al Contribuyente Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Rivera | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Rojas | Jefe de Departamento de Administración - DR. Iquique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Janett Rojas | Jefa de Departamento de Fiscalización Nro 2 - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Ruiz | Jefa de Unidad de La Ligua - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Ruiz | Jefe de Departamento de Administración - DR. Chillán | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Ruiz | Jefe de Departamento de Administración - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Saavedra | Jefe Departamento de Análisis de Riesgos Internacionales y Grupos Empresariales | 2023-05-02 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/32/2023, del 26 de abril de 2023, Asígnase a Don Manuel Saavedra Cárdenas, las funciones de Jefe Departamento de Análisis de Riesgos Internacionales, dependiente de la Subdirección de Fiscalización
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso148.pdf
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Salas | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Saldívar | Jefe de Gabinete de Dirección Regional Metropolitano Santiago Sur | 2021-03-01 | Indefinido | Resolución Ex. SIIPERS N° 1310, del 02 de febrero de 2021, fija nueva ubicación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Salgado | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Salinas | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David San Martín | Jefe de Unidad de Victoria - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Inés Sandon | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Iquique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Sandoval | Jefe de Departamento de Administración - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Sandoval | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Sanhueza | Jefa Oficina de Presupuesto | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31misanhueza2.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31misanhueza.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31misanhueza15062020.pdf
Resolución Exenta SII N° 52, del 27 de abril de 2023, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Sanhueza | Jefe Departamento de Control de Gestión | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34msanhuezab.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34msanhuezab31072020.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34recorganización.pdf
RESOLUCIÓN TRA N° 246/45/2023, del 02/08/2023, asígnase a Don Mauricio Sanhueza Berríos, las funciones de Jefe Departamento de Control de Gestión, Procesos y Evaluación, dependiente de la Subdirección de Fiscalización.
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso148.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rosa Santana | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Matías Santelices | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Saravia | Subdirectora de Fiscalización | 2020-01-08 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Schellman | Jefe de Departamento de Formación | 2023-08-18 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/48/2023, del 28/08/2023, asígnase a Don Mario Schellman Jaramillo, las funciones de Jefe Departamento de Formación, dependiente de la Subdirección de Desarrollo de Personas. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hans Schudeck | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Segovia | Jefa de Departamento de Fiscalización - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rosario Sepulveda | Jefa Departamento Jurídico de la Dirección Grandes Contribuyentes | 2022-10-03 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/40/2022, del 31 de agosto de 2022, asignase a Doña Rosario Sepulveda Retamal, las funciones de Jefe Departamento Jurídico, dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Sepúlveda Rojas | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Chillán | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Teobaldo Silva | Jefe de Unidad de Buin - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francia Solís | Jefa de Departamento de Administración - DR. Coyhaique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enrique Soto | Jefe de Departamento de Administración - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Soto | Jefa de Departamento de Avaluaciones - DR. Coyhaique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mirna Suárez | Jefa Oficina de Comunicaciones y Marketing | 2019-06-21 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/41msuarez27052019.pdf
Resolución Ex. Siipers. Nro. 6892, del 29 de junio de 2022, asignase las funciones de Jefe de Oficina de Comunicaciones y Marketing
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Cecilia Tapia Daniel | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Arica | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Torres | Jefe Departamento de Finanzas | 2019-06-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31gtorres14052019.pdf
Resolución Exenta RA 246/215/2022, del 02 de junio de 2022, designa en calidad de suplente
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31gtorres02062022.pdf
RESOLUCIÓN TRA N° 246/38/2022, del 24 de agosto de 2022, asígnase a Don Gonzalo Edgardo Torres Fuchslocher, las funciones de Jefe Departamento Finanzas, dependiente de la Subdirección de Administración Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Traba | Jefe de Unidad de Puerto Natales - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Troncoso | Jefa de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios DGC | 2020-02-11 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA N° 246/975/2018, del 18/12/2018, designa Subrogantes en el cargo de Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios DGC, a los funcionarios que se indica.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s17jefedeptoprocedimientosadministrativostributariosdgc.pdf
Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios DGC (S)
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/17stroncoso.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s17jefedeptoprocedimientosadministrativostributariosdgc.pdf
Resolución Exenta RA N° 246/165/2024, del 21 de marzo de 2024, asígnase a Doña Sandra Troncoso Castillo, las funciones de Jefe Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, dependiente de la Dirección de Grandes Contribuyentes
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Loren Ugalde | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mireya Valdebenito | Jefa Oficina Gestión de la Experiencia | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/40mvaldebenito.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/40mvaldebenito31032021.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Valdebenito | Jefe de Unidad de Parral - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Valdés | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Valdivia | Jefe de Departamento de Administración - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Valenzuela | Jefe de Departamento Jurídico - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristofer Valera | Jefe de Unidad de San Vicente - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |