Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Mardones | Jefe de Departamento de Defensa Judicial Penal | 2020-03-03 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/37gmardones.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Erick Marinkovic | Subdirector de Tecnologías de la Información | 2015-08-28 | Indefinido | Nómbrase a don Erick Marinkovic Febre, desde el 10 de mayo de 2013, en el cargo de jefe de Departamento Subdirección de Informática, grado 2° de la Planta de Directivos
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Marti | Jefa de Departamento de Defensa Judicial Civil | 2022-10-18 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Frank Marzán | Jefe de Unidad de Villa Alemana - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Medel | Jefe de Departamento de Análisis de Riesgos de Incumplimiento | 2021-06-09 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/37/2021, del 14 de junio de 2021, asígnase a Don Eduardo Alexis Medel Gonzalez, las funciones de Jefe de Departamento de Análisis Masivo del Cumplimiento Tributario, dependiente de la Subdirección de Fiscalización
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34recorganización.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34emedel14062021.pdf
Resolución Exenta RA N° 246/268/2024, del 22/05/2024, Asígnase a Don Eduardo Alexis Medel Gonzalez, las funciones de Jefe de Departamento de Análisis de Riesgos de Incumplimiento, dependiente de la Subdirección de Fiscalización. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Geraldine Medel Véliz | Jefe de Unidad de Ñuñoa - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Medina | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Medina | Jefe de Departamento de Administración - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel Mejías | Jefe de Unidad de San Bernardo - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Melgarejo | Jefa de Unidad de Alto Hospicio - DR. Iquique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Mellado | Jefe Departamento Informática Plataforma Operacional Tecnológica | 2020-02-14 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/35fmellado21012020.pdf
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/35fmellado23012023.pdf
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 52, del 27 DE ABRIL 2023, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Adolfo Millán | Jefe de Departamento de Administración - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Barbarah Mishkin | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Mondaca | Jefe Oficina Sistemas de Inteligencia de Negocio | 2020-02-24 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/35dmondaca.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso136.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Mondaca | Jefa de Departamento de Administración - DR. Copiapó | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución TRA Nro. 246/58/2023, del 02 de octubre de 2023, asignase a doña Daniela Veronica Mondaca Fritis, las funciones de Jefe Departamento de Administración, dependiente de la Dirección Regional Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Orlando Montecinos | Jefe de Unidad de Ovalle - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carol Montecinos | Jefa de Unidad de La Unión - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Morales | Jefa Oficina de Proyectos | 2019-08-25 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/36cmorales31072019.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Glauco Morales | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Morán | Jefe de Departamento de Administración - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Mundaca | Jefe de Departamento de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales Nro. 2 (S) | 2023-12-27 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/1006/2023, del 27/12/2023, desígnase Subrogantes, en el cargo de : Jefe
Departamento de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales N° 2 de la Dirección de Grandes Contribuyentes a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Muñoz | Subdirectora de Avaluaciones | 2015-12-01 | Indefinido | Nómbrase a contar desde el día 01 de diciembre de 2015, a don(ña) María Alicia Muñoz en el cargo de Subdirector de la Planta de directivos de este Servicio. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Verónica Muñoz | Jefa Oficina de Transparencia y Acceso a la Información | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/41vmuñoz.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/41vmuñoz23122020.pdf
Resolución EX. SIIPERS N° 1398, del 22 de enero de 2024, asignase las funciones de Jefe de Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, dependiente de la Subdirección de Asuntos Corporativos.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Muñoz | Jefe de Departamento de Fiscalización del Catastro | 2022-09-26 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/44/2022, del 15 de septiembre de 2022, asignase a Don Pablo Muñoz Carvajal, las funciones de Jefe de Departamento de Fiscalización del Catastro, dependiente de la Subdirección de Avaluaciones Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Muñoz | Subdirector de Asistencia al Contribuyente | 2023-06-27 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/407/2023, del 20 de junio de 2023, desígnase Subrogantes, en el cargo de Subdirectora de Asistencia al Contribuyente, a los funcionarios que se indican más adelante.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s40asistencia20062023.pdf
RESOLUCIÓN TRA N° 246/50/2023, del 31/08/2023, asígnase, a don Patricio Muñoz Rojas, las funciones de Subdirector de Asistencia al Contribuyente Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mariela Muñoz | Jefa de Unidad de Angol - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elizabeth Muñoz | Jefa de Unidad de Puerto Varas - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Verónica Muñoz | Subdirectora de Asuntos Corporativos (S) | 2024-07-09 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/431/2024, del 04/07/2024, desígnese Subrogantes, en el cargo de Subdirector, de la Subdirección de Asuntos Corporativos, a los funcionarios que se indican más adelante y que regirá a contar del 04 de julio de 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Musa | Jefe de Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario | 2019-07-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/34fmusa.pdf
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Navarro | Jefa de Unidad de Lanco - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angela Núñez | Jefa de Departamento de Tasaciones | 2022-09-01 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/43/2022, del 08 de septiembre de 2022, asígnase a Doña Angela Natalia Nuñez Duran, las funciones de Jefa de Departamento de Tasaciones, dependiente de la Subdirección de Avaluaciones Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angela Núñez | Jefe de Oficina de Operaciones Subdirección de Avaluaciones SII (S) | 2023-07-07 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/145/2023, del 22 de febrero de 2023, designase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Oficina de Operaciones, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Ocares | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexander Olguín | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bárbara Olivares Badilla | Jefa de Departamento de Asesoría Jurídica de la Subdirección Jurídica | 2022-06-06 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/18/2022, del 16 de mayo de 2022, asígnase a Doña Barbara Olivares Badilla, las funciones de Jefe Departamento Asesoría Jurídica, dependiente de la Subdirección Jurídica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gloria Opazo | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Chillán | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Opazo | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Orellana | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Osses Peña | Jefe de Departamento de Administración (s) - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/15deptoadministracion.pdf
Resolución TRA Nro. 246/17/2024, del 17 de abril de 2024, asígnase a don Eduardo Osses Peña, las funciones de Jefe de Departamento de Administración de la XV Dirección Regional Santiago Oriente Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Iván Oteíza | Jefe de Unidad de Panguipulli - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Palma | Subdirector (a) Administración | 2022-07-01 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/26/2022, del 29 de junio de 2022, asígnase, a don Sergio Cristian Palma Arancibia, las funciones de Subdirector de Administración Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Pantoja | Jefe Departamento Estudios Económicos y Tributarios | 2019-07-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/33epantoja03062019.pdf
Resolución Exenta RA 246/255/2022, del 30 de junio de 2022, desígnase en calidad de suplente
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/33epantoja30062022.pdf
RESOLUCIÓN TRA N° 246/57/2022, del 05/10/2022, asígnase a Don Eduardo Ignacio Pantoja Rivas, las funciones de Jefe de Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, dependiente de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Parraguez | Jefe de Unidad de Cauquenes - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Susana Passache Seguel | Jefa de Departamento de Avaluaciones - DR. Chillán | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marianela Peña | Jefa de Oficina de Bienestar y Calidad de Vida | 2022-06-20 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/860/2020, del 03 de noviembre de 2020, cesígnase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Oficina de Bienestar y Calidad de Vida de la Subdirección de Desarrollo Personas
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s32jefeoficinadebienestarycalidaddevida03112020.pdf
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 52, del 27 de abril de 2023, Individualiza a las personas que, en razón de su función o cargo, tienen atribuciones decisorias relevantes o influyen decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, conforme lo dispuesto en el Art. 3° inciso 2° de la Ley N° 20.730, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Giovanni Pérez | Jefe de Oficina de Geocatastro | 2022-06-09 | Indefinido | Resolución EX. SIIPERS N° 6145, del 10 de junio de 2022, asignase las funciones de Jefe de Oficina de Geocatastro, dependiente de la Subdirección de Avaluaciones. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Pérez | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Copiapó | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución TRA Nro. 246/34/2022, del 16 de agosto de 2022, asígnase a don Mario Iván Pérez Morales, las funciones de Jefe Departamento de Avaluaciones, dependiente de la III Dirección Regional Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maritza Pérez | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Perez Ruiz | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Pino | Jefe(a) de Gabinete Director(a) DRMS Oriente | 2020-10-05 | Indefinido | Resolución SIIPERS N° 167 de noviembre de 2016. Nómbrase a contar del 01 de noviembre de 2016, en el cargo de Fiscalizador grado 12°, de la platana de este Servicio, a los funcionarios que se indican a continuación.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/14jpino.pdf
Resolución Exenta RA Nro. 246/491/2022, del 05 noviembre de 2022, destina a don Julio Andrés Pino Urrutia, desde la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente, a prestar servicios en la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |