Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Hector Arenas Ramirez | Jefe de Departamento de Administración - DRMS Poniente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Astudillo | Jefe de Unidad de Coquimbo - DR. La Serena | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karen Ávalos | Jefa de Departamento Jurídico - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Avendaño | Jefe de Departamento de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales Nro. 3 | 2023-08-20 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/417/2023, del 27/06/2023, a contar del 20 de agosto de 2023, se destina a don Marcelo Avendaño Soto, Directivo grado 5, desde el Departamento de Fiscalización N° 3, dependiente de la Dirección Regional Santiango Oriente, a prestar servicios en el Departamento de Apoyo a la Fiscalización y Comercio Exterior, dependiente de la Dirección de Grandes Contribuyentes
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso74.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Avilés | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Copiapó | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución TRA Nro. 246/45/2021, del 18 de agosto de 2021, asígnase a don Miguel Aviles Corey, las funciones de Jefe Departamento Jurídico, dependiente de la Dirección Regional Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Irving Bahamondes | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Barrera Diaz | Jefe de Departamento de Administración - DRMS Norte | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Barría | Jefe de Departamento de Adquisiciones | 2019-08-05 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31pbarria.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Barrientos | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Barrientos | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Coyhaique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angelina Bernal | Jefa Oficina de Administración de Riesgos Institucionales | 2019-06-14 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/39abernal27052019.pdf
Resolución EX. SIIPERS N° 6135, del 10 de junio de 2022, asignase las funciones de Jefe de Oficina de Administración de Riesgos Institucionales, dependiente de la Subdirección Contraloría Interna. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Olga Blanco | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Chillán | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodolfo Bravo | Jefe de Oficina de Planificación Estratégica y Control de Gestión Institucional | 2022-03-07 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 46, del 03 de mayo de 2021, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enid Bravo | Jefa de Unidad de San Antonio - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Bravo | Jefa de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karla Brito | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Arica | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Buschiazzo | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Caballero | Jefe Oficina de Calidad y Control de Gestión | 2019-08-25 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/36lcaballero31072019.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/36avaluaciones.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Caballero | Jefa de Departamento de Avaluaciones - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Cabrera | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Cabrera | Jefe de Departamento de Fiscalización - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Annette Cabrera | Jefe de Departamento de Jurídico - DR. Iquique | 2024-06-24 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/19/2024, del 13-05-2024, asígnase a Doña Annette Lian Cabrera Fernandez, las funciones de Jefe Departamento Jurídico, dependiente de la Dirección Regional de la I Región Iquique Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Cáceres | Jefe de Departamento de Fiscalización Nro 3 - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Alberto Calderón Torres | Jefe Departamento de Cumplimiento de Grandes Grupos Empresariales Nro. 2 | 2020-01-17 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/17pcalderon02012020.pdf
https://www.sii.cl/normativa_legislacion/resoluciones/2023/reso74.pdf Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Adrián Campos | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Iquique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Silvana Canales | Jefa de Unidad de Curicó - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Laura Caniumil Paillamil | Jefa de Departamento de Fiscalización Nro 1 - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Caro | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Coyhaique | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/11jefedeptojuridico.pdf
RESOLUCIÓN TRA N° 246/25/2024, del 29/08/2024, Asígnase a Don Sergio Caro Flores, las funciones de Jefe Departamento Jurídico, dependiente de la Dirección Regional de Coyhaique Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ditzel Carrasco | Jefe Departamento de Delitos Tributarios | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Carrasco | Jefa de Unidad de San Fernando - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Carvajal | Jefe de Unidad de Tocopilla - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nadia Carvallo | Jefa de Departamento de Fiscalización - DR. Rancagua | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lilian Casanova | Jefe de Departamento de Fiscalización - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Castet | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Temuco | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Castillo | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Castro | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DRMS Oriente | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Cerda | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Valdivia | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Chau | Jefe Departamento de Infraestructura | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31jchau.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/31jchau22072020.pdf
Resolución Exenta SII N° 52, del 27 de abril de 2023, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cecilia Cheuque | Jefa de Departamento de Administración Dirección de Grandes Contribuyentes | 2022-10-03 | Indefinido | RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, Individualiza a las personas que, en razón
de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones, conforme lo dispuesto en el Art. 3° inciso 2° de la Ley N° 20.730
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Concha | Jefe de Unidad de Lebu - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Concha | Jefe de Oficina de Control y Comunicaciones Tecnológicas | 2024-07-01 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° XX, CONTRÁTASE A: JAVIER ALEJANDRO CONCHA OCARANZA, del 1 de julio de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Contreras | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Córdova | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Copiapó | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución TRA Nro. 246/49/2021, del 09 de septiembre de 2021, asígnase a don Mauricio Córdova Garrido, las funciones de Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente, dependiente de la III Dirección Regional de Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Felipe Corvalán Díaz | Jefe de Departamento de Fiscalización - DMRS Norte | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Manuel Corvalán Durán | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Cuevas | Jefe de Departamento de Avaluaciones - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eva Cuevas | Jefa de Unidad de San Carlos - DR. Chillán | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Cuevas | Jefa de Departamento de Avaluaciones - DRMS Norte | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Álvaro Del Barrio | Subdirector(a) Contraloría Interna | 2022-01-04 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/2/2022, nómbrase a contar desde el día 04 de enero de 2022, a don ÁLVARO OSCAR DEL BARRIO REYNA en el cargo de Subdirector de la Planta de directivos de este Servicio. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Walcott Delgado | Jefe de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |