Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Victor Vidal Castillo | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-50-LP24 | 2024-07-18 | 2024-09-26 | MEMORANDUM NRO. 63, del 01 de julio de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristián Zenteno Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-50-LP24 | 2024-07-18 | 2024-09-26 | MEMORANDUM NRO. 63, del 01 de julio de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulo Andres Arroyo Heredia | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-35-LR24 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | Memorándum 51, 31 de Mayo de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Cano Terán | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-35-LR24 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | Memorándum 51, 31 de Mayo de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Esper Olate Carvajal | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-35-LR24 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | Memorándum 51, 31 de Mayo de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Angel Rojas Arancibia | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-35-LR24 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | Memorándum 51, 31 de Mayo de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Andrés Torrejón Salinas | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-35-LR24 | 2024-06-26 | 2024-09-25 | Memorándum 51, 31 de Mayo de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Bravo Ojeda | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-38-LQ24 | 2024-06-24 | 2024-09-24 | Memorándum 54, 04 de junio de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Edith Carvajal | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-38-LQ24 | 2024-06-24 | 2024-09-24 | Memorándum 54, 04 de junio de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eliecer Escobar González | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-38-LQ24 | 2024-06-24 | 2024-09-24 | Memorándum 54, 04 de junio de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Martínez | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-38-LQ24 | 2024-06-24 | 2024-09-24 | Memorándum 54, 04 de junio de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Zegarra | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-38-LQ24 | 2024-06-24 | 2024-09-24 | Memorándum 54, 04 de junio de 2024 , designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Andrade Cárcamo | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-62-LP24 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | Memo 21, del 06 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Badilla Rivera | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-62-LP24 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | Memo 21, del 06 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javiera Candia Valdes | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-62-LP24 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | Memo 21, del 06 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Castro | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-33-LR24. | 2024-06-15 | 2024-09-23 | Oficio 953, 15 de Mayo de 2024 designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Alejandra Castro Pacheco | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-62-LP24 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | Memo 21, del 06 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Fredes Castro | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-62-LP24 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | Memo 21, del 06 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Meza Duran | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-33-LR24. | 2024-06-15 | 2024-09-23 | Oficio 953, 15 de Mayo de 2024 designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Olguín | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-33-LR24. | 2024-06-15 | 2024-09-23 | Memo 26, 17 de Mayo de 2024 designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Giovanni Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-33-LR24. | 2024-06-15 | 2024-09-23 | Oficio 953, 15 de Mayo de 2024 designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Matias Perez Castro | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1605-33-LR24. | 2024-06-15 | 2024-09-23 | Oficio 953, 15 de Mayo de 2024 designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Yáñez | Integrante de Comisión Evaluadora ID1605-62-LP24 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | Memo 21, del 06 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Donoso | Integrante de Comisión Evaluadora ID2208-3-LE24 | 2024-08-21 | 2024-09-21 | Ord 11, del 01 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Omar González Soto | Integrante de Comisión Evaluadora ID2208-3-LE24 | 2024-08-21 | 2024-09-21 | Ord 11, del 01 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osman Ortíz De Zárate Quiroga | Integrante de Comisión Evaluadora ID2208-3-LE24 | 2024-08-21 | 2024-09-21 | Ord 11, del 01 de agosto de 2024, designa integrantes Comisión Evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Aburto | Jefe de Gabinete Subdirección de Administración | 2023-02-01 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Acevedo | Jefa de Gabinete Dirección Grandes Contribuyentes | 2024-05-06 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/237/2024, del 03 de mayo de 2024, se destina a doña Paula Acevedo Flores, desde el Departamento de Normas Internacionales, dependiente de la Subdirección Normativa, a prestar servicios al Gabinete, dependiente de la Dirección Grandes Contribuyentes Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Acuña | Jefe de Departamento Jurídico - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Macarena Acuña | Jefa de Oficina de Procedimientos Administrativos Tributarios - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Adasme | Jefe de Oficina de Facilitación y Asistencia (s) | 2023-12-18 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/681/2023, del 28 de diciembre de 2023, designase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Oficina de Facilitación y Asistencia de la Dirección de Grandes Contribuyentes a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Faviola Adróvez | Jefa de Departamento Jurídico - DRMS Sur | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Aguilera | Jefa de Departamento de Desarrollo Organizacional | 2022-09-01 | Indefinido | RESOLUCIÓN TRA N° 246/37/2022, del 24 de agosto de 2022, asígnase a Doña Carolina Andrea Aguilera Leyton, las funciones de Jefe de Departamento de Desarrollo Organizacional, dependiente de la Subdirección de Desarrollo de Personas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniel Aguirre | Jefe Oficina de Gestión de Procesos | 2020-01-10 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Ahumada | Jefa de Unidad de Porvenir - DR. Punta Arenas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Alarcón | Jefe de Unidad de Los Ángeles - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Almonacid | Jefe de Unidad de Osorno - DR. Puerto Montt | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julia Altamirano | Jefa Departamento Impuestos Indirectos | 2019-05-02 | Indefinido | Resolución Exenta SII N° 56, del 02 de mayo de 2019, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/38jaltamirano.pdf
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/38jaltamirano13072020.pdf
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 52, del 27 de abril de 2023, designa sujeto pasivo, según el artículo 3° inciso segundo de la ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julia Altamirano | Jefa de Departamento de Normas Internacionales (s) | 2023-01-25 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/653/2022, del 20/12/2022, Designase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento de Normas Internacionales, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Andrés Altamirano Núñez | Jefe de Departamento de Administración - DR. Arica | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Alvarado | Jefe de Departamento de Sistemas de Fiscalización (s) | 2023-12-18 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/295/2023, del 27 de abril de 2023, desígnese Subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento de Sistemas de Fiscalización, dependiente de la Subdirección de Fiscalización, a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Alvarado | Jefe de Departamento de Sistemas de Fiscalización (s) | 2024-02-05 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/295/2023, del 27 de abril de 2023. Desígnase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Departamento de Sistemas de Fiscalización de la Subdirección de Fiscalización a los funcionarios que se indican Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Álvarez | Jefa de Unidad de Constitución - DR. Talca | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Walter Álvarez Vásquez | Jefe de Oficina de Apoyo a la Gestión (s) | 2023-12-18 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/680/2023, del 14 de septiembre de 2023, designase Subrogantes, en el cargo de Jefe de Oficina de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Grandes Contribuyentes a los funcionarios que se indican a continuación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Ambiado | Jefe de Departamento de Auditoría Interna | 2018-06-04 | Indefinido | Nómbrase a Claudio Rodolfo Ambiado Araya, en el cargo de Director Regional, grado 5º escala de sueldos del D.L. 3551, de 1980, de la Planta de Directivos, con jornada de 44 horas semanales, a contar del 4 de junio de 2018. http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/9cambiado.pdf
Desde el 01 de febrero de 2021, Jefe de Departamento de Auditoria Interna. RESOLUCIÓN TRA N° 246/16/2021, del 26 de enero de 2021, asígnase a Don Claudio Ambiado Araya, las funciones de Jefe Departamento de Auditoría Interna, dependiente de la Subdirección Contraloría Interna
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/39cambiado.pdf
Resolución Exenta RA N° 246/79/2024, del 29/01/2024, asígnase a Don Claudio Ambiado Araya, las funciones de Jefe Departamento de Auditoría Interna, dependiente de la Subdirección Contraloría Interna. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcia Apablaza Munoz | Jefe de Unidad de Quillota - DR. Valparaíso | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Aravena | Jefa de Departamento de Asistencia al Contribuyente - DR. Concepción | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pamela Araya | Jefa de Departamento de Técnica Tributaria | 2020-02-17 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 246/337/2020, del 17 de febrero de 2020. Establecimiento de orden de subrogación a los funcionarios que se indican a continuación.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/s38Jefedetotecnicatributaria.pdf
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 39, del 02 de mayo de 2022, Individualiza a las personas que, en razón
de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en
quienes tengan dichas atribuciones, conforme lo dispuesto en el Art. 3° inciso 2° de la Ley N°
20.730
RESOLUCIÓN TRA N° 246/29/2023, del 14/04/2023, Asígnase a Doña Pamela Jacquelinne Araya Osorio, las funciones de Jefe Departamento Técnica Tributaria, dependiente de la Subdirección Normativa Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paola Araya | Jefa de Departamento de Administración - DR. Antofagasta | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad.
http://www.sii.cl/documentos/resoluciones/leylobby/2deptoadministracion.pdf
Resolución TRA Nro. 246/15/2024, del 17 de abril de 2024, asígnase a doña Paola Araya Zúñiga, las funciones de Jefe de Departamento de Administración, dependiente de la II Dirección Regional Antofagasta Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Araya | Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios - DRMS Centro | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SII Nro. 33, del 11 de marzo de 2024, desígnase en calidad de sujeto pasivo, a los siguientes servidores, en razón de su cargo y responsabilidad. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |