Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Ruz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-22 | 2016-03-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillrtmo Arriagada Navarro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Assereto | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Balcazar | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Clavijo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Concha | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Álvarez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-14 | 2015-11-09 | Designación de integrantes de Comisión de evaluación para el proceso de licitación Pública ID 1614-15-LE15 arriendo control asistencia biométrico (OT-409) WR que indica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Lisoni | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-14 | 2015-11-09 | Designación de integrantes de Comisión de evaluación para el proceso de licitación Pública ID 1614-15-LE15 arriendo control asistencia biométrico (OT-409) WR que indica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Venegas Vicencio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-14 | 2015-11-09 | Designación de integrantes de Comisión de evaluación para el proceso de licitación Pública ID 1614-15-LE15 arriendo control asistencia biométrico (OT-409) WR que indica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro Díaz | Jefe Unidad de Reclamos | 2024-03-11 | 2024-03-31 | Resolución Exenta N° 484 de 2015, Establece Unidades que Indica. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hernán Alarcón | Jefe División Juridica (S) | 2024-02-06 | 2024-02-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Illanes | Jefe División Ingeniería Eléctrica (S) | 2023-12-20 | 2024-01-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Iván Moreno | Jefe División Jurídica (S) | 2023-01-06 | 2023-02-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Illanes | Jefe División Ingeniería Eléctrica (Subrogante) | 2022-12-19 | 2023-01-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Leyton | Jefe División Jurídica SEC | 2022-04-18 | 2022-12-21 | Resolución Exenta Electrónica que Designa Sujetos Pasivos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles conforme a la Ley 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcos Rodríguez | Jefe (S) Departamento Normas y Estudios | 2022-07-28 | 2022-08-07 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |