Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-09-07 | 2016-10-14 | Convoca Licitación Pública y desgina comisión evaluadora por el servicio de Call Center para SEC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Melero Martinez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-09-07 | 2016-10-14 | Convoca Licitación Pública y desgina comisión evaluadora por el servicio de Call Center para SEC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Aranda Oyarce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-07-18 | 2016-08-23 | Convoca a Licitación Pública y designa comisión evaluadora, para contratar el "Servicio de Recepcionistas para tres puestos de trabajo para SEC" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Concha | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-07-18 | 2016-08-23 | Convoca a Licitación Pública y designa comisión evaluadora, para contratar el "Servicio de Recepcionistas para tres puestos de trabajo para SEC" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Williams Rebolledo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-07-18 | 2016-08-23 | Convoca a Licitación Pública y designa comisión evaluadora, para contratar el "Servicio de Recepcionistas para tres puestos de trabajo para SEC" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Aranda Oyarce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-17 | Convoca a licitacion Pública y Designa comisión evaluadora: "Servicio de desratización , desinsectación y sanitización para las Direcciones Regionales y Provinciales de SEC" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Lisoni | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-17 | Convoca a licitacion Pública y Designa comisión evaluadora: "Servicio de desratización , desinsectación y sanitización para las Direcciones Regionales y Provinciales de SEC" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Williams Rebolledo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-17 | Convoca a licitacion Pública y Designa comisión evaluadora: "Servicio de desratización , desinsectación y sanitización para las Direcciones Regionales y Provinciales de SEC" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Gatica Jaime | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-01 |
Convoca a licitación pública y designa comisión evaluadora por el estudio "Análisis costos de explotación 2015" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Hermosilla | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-01 | Convoca a licitación pública y designa comisión evaluadora por el estudio "Análisis costos de explotación 2015" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carla Luzzi | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-01 | Convoca a licitación pública y designa comisión evaluadora por el estudio "Análisis costos de explotación 2015" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cesar Martinez Caceres | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-01 | Convoca a licitación pública y designa comisión evaluadora por el estudio "Análisis costos de explotación 2015" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Rodriguez Rosas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-21 | 2016-08-01 | Convoca a licitación pública y designa comisión evaluadora por el estudio "Análisis costos de explotación 2015" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Aranda Oyarce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-08 | 2016-07-20 | Convoca a Licitación Pública y Designa comisión evaluadora: Servicio de Pre-certificación, Re-certificación y Mantención de Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Lisoni | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-08 | 2016-07-20 | Convoca a Licitación Pública y Designa comisión evaluadora: Servicio de Pre-certificación, Re-certificación y Mantención de Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Miño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-06-08 | 2016-07-20 | Convoca a Licitación Pública y Designa comisión evaluadora: Servicio de Pre-certificación, Re-certificación y Mantención de Sistema de Gestión de Calidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Angélica Romero Mery | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-05-27 | 2016-06-16 | Convoca a Licitacion Publica y designa comisiones evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maricel Lavín | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-05-27 | 2016-06-14 | Convoca a Licitación Pública y designa comisión evaluadora. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alberto Sanhueza Guaita | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-05-27 | 2016-06-14 | Convoca a Licitación Pública y Designa comisión evaluadora Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Aranda Oyarce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-04-27 | 2016-05-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eleonora De Los Angeles Fernández Hernández | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley No. 19886 | 2016-04-27 | 2016-05-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Williams Rebolledo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-04-27 | 2016-05-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Ruz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-22 | 2016-03-02 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Guillrtmo Arriagada Navarro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Javier Assereto | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Balcazar | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2016-02-15 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Avendaño | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Clavijo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Santiago Concha | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-12-01 | 2015-12-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Álvarez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-14 | 2015-11-09 | Designación de integrantes de Comisión de evaluación para el proceso de licitación Pública ID 1614-15-LE15 arriendo control asistencia biométrico (OT-409) WR que indica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Lisoni | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-14 | 2015-11-09 | Designación de integrantes de Comisión de evaluación para el proceso de licitación Pública ID 1614-15-LE15 arriendo control asistencia biométrico (OT-409) WR que indica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Venegas Vicencio | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-10-14 | 2015-11-09 | Designación de integrantes de Comisión de evaluación para el proceso de licitación Pública ID 1614-15-LE15 arriendo control asistencia biométrico (OT-409) WR que indica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rossana Agurto | Jefa Subdepartamento de Administración | 2024-03-11 | Indefinido | Ley 18.410, Artículo 10°. Decreto 174 de 1986, Artículo 7° N°s 3 y 43 al 54. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karin Alcota | Jefa Unidad Monitoreo de Organismos y Laboratorios | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución N° 567 de 2016. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Johanna Aranda | Jefa Unidad Declaraciones Electrónicas | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta DAF N° 1 de 2013 "Establece Unidades de Coordinación y Asesoria que indica" Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Assereto | Jefe Departamento Experiencia Ciudadana SEC | 2022-04-18 | Indefinido | Resolución Exenta Electrónica N° 11693 Que Designa Sujetos Pasivos Conforme a la Ley 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Avendaño | Jefe Departamento Técnico de Inspección Eléctrica | 2024-03-11 | Indefinido | Decreto 174/1986, Reglamento de la SEC, Artículos 30, 31 y 32. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Balcazar | Jefe Departamento Informática SEC | 2022-04-18 | Indefinido | Resolución Exenta Electrónica N° 11693 que Designa Sujetos Pasivos de La superintendencia de Electricidad y Combustibles Conforme a la Ley 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Giselle Brancalis | Jefa Departamento Técnico de Inspeción Eléctrica | 2024-07-01 | Indefinido | Decreto 174/1986, Reglamento de la SEC, Artículos 30, 31 y 32. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hilda Cabello | Jefa División Ingeniería de Combustibles (S) | 2022-06-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hilda Cabello | Jefa Departamento Técnico Sistemas Combustibles | 2024-03-11 | Indefinido | Decreto 174/1986, Reglamento de la SEC, Artículos 33, 34 y 35. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Clavijo | Unidad de Sostenibilidad Energética | 2023-11-27 | Indefinido | Resolución 19455 del 06 de octubre 2023, que Nombra en el cargo y Delega Facultades Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mariano Corral | Jefe División de Ingeniería Eléctrica SEC | 2022-04-18 | Indefinido | Resolución Exenta Electrónica N° 11693 Que Designa Sujetos Pasivos Conforme a la Ley N° 20.730. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rafael Egaña Vial | Jefe Unidad de Comunicaciones | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución SEC N° 735, del 2009, Establece Unidades de coordinación y asesoría. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Espinoza | Jefe Unidad Técnica de Combustibles Líquidos | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta SEC N° 735, del 2009, Establece Unidades de coordinación y asesoría. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Enzo Fortini | Jefe Unidad de Energias Renovables | 2024-07-12 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Fredes | Jefe Unidad de Coordinación Electricidad RM | 2024-03-11 | Indefinido | Resolución Exenta N° 24041 de 2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Fuenzalida | Jefa Unidad Eficiencia Energética | 2024-07-12 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Glenda Giménez | Jefa de Unidad Técnica de Hidrogeno | 2024-06-25 | Indefinido | Resolución Exenta Electrónica 25.567 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jaime González | Jefe Departamento de Normas y Estudios SEC | 2022-04-18 | Indefinido | Resolución Exenta Electrónica N° 11693 que Designa Sujetos Pasivos de la SEC conforme a la Ley N° 20.730 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |