Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Ugalde | Jefe de Servicio Subrogante | 2015-11-11 | 2015-11-15 | Decreto Exento N°193 Ministerio de Agricultura, determina orden de subrogación del cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Ugalde | Jefe de Servicio Subrogante | 2015-10-28 | 2015-10-29 | Decreto Exento N°193 Ministerio de Agricultura, determina orden de subrogación del cargo de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paz Núñez | Jefa Departamento de Fomento al Riego | 2015-07-24 | 2015-08-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Yañez Acevedo | Profesional División de Estudio | 2015-08-01 | 2015-08-14 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Silva | Profesional División Estudios | 2015-07-24 | 2015-08-06 | Ha sido designado como Sujeto pasivo por derivación de audiencia Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |