Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Paola Ponce | Subdirector Administrativo(s) de la Dirección del Servicio de Salud Atacama | 2022-03-11 | Indefinido | Indica 3er nivel línea subrogancia cargo Subdirector Administrativo(s) en la Dirección del Servicio de Salud Atacama Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Yaresmi Pujado | Coordinadora Clínica Hospital de Huasco "Manuel Magalhaes Medling" | 2023-07-19 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Yaresmi Pujado | Director(s)Hospital de Huasco "Manuel Magalhaes Medling" | 2023-05-03 | Indefinido | Línea de subrogancia Director Hospital de Huasco Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Ramírez | Encargado Adquisiciones | 2022-09-20 | Indefinido | resolucion exenta N°573 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Esteban Ricke | Subdirector Médico(s) de la Dirección del Servicio de Salud Atacama | 2022-03-28 | Indefinido | Indica subrogancia cargo Subdirector Médico de la Dirección del Servicio de Salud Atacama Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Ripoll | Subdirector Administrativo(s) Hospital de Copiapó "San José del Carmen" | 2023-05-01 | Indefinido | Resolución que indica subrogancia de subdirector administrativo en Hospital de Copiapó Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisca Pamela Rivera Latorres | Coordinacion Clinica | 2022-10-01 | Indefinido | resolucion exenta N° 618 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Antonio Rodriguez Arancibia | Tecnólogo Médico en Oftalmología y Optometría | 2019-11-05 | Indefinido | Adquisión de 1 tomógrafo de coherencia optica OCT , para cubrir la demanda del servicio de Oftalmologia. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Rojas | Director Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia" | 2020-08-01 | Indefinido | Nómbrese al Sr. Juan Pablo Rojas Bugueño como Director Titular del Hospital Provincial del Huasco, Vallenar Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Julio Humberto Rojas Sepúlveda | Subdirector Médico Hospital de Vallenar "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" | 2018-03-28 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Julio Humberto Rojas Sepúlveda | SUB DIRECTOR DE GESTION CLINICA | 2019-11-08 | Indefinido | Resolución de llamado para la adquisición de un sistema de electrobisturí argon plasma , para cubrir demanda del establecimiento. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ingrid Rudiger | JEFE DE OFTALMOLOGIA | 2019-11-05 | Indefinido | Adquisión de 1 tomógrafo de coherencia optica OCT , para cubrir la demanda del servicio de Oftalmologia. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Torres | JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION , ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2019-11-08 | Indefinido | Resolución de llamado para la adquisición de un sistema de electrobisturí argon plasma , para cubrir demanda del establecimiento. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Danary Vera Moreta | Subdirector(a) Administrativo(S) Hospital Regional de Copiapó "San José del Carmen" | 2016-09-15 | Indefinido | Se reafirma cargo de SDA(s), según RES. Exenta nro 1030, del 23 de mayo del año 2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Bernardo Villablanca | Director del Servicio de Salud Atacama | 2023-06-27 | Indefinido | Se designa Director del Servicio de Salud Atacama Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Daniel Callejas Rojas | COMISION EVALUADORA, JEFE DE CONTABILIDAD | 2024-08-26 | 2024-10-25 | SERVICIOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA APOYO EN UNIDADES PRIORITARIAS DEL HPH Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marilyn Escobar | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTORA GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | 2024-08-26 | 2024-10-25 | SERVICIOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA APOYO EN UNIDADES PRIORITARIAS DEL HPH Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mandisa Milovic | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2024-08-26 | 2024-10-25 | SERVICIOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA APOYO EN UNIDADES PRIORITARIAS DEL HPH Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-08-26 | 2024-10-25 | SERVICIOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA APOYO EN UNIDADES PRIORITARIAS DEL HPH Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Pérez | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y ABASTECIMIENTO | 2024-08-26 | 2024-10-25 | SERVICIOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA APOYO EN UNIDADES PRIORITARIAS DEL HPH Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Solangge Riquelme | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTORA GESTION DEL CUIDADO | 2024-08-26 | 2024-10-25 | SERVICIOS DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y AUXILIARES PARA APOYO EN UNIDADES PRIORITARIAS DEL HPH Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Daniel Callejas Rojas | COMISION EVALUADORA, JEFE DE CONTABILIDAD | 2024-08-16 | 2024-10-07 | LENTES ÓPTICOS DE BAJA Y ALTA DIOPTRIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Angélica Díaz Torres | COMISION EVALUADORA, ENCARGADA GES | 2024-08-16 | 2024-10-07 | LENTES ÓPTICOS DE BAJA Y ALTA DIOPTRIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Escárate | COMISION EVALUADORA, JEFE DE OFTALMOLOGÍA | 2024-08-16 | 2024-10-07 | LENTES ÓPTICOS DE BAJA Y ALTA DIOPTRIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Martínez | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTOR (S) DE GESTIÓN CLÍNICA | 2024-08-16 | 2024-10-07 | LENTES ÓPTICOS DE BAJA Y ALTA DIOPTRIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-08-16 | 2024-10-07 | LENTES ÓPTICOS DE BAJA Y ALTA DIOPTRIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Andrea Vidal Valenzuela | COMISION EVALUADORA, TÉCNOLOGO DE OFTALMOLOGÍA | 2024-08-16 | 2024-10-07 | LENTES ÓPTICOS DE BAJA Y ALTA DIOPTRIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Gonzalez | COMISION EVALUADORA, JEFE UNIDAD IMAGENOLOGIA | 2024-07-31 | 2024-09-30 | SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE ENDOVENOSO CON INYECTORA DE DOBLE CABEZAL EN COMODATO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Susana Huanquilef | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE INGENIERIA Y MANTENCIÓN | 2024-07-31 | 2024-09-30 | SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE ENDOVENOSO CON INYECTORA DE DOBLE CABEZAL EN COMODATO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-07-31 | 2024-09-30 | SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE ENDOVENOSO CON INYECTORA DE DOBLE CABEZAL EN COMODATO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Pérez | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y ABASTECIMIENTO | 2024-07-31 | 2024-09-30 | SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE ENDOVENOSO CON INYECTORA DE DOBLE CABEZAL EN COMODATO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Pinto | COMISION EVALUADORA, JEFE DE FARMACIA (S) | 2024-07-31 | 2024-09-30 | SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE ENDOVENOSO CON INYECTORA DE DOBLE CABEZAL EN COMODATO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Daniel Callejas Rojas | COMISION EVALUADORA, JEFE DE CONTABILIDAD | 2024-08-16 | 2024-09-25 | ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Martínez | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTOR (S) DE GESTIÓN CLÍNICA | 2024-08-16 | 2024-09-25 | ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mandisa Milovic | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 2024-08-16 | 2024-09-25 | ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-08-16 | 2024-09-25 | ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Pérez | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y ABASTECIMIENTO | 2024-08-16 | 2024-09-25 | ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Andrea Silva Villalobos | COMISION EVALUADORA, JEFE UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Y SEDILE | 2024-08-16 | 2024-09-25 | ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y UTENSILIOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marilyn Escobar | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTORA GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS | 2024-07-30 | 2024-09-23 | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Martínez | COMISION EVALUADORA, SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CLÍNICA | 2024-07-31 | 2024-09-23 | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-07-31 | 2024-09-23 | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Felipe Nicolás Muñoz Marzán | COMISION EVALUADORA, JEFE DE UNIDAD DE EMERGENCIA | 2024-07-30 | 2024-09-23 | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Pérez | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y ABASTECIMIENTO | 2024-07-31 | 2024-09-23 | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Helen Pamela Placencia Cortés | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS (S) | 2024-07-30 | 2024-09-23 | SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ANESTESIOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE TURNOS EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-07-10 | 2024-09-09 | SUMINISTRO DE IODIXANOL 270 MG/ML FC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Mundaca | COMISION EVALUADORA, JEFE DE ABASTECIMIENTO | 2024-08-20 | 2024-09-09 | SUMINISTRO DE IODIXANOL 270MG Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Pérez | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y ABASTECIMIENTO | 2024-07-10 | 2024-09-09 | SUMINISTRO DE IODIXANOL 270 MG/ML FC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Pérez | COMISION EVALUADORA, JEFE DEPTO. DE FINANZAS Y ABASTECIMIENTO | 2024-08-20 | 2024-09-09 | SUMINISTRO DE IODIXANOL 270MG Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Pinto | COMISION EVALUADORA, JEFE DE FARMACIA (S) | 2024-08-20 | 2024-09-09 | SUMINISTRO DE IODIXANOL 270MG Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oscar Pinto | COMISION EVALUADORA, JEFE DE FARMACIA (S) | 2024-07-10 | 2024-09-02 | SUMINISTRO DE IODIXANOL 270 MG/ML FC Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |