Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Juan Mellado | Subdirector (1erS) de Obras Dirección de Vialidad | 2021-08-02 | Indefinido | Resolucion Ex. D.V. N°1915 de fecha 02.08.2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Meneses | Jefe División Jurídica | 2023-07-11 | Indefinido | RESOLUCION DV(EX) N°1786 DE FECHA 13.07.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Evelyn Meneses | Jefatura de Dpto Regional de Contratos DRV Metropolitana | 2023-01-09 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Erick Mercado Catalan | Director (3er S) Regional de Vialidad Región de La Araucanía | 2023-12-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Erick Mercado Catalan | Jefatura Departamento de Contratos- DRV Araucania | 2021-12-06 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Muñoz Quiroz | Director(2doS) Regional de Vialidad Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-12-28 | Indefinido | RESOLUCION DV (EX) N° 4017 DE FECHA 28.12.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Renato Muñoz Riquelme | Director Regional de Vialidad Región de la Araucania | 2016-10-06 | Indefinido | Res. Exenta DV Nº 3629 de fecha 19.07.2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Peralta Cerda | Jefatura de Dpto Provincial de Cordillera DRV Metropolitana | 2018-07-19 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Pérez | Jefe (2daS) Departamento Laboratorio Nacional DV | 2022-08-01 | Indefinido | Resolución Exenta DV. N° 2259 de fecha 29.08.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Pérez | Director (1er S) Regional de Vialidad, Región de Tarapaca | 2023-12-13 | Indefinido | RESOLUCION DV (EX) N° 3647 DE FECHA 13.12.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Erick Pino | Jefe (1erS) Departamento de Regulación y Administración Vial | 2023-12-18 | Indefinido | RESOLUCION D.V (EX) N°1884 DEL 29.07.2021
RESOLUCION D.V (EX) N°3763 de fecha 18.12.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Pizarro | Directora (2daS) Regional de Vialidad Región de Coquimbo | 2022-11-11 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Graciela Ponce | Subdirectora (2do S) de Presupuesto y Finanzas DV | 2016-02-22 | Indefinido | Res. Exenta DV Nº 2506 de fecha 31.05.2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Quinteros Pérez | Jefatura de Depto Personas NC | 2023-10-13 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hector Ruben Reyes Espergue | Subdirector (1do S) de Presupuesto y Finanzas DV | 2023-09-22 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Romero | Jefe División de Ingeniería DV | 2023-08-08 | Indefinido | Res. Exento DV Nº 2506 de fecha 31.05.2016
RESOLUCION DV(EX) N° 2086 DE FECHA 08.08.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Saavedra | Directora(2da S) Regional de Vialidad Región de Antofagasta | 2023-04-13 | Indefinido | RESOLUCION DV (EX) N°2401 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2022
RESOLUCION DV (EX) N°793 DE FECHA 13.04.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Barbara Salinas Aguayo | Directora (2dsS) Regional de Vialidad Región de Coquimbo | 2022-12-29 | Indefinido | RESOLUCIO DRV (EX) N°1120 DE FECHA 29.12.2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Schadenberg | Director(1erS) Regional de Vialidad Región de Magallanes y Antártica Chilena | 2022-12-28 | Indefinido | RESOLUCION DV (EX) N° 4017 DE FECHA 28.12.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alfredo Antonio Sepúlveda Hernández | Director (1er S) Regional de Vialidad, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 2019-01-14 | Indefinido | Resolución DV. EX. N° 2628, de 2018.- Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mónica Suárez | Jefe (1erS) Departamento de Regulación y Administración Vial Urbana | 2022-12-01 | Indefinido | RESOLUCION DV(EX) N° 3382 DE FECHA 25.11.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Nelson Toro | Jefe (3er S) División de Ingeniería DV | 2020-03-12 | Indefinido | RESOLUCION DV(EX) N°664 DE FECHA 12.03.2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Vargas | Jefe Departamento de Construcción - SDO | 2023-09-11 | Indefinido | Resolución Exenta DV. N°2628, de 2018.-
Resolución Exenta DV N°2536 de fecha 26.09.2023
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Vargas | Jefe (1erS) Departamento Laboratorio Nacional DV | 2022-08-01 | Indefinido | Resolución Exenta DV. N° 1782 de fecha 21.07.2021
Resolución Exenta DV. N° 2259 de fecha 29.08.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Vargas | Subdirector (1S) de Obras Dirección de Vialidad | 2024-04-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Vega | Subdirector (1erS) de Desarrollo de la Dirección de Vialidad | 2022-01-01 | Indefinido | RESOLUCION D.V (EX) N°172 DEL 27.01.2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
David Venegas | Jefatura de Subdpto Regional Planificación e Ingeniería DRV Biobio | 2022-03-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Miguel Zacarías | Jefe(1er S) de Departamento de Obras Viales Urbanas DV | 2021-07-19 | Indefinido | Res. Exento DV. Nº 2506 de fecha 31.05.2016
Res. Exento DV. Nº1985 de fecha 09.08.2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |