Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Lina Arnello | Directora Regional del Trabajo de Atacama (s) | 2019-11-08 | 2019-11-20 | Ministerio de la Ley Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Rocha | Jefe de Gabinete | 2024-08-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Salgado | Jefa de Gabinete | 2022-04-11 | 2024-07-05 | Resolución N°115/479/2022 de 16-05-2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Diego Duarte | Jefe de Gabinete | 2020-08-17 | 2022-04-04 | Resolución N°115/661/2020 del 21 de agosto de 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Piffre De Bovan | Jefe(a) de Gabinete | 2022-01-10 | 2022-02-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Piffre De Bovan | Jefe(a) de Gabinete (s) | 2021-12-23 | 2022-01-02 | Resolución Exenta N° 115-844-2020/12/23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Piffre De Bovan | Jefe de Gabinete (s) | 2021-12-21 | 2021-12-22 | Resolución Exenta N° 115-844-2020/12/23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Piffre De Bovan | Jefe(a) de Gabinete (s) | 2021-11-30 | 2021-12-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Piffre De Bovan | Jefe de Gabinete (s) | 2021-10-20 | 2021-10-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Edmundo Piffre De Bovan | Jefe de Gabinete (s) | 2020-12-23 | 2021-01-05 | Resolución Exenta N° 115-844-2020/12/23 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marie Carrillo | Jefa de Gabinete (s) | 2020-02-10 | 2020-08-14 | Resolución N°115/253/2020 de 13 de marzo de 2020 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Isadora Rauld | Jefe(a) de Gabinete | 2018-03-19 | 2020-02-19 | RESOLUCIÓN TRA N° 115/69/2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Fuenzalida | Jefe de Gabinete | 2015-04-28 | 2018-03-10 | Resolución Nº 134 de fecha 17 de marzo de 2014 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefe(a) de Gabinete (s) | 2017-12-13 | 2017-12-15 | resolución Tra 115/72/2016 de fecha 21 de enero 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2017-02-22 | 2017-03-03 | Resolución Tra 115/72/2016 de fecha 21 de enero de 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (s) | 2016-12-12 | 2016-12-14 | resolución Tra 115/72/2016 de fecha 21 de enero 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2016-09-23 | 2016-10-28 | Resolución Tra 115/72/2016 de fecha 21 de enero de 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2016-08-08 | 2016-08-10 | Resolución Tra Nº 115/72/2016, de fecha 21 de enero de 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2016-05-25 | 2016-06-07 | Resolución Tra Nº 115/72/2016, de fecha 21 de enero de 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefe(a) de Gabinete (S) | 2016-03-31 | 2016-04-01 | Res. Tra. Nº 115/54/2015 de fecha 27 de enero de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2015-12-30 | 2015-12-31 | Resolución Tra Nº 115/54/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2015-10-20 | 2015-10-26 | Resolución Tra Nº 115/54/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa (S) de Gabinete | 2015-10-09 | 2015-10-09 | Resolución Tra Nº 115/54/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Donoso | Jefa de Gabinete (S) | 2015-08-05 | 2015-08-21 | RESOLUCIÓN TRA Nº 115/54/2015, de fecha 27 de enero de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Teresa Del Pilar Fuentes Zúñiga | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Licitación Nº 4620-31-L115, Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso | 2015-08-03 | 2015-08-07 | Resolución Nº 195 de fecha 22 de julio de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Licitación Nº 4629-59-LE15 | 2015-06-30 | 2015-08-04 | Resolución Nº 890 de 12 de junio de 2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rodolfo Vejar | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Licitación N° 4629-79-LP22 de la Dirección del Tra bajo jo | 2022-10-25 | 2025-12-30 | Resolución N° 2000-5023/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Barriga | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4629-65-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-11-28 | 2000-20756/2024 del 22 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristopher Brante Carrera | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4629-65-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-11-28 | 2000-20756/2024 del 22 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elvis Meza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4629-65-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-11-28 | 2000-20756/2024 del 22 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paulina Aguilar | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-69-LE24 de la DT | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2000-22800/2024 del 11 septiembre 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Álvarez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-69-LE24 de la DT | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2000-22800/2024 del 11 septiembre 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Guillermo Andrés Castro Inzulza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4629-61-LE24 de la DT | 2024-08-12 | 2024-11-04 | 2000-18805/2024 del 30 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Gutierrez Flores | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-68-LE24 de la DT | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2000-22640/2024 del 10 septiembre 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Parada Perez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-68-LE24 de la DT | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2000-22640/2024 del 10 septiembre 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Raiman Canales | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-69-LE24 de la DT | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2000-22800/2024 del 11 septiembre 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alexander Reyes Orellana | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-68-LE24 de la DT | 2024-09-27 | 2024-11-04 | 2000-22640/2024 del 10 septiembre 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Saavedra | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4629-61-LE24 de la DT | 2024-08-12 | 2024-11-04 | 2000-18805/2024 del 30 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Walter Vogel | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4629-61-LE24 de la DT | 2024-08-12 | 2024-11-04 | 2000-18805/2024 del 30 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Ampuero Santana | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-3-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2000-19463/2024 del 21 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Irene Cáceres | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 542753-11-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2000-20430/2024 del 19 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Christian Rocha | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 542753-11-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2000-20430/2024 del 19 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ana Ruiz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 542753-11-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2000-20430/2024 del 19 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Miguel Salas Ponce | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-3-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2000-19463/2024 del 21 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
César Torres Barria | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4627-3-LE24 de la DT | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 2000-19463/2024 del 21 agosto 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea Alonso Castillo | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4620-8-LE24 de la DT | 2024-07-29 | 2024-10-06 | 2000-17696/2024 del 17 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rachel Aránguiz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4620-8-LE24 de la DT | 2024-07-29 | 2024-10-06 | 2000-17696/2024 del 17 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Militza Tan | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4620-8-LE24 de la DT | 2024-07-29 | 2024-10-06 | 2000-17696/2024 del 17 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Natalia Andrea Avendaño López | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4616-6-LE24 de la DT | 2024-07-19 | 2024-09-30 | 2000-16963/2024 del 08 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Barriga | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886, Lic. 4623-2-LQ24 de la DT | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 2000-18186/2024 del 23 julio 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |