Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Ramón Alex Borquez Díaz | Defensor Regional de la Región de Aysén de Gra. Carlos Ibáñez del Campo (S) | 2016-02-15 | 2016-03-01 | Resolución Exenta N°108, de 2015, que nombra al Sr. Borquez Defensor Local Jefe y Resolución Exenta N°143 de 2015 que establece subrogancia del Defensor Regional de Aysén. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Rogelio Piñeiro | Defensor Regional de Aysén (S) | 2016-01-25 | 2016-02-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Gil | Defensor Regional de Arica y Parinacota (s) | 2016-01-25 | 2016-02-12 | Por feriado legal de Defensor Titular Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo David Lara Pol | Defensor Regional de la Región de Tarapacá (S) | 2016-02-01 | 2016-02-07 | Subrogancia Res. Exenta N°95 de 2015, del Defensor Regional de Tarapacá Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Barbara Katz Medina | Defensora Regional de La Araucanía | 2010-08-23 | 2015-08-23 | Resolución N°192 de fecha 21 de octubre de 2010 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel Alejandro González Núñez | Jefe Unidad de Administración y Finanzas | 2015-05-04 | 2015-07-16 | Resolución N°94 nombra en el cargo de Jefe de Unidad de Administración y Finanzas en carácter de transitorio y provisional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Del Carmen Castel Higuera | Defensora Nacional (S) | 2015-06-03 | 2015-06-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mitzi Jaña Fernandez | Defensora Regional Metropolitana Sur (S) | 2015-06-03 | 2015-06-09 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eugenio Navarro Garrido | Defensor Regional de Atacama (S) | 2015-05-04 | 2015-05-18 | Resolución Exenta N°85 del 08 de febrero 2013, Fija orden de subrogancia del Defensor Regional de Atacama. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |