Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Mario Quezada Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Ruz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Varas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Acosta Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Acosta Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Garrido | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Lobos Chamorro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eugenio Concha Ramírez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrado por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Del Pilar Jove Ocaranza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrada por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Ruz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrado por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Sepúlveda Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrado por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Del Pilar Jove Ocaranza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-17 | 2015-05-19 | Resolución N°62 de fecha 05 de mayo de 2015, Seguro para Vehículo Institucional DR de los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Sepúlveda Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-17 | 2015-05-19 | Resolución N°62 de fecha 05 de mayo de 2015, Seguro para Vehículo Institucional DR de los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elizabeth Brevis | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | Resolución N°143 del 28.04.2015, Equipo de Climatización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Varas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | Resolución N°143 del 28.04.2015, Equipo de Climatización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Zárate Ossa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | Resolución N°143 del 28.04.2015, Equipo de Climatización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Ardouin Bórquez | Defensor Regional (S) Región del Bío Bío | 2024-07-01 | 2024-08-19 | Rex. N° 718 (12.09.23)
ESTABLECE NUEVO ORDEN DE SUBROGANCIA DEL DEFENSOR REGIONAL Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 481 DE 2019 Y RESOLUCIÓN EXENTA N° 717 DE 2023. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Vergara | Jefa de Gabinete | 2021-01-01 | 2024-07-31 | Resolución RA Nº858/51/2020 de fecha 24 diciembre la cual contrata en calidad jurìdica contrata grado 5 para desempeñar funciones de Jefa de Gabinete, renovación a contrata año 2022, 2023 y 2024 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Salinas Gaete | Defensor Regional de La Araucania (S) | 2024-04-24 | 2024-05-08 | RESOLUCION EXENTA N°: 15 del 26 de enero 2024, ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA Y DEJA SIN
EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA QUE INDICA. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Catalán | Jefe (S) Depto. de Informática y Estadísticas | 2024-02-19 | 2024-03-08 | DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA Nº192, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022, Y NOMBRA COMO SUJETOS PASIVOS DE LA LEY Nº20.730 A JEFES DE UNIDAD DE ESTA DEFENSORÍA NACIONAL QUE SE INDICAN, Y
ORDENA SU PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA ACTIVA. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gerardo Tagle Sepúlveda | Defensor Regional de Coquimbo (S) | 2024-01-22 | 2024-02-02 | RESOLUCION EXENTA N°: 489, de fecha 08 de septiembre de 2023, ESTABLECE EL ORDEN DE SUBROGACIÓN DE LA DEFENSORA REGIONAL DE COQUIMBO, DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA N° 39 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Montero | Defensor Regional del Ñuble | 2019-02-01 | 2024-02-01 | Resolución TRA N°858/69-2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Crhistian Basualto | Defensor Regional Metropolitana Sur (S) | 2023-07-27 | 2023-12-31 | Resolución Exenta RA N° 110693/112/2023, que establece orden de subrogación. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Inzunza | Jefe Depto. Administración y Finanzas (S) | 2022-05-02 | 2023-12-31 | Resolución RA 858/7/2021 que establece orden de subrogación del jefe del Departamento de Administración y Finanzas Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Pérez | Defensor Regional de Valparaíso | 2018-10-02 | 2023-12-31 | Resolución TRA 858/107/2023, de fecha 08 de noviembre de 2023, designa en la calidad de suplente a don Claudio Perez en el cargo de Defensor Regional,
Resolución TRA 858/64/2018 que disigana titular a don Claudio Perez en el cargo de Defensor Regional.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Catalán | Jefe Depto. Informática y Estadísticas (S) | 2023-12-12 | 2023-12-15 | Resolución Exenta RA N° 858/9/2021, QUE ESTABLECIMIENTO DE ORDEN DE
SUBROGACIÓN. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Llorente | Defensora Regional Los Lagos | 2018-12-01 | 2023-12-01 | Se designa titular a partir del 01 de diciembre de 2018 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Loreto Flores | Defensora Regional Metropolitana Sur | 2020-03-01 | 2023-07-26 | Se nombra como titular en la Defensoría Regional Metropolitana Sur Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Salinas Gaete | Defensor Regional de La Araucanía (S) | 2023-03-13 | 2023-04-12 | Resolución Exenta N°8 del 08 de enero de 2019, el cual establece orden de subrogación del Defensor Regional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Catalán | Jefe Depto. Informática y Estadística (S) | 2023-02-20 | 2023-03-03 | Resolución Exenta RA N° 858/9/2021 que establece orden de subrogación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricio Salinas Gaete | Defensor Regional (s) Región de la Araucanía | 2023-02-20 | 2023-03-03 | RE 08 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2019, QUE ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA DEFENSOR REGIONAL DE ARAUCANÍA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gustava Aguilar | Defensora Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S) | 2023-02-02 | 2023-02-28 | Resolución Exenta RA 858/46/2023, Designa Suplente Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Zenteno | Defensor Regional de Arica y Parinacota (S) | 2021-06-21 | 2023-02-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alejandro García García | Defensor Regional de Coquimbo (S) | 2023-01-16 | 2023-02-07 | Resolución Exenta N°13 de fecha 13 de enero de 2021, la cual estable orden de subrogación. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gustava Aguilar | Defensora Regional de Magallanes | 2018-02-01 | 2023-02-01 | RESOLUCIÓN TRA N° 858/28/2018, Nombra Titular Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Zenteno | Otro | 2022-06-01 | 2022-12-31 | RE 269 DE 2019. ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA DEFENSOR REGIONAL SERGIO ZENTENO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Catalán | Jefe (s) Departamento de Informática y Estadísticas | 2022-12-02 | 2022-12-09 | RE RA N°858/9/2021 ESTABLECE ORDEN DE SUBROGANCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Soto Pozo | Defensor Regional Subrogante Defensoría Regional de Los Ríos | 2022-06-02 | 2022-12-02 | RE 858/42/2022 DESIGNA SUPLENTE CARGO DEFENSOR REGIONAL DE LOS RIOS Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ricardo Flores | DEFENSOR REGIONAL DE AYSÉN (S) | 2022-10-24 | 2022-11-14 | SUBROGANCIA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eliecer Martínez | Jefe Depto. Administración y Finanzas | 2019-11-01 | 2022-10-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Catalán | Jefe (S) DIE | 2022-09-20 | 2022-10-04 | Resolución Exenta RA N° 858/9/2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Pizarro | Defensor Regional del Biobío (S) | 2022-07-02 | 2022-09-30 | Resolución Exenta RA 858/61/2022, Designa suplente a don Osvaldo Pizarro Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Galvez Giordano | Defensor Regional de Arica y Parinacota | 2018-10-01 | 2022-09-08 | Resolución TRA N° 858/65/2018 nombra titutar en el cargo de Defensor Regional a Claudio Galvez. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Galvez Giordano | Otro | 2022-09-07 | 2022-09-08 | Nombramiento Claudio Galvez Giordano Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Catalán | Jefe (S) Departamento de Informática y Estadísticas | 2022-08-02 | 2022-08-05 | RA 858/9/2021 ESTABLECIMIENTO DE ORDEN DE SUBROGANCIA DEPTO. INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICAS DPP Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Pizarro Catalán | Defensora Regional (S) Valparaíso | 2022-07-18 | 2022-07-29 | RE 211 DE 9 JULIO 2020 SUBROGANCIA DEFENSOR REGIONAL VALPARAISO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Pizarro | Defensor Regional del Biobio | 2017-07-01 | 2022-07-01 | Resolución Tra N°858/100/2017, nombra a don Osvaldo Pizarro defensor regional del BioBio Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Soto Pozo | Defensor Regional de Los Ríos | 2017-06-01 | 2022-06-01 | Resolución TRA N°858/75/2017, Nombra a Luis Soto en el cargo de Defensor Regional de Los Río.
ORD.DAR.077 DEL 25-05-2017, donde se documenta la aceptación del cargo de DEFENSOR REGIONAL DE LOS RIOS, a contar del 1° de Junio 2017 de LUIS SOTO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roberto Inzunza | Jefe Depto. Administración y Finanzas (S) | 2022-02-02 | 2022-02-28 | Resolución Exenta RA N°858/7/2021, que establece orden de subrogación Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Alvarado | Defensora Regional de O'Higgins (S) | 2022-02-14 | 2022-02-25 | RE 87 2020 Establece Orden de subrogación Defensor Regional de O'Higgins Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |