Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Maddeleyn Villegas Moreira | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-07 | 2015-06-23 | Resolución N°147 del 07/04/2015, Servicio de Auditoría Externa de cumplimiento de gestiones en Primera Audiencia Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Catril Navarro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°172 del 05.06.2015, Servicio Aseo Villarica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Cisternas Araya | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°169 de fecha 05 de junio de 2015, Servicio de Mantención de Caldera. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eugenio Concha Ramírez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | Nombrada por Resolución Exenta N° 073, de 08 de junio del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Triana Cortés | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-15 | 2015-06-19 | Resolución N°203 del 15.05.2015, Servicio de Evaluaciones Psicolaborales Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Del Pilar Jove Ocaranza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | Nombrada por Resolución Exenta N° 073, de 08 de junio del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Nempo Agüero | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°169 de fecha 05 de junio de 2015, Servicio de Mantención de Caldera. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Pizarro Quezada | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°172 del 05.06.2015, Servicio Aseo Villarica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carmen Gloria Ravanal | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-15 | 2015-06-19 | Resolución N°203 del 15.05.2015, Servicio de Evaluaciones Psicolaborales Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Norman Santibáñez Handschuh | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°169 de fecha 05 de junio de 2015, Servicio de Mantención de Caldera. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Sepúlveda Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | Nombrada por Resolución Exenta N° 073, de 08 de junio del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Varas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°172 del 05.06.2015, Servicio Aseo Villarica Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Venegas Jara | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-06-05 | 2015-06-19 | Resolución N°169 de fecha 05 de junio de 2015, Servicio de Mantención de Caldera. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Vivanco Pinto | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-15 | 2015-06-19 | Resolución N°203 del 15.05.2015, Servicio de Evaluaciones Psicolaborales Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Lorena Catril Navarro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Quezada Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Ruz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Varas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-22 | 2015-06-09 | Resolución N°162 del 20.05.2015, Obras Oficina Collipulli Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Acosta Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Acosta Muñoz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mario Garrido | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alejandra Lobos Chamorro | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-08 | 2015-06-02 | Resolución N°148 del 08/04/2015, Programa de Auto-cuidado para Defensores y Asistentes Administrativos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eugenio Concha Ramírez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrado por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Del Pilar Jove Ocaranza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrada por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrés Ruz | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrado por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Sepúlveda Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-18 | 2015-05-20 | Nombrado por Resolución Exenta N° 057, de 23 de abril del 2015, de la Defensoría Regional de Los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Del Pilar Jove Ocaranza | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-17 | 2015-05-19 | Resolución N°62 de fecha 05 de mayo de 2015, Seguro para Vehículo Institucional DR de los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Alvaro Sepúlveda Pérez | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-05-17 | 2015-05-19 | Resolución N°62 de fecha 05 de mayo de 2015, Seguro para Vehículo Institucional DR de los Ríos Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Elizabeth Brevis | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | Resolución N°143 del 28.04.2015, Equipo de Climatización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Víctor Varas | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | Resolución N°143 del 28.04.2015, Equipo de Climatización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Zárate Ossa | Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19886 | 2015-04-28 | 2015-05-15 | Resolución N°143 del 28.04.2015, Equipo de Climatización Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angelica Alvarez Muñoz | Jefa Unidad Control de Gertión | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 858/111/2023, Prorroga Cotrata a doña Angelica Alvarez Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Andrea González | Jefa Unidad de Comunicaciones y Participación Ciudadana | 2022-02-01 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 858/11/2022,designa Contrata a doña Andrea Gonzalez Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Jara | Jefe Unidad de Auditoría Interna | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 858/111/2023, Prorroga Cotrata a don Pablo Jara Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian San Martín | Jefe Unidad Jurídica, Control Legal y Transparencia | 2024-01-01 | Indefinido | Resolución Exenta RA N° 858/111/2023, Prorroga Cotrata a don Cristian San Martín Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Aspe | Defensor Regional de OHiggins | 2019-08-01 | 2029-09-03 | RESOLUCIÓN TRA N° 858/59/2019, Nombra Titular en el cargo. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel Carrión | Defensor Regional de Tarapacá | 2019-08-01 | 2029-09-01 | RESOLUCIÓN TRA N° 858/61/2019 lo nombra titular en el cargo.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marco Montero | Defesor Regional de Ñuble | 2024-02-02 | 2029-02-02 | NOMBRA TITULAR MARCO MONTERO CID
RESOLUCIÓN TRA N° 858/1/2024
RM REGION METROPOLITANA, 25/01/2024
V I S T O S: Ley N° 18.834, Ley N° 18.575, Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Salinero | Defensor Regional de Valparaíso | 2024-01-01 | 2029-01-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Moraga | Defensor Regional de Aysén | 2023-07-01 | 2028-07-01 | RESOLUCIÓN TRA N° 858/9/2023, de fecha 19/07/2023, Nombra Titular, A contar del 01/07/2023 hasta el 01/07/2028.
RESOLUCIÓN TRA N° 858/33/2018, Nombra Titular, termina su periodo el 01/04/2023.
A contar del 02/04/2023 hasta el 31/07/2023 es designado como suplente por cargo vacante.
Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Palma | Defensor Regional de Atacama | 2018-02-01 | 2028-03-01 | RESOLUCIÓN TRA N° 858/27/2018, Nombra titular, a través de Resolución TRA N°858/7/2023 ES NOMBRADO COMO TITULAR A CONTAR DEL 1 DE MARZO Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Verónica Reyes | Defensora Regional de Magallanes | 2023-03-01 | 2028-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sergio Zenteno | Defensor Regional de Arica y Parinacota | 2023-03-01 | 2028-03-01 | Resolución TRA N°858/5/2023 del 12 de marzo de 2023, Designa titular a don Sergio Zenteno Alfaro a contar del 01/03/2023 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Osvaldo Pizarro | Defensor Regional del Biobío | 2022-10-01 | 2027-10-01 | Resolución TRA 858/1/2023 que nombra a don Osvaldo Pizarro Defensor Regional Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Soto Pozo | Defensor Regional de Los Ríos | 2022-10-01 | 2027-10-01 | Resolución TRA N° 858/3/2022 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Aranda | Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos | 2021-07-01 | 2027-07-01 |
Resolución Exenta RA 858/26/2021, QUE NOMBRA COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO A DON PABLO ARANDA Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Lucero | Jefe Depto.Administración y Finanzas | 2024-01-01 | 2027-01-01 | Resolución Exenta RA 858/8/2024, nombra en cargo de Alta Dirección Pública, 2° Nivel a don Javier Lucero. Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Craig | Defensor Regional del Maule | 2016-10-01 | 2026-12-01 |
Resolución Exenta TRA 858/21/2021, NOMBRA A DON JOSÉ LUIS CRAIG EN EL CARGO DE DEFENSOR REGIONAL DEL MAULE A CONTAR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021
Resolución Exenta RA 858/39/2021, DESIGNA EN CALIDAD DE SUPLENTE A DON JOSÉ LUIS CRAIG EN EL CARGO DE DEFENSOR REGIONAL DEL MAULE DEL 02 DE OCTUBRE DE 2021 AL 02 DE ABRIL DE 2022
Resolución N°858/137/2016 de fecha 21 de octubre de 2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Renato González | Defensor Regional de la Araucanía | 2016-11-01 | 2026-12-01 | RESOLUCION TRA N°858/19/2021, Nombra a don Renato Gonzalez como Defensor Regional de La Araucanía a contar del 01 de diciembre de 2021.
RESOLUCIÓN TRA N° 858/138/2016 de fecha 21 de octubre de 2016
Se nombra suplente a contar del 02 de noviembre Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Inés Rojas | Defensora Regional de Coquimbo | 2016-10-01 | 2026-12-01 | Resolución TRA N°858/20/2021 de fecha 01 de diciembre 2021, Nombra en calidad de titular a la señora Ines Rojas, en el cargo de Defensora Regional, a contar del 01 de diciembre de 2021.
RESOLUCIÓN TRA N° 858/136/2016 de fecha 21 de octubre de 2016, a través de Resolución RA N°858/40/2021 de fecha 19 de octubre de 2021 que designa en calidad de suplente a doña Inés Rojas, a contar del 02 de octubre 2021 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |