Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Oriana Plaza | Subdirectora (s) de Administración y Finanzas | 2017-03-06 | 2017-07-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Tapia Sagredo | Jefe de Auditoría Interna | 2015-04-28 | 2017-05-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Moisés Donoso Miranda | Subdirector (s) de Administración y Finanzas | 2017-04-24 | 2017-04-28 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Vera | Subdirector (s) de Gestión de Programas | 2017-03-30 | 2017-03-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Garrido | Subdirector de Desarrollo e Innovación | 2015-10-01 | 2017-03-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karen Astorga | Subdirectora de Administración y Finanzas | 2015-08-01 | 2017-02-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Luis Salgado Chamorro | Subdirector (s) de Desarrollo e Innovación | 2017-01-23 | 2017-01-31 | Resolución Exenta 0938/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Ingrid Eva | Subdirectora (s) de Administración y Finanzas | 2016-11-10 | 2016-11-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hilda Carrera | Subdirectora (s) de Personas | 2016-04-13 | 2016-04-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ghia Vesna Gajardo Pineda | Subdirectora (s) de Desarrollo e Innovación | 2016-04-13 | 2016-04-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Pezo Muñoz | Subdirectora de Personas | 2015-04-28 | 2015-11-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Loreto Montserrat Martínez Oyarce | Subdirectora de Desarrollo e Innovación | 2015-04-28 | 2015-09-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |