Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Viviana Alvarado Sepúlveda | Directora regional FOSIS Los Ríos | 2015-04-28 | 2018-03-11 | Resolución Exenta Personas 351/2014 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Cid | Directora regional FOSIS Arica y Parinacota | 2015-09-11 | 2018-03-11 | Resolución Exenta Personas 0664/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Ernesto Morales Cortes | Director regional (s) FOSIS Atacama | 2018-01-22 | 2018-01-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alex Risco Rosas | Director (s) regional FOSIS Los Ríos | 2017-12-26 | 2017-12-26 | Resolución exenta 02/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo González | Director (s) regional FOSIS OHiggins | 2017-10-13 | 2017-10-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Herrera | Director (s) regional FOSIS Biobío | 2017-08-22 | 2017-09-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vera | Directora (s) regional FOSIS Aysén | 2017-08-21 | 2017-08-24 | Resolución exenta 410/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Morales | Director regional (s) del FOSIS Región Metropolitana | 2017-08-08 | 2017-08-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hannelore Westermeier Walburg | Directora (s) regional FOSIS Los Ríos | 2017-06-19 | 2017-06-25 | Resolución exenta 02/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Danisa Astudillo Peiretti | Directora regional FOSIS Tarapacá | 2015-04-28 | 2017-06-15 | Resolución Exenta Personas 0323/2014 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Juan Herrera | Director (s) regional FOSIS Biobío | 2017-05-16 | 2017-05-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Morales | Director (s) regional FOSIS RM | 2017-05-08 | 2017-05-11 | Resolución Exenta Personas 01547/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Luis Ancalaf Soto | Director (s) regional FOSIS Los Ríos | 2017-02-20 | 2017-02-21 | Resolución exenta 02/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Yamile Carol Salinas Barraza | Directora (s) regional FOSIS Coquimbo | 2017-02-03 | 2017-02-16 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gonzalo Rojas | Director (s) regional FOSIS Valparaíso | 2017-02-07 | 2017-02-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pía Carolina Mauras Cortes | Directora (s) regional FOSIS Antofagasta | 2016-11-09 | 2016-11-09 | Resolución Exenta Personas 076/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Valentina Insulza Court | Directora regional FOSIS Región Metropolitana | 2015-04-28 | 2016-07-31 | Resolución Exenta Personas 0357/2014 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Blanca Beraud Fernández | Directora regional FOSIS Araucanía | 2015-04-28 | 2016-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisca León Bulling | Directora (s) regional FOSIS RM | 2016-05-12 | 2016-05-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolyn Rojas Aguirre | Directora (s) regional FOSIS Tarapacá | 2016-04-13 | 2016-04-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Pablo Biott Yutronich | Director regional FOSIS Magallanes | 2015-04-28 | 2016-03-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Paula Oliva | Directora regional FOSIS Biobío | 2015-04-28 | 2016-02-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jacqueline Vallejos Saez | Directora (s) regional FOSIS Biobío | 2016-01-25 | 2016-01-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Orlando Céspedes Díaz | Director regional FOSIS Arica y Parinacota | 2015-04-28 | 2015-08-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Barraza | Director regional (s) FOSIS Antofagasta | 2015-05-11 | 2015-05-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eliana Patricia Flores Rojas | Directora regional (s) FOSIS Atacama | 2015-05-11 | 2015-05-12 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Reinaldo Rosales | Jefe de Gabinete FOSIS | 2022-03-14 | 2023-05-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Guerra | Jefe de Gabinete FOSIS | 2018-04-23 | 2022-03-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Reyes | Jefe de Gabinete Director Ejecutivo | 2016-05-02 | 2017-08-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge Daza | Jefe de Gabinete Director Ejecutivo | 2015-04-28 | 2016-04-17 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Alejandra Cera Cartagena | Integrante Comisión Evaluadora ID 72861 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alan Reginald Lobos Quiroz | Integrante Comisión Evaluadora ID 72861 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Andres Meza Meza | Integrante Comisión Evaluadora ID 72861 | 2024-08-13 | 2024-08-21 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Yerko Albarrán Lobos | Integrante Comisión Evaluadora ID 762-4-LE24 | 2024-07-15 | 2024-08-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Sáez | Integrante Comisión Evaluadora ID 762-4-LE24 | 2024-07-15 | 2024-08-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roxana San Martín | Integrante Comisión Evaluadora ID 762-4-LE24 | 2024-07-15 | 2024-08-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alan Reginald Lobos Quiroz | Integrante Comisión Evaluadora ID1341-11-LE24 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Orlando Lucero | Integrante Comisión Evaluadora ID1341-11-LE24 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristóbal Suazo Chávez | Integrante Comisión Evaluadora ID1341-11-LE24 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alan Reginald Lobos Quiroz | Integrante Comisión Evaluadora ID-762-2-LE24 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Orlando Lucero | Integrante Comisión Evaluadora ID-762-2-LE24 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Sáez | Integrante Comisión Evaluadora ID-762-2-LE24 | 2024-05-02 | 2024-05-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudio Sáez | Integrante Comisión Evaluadora ID-762-1-LE24 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Greeslend Valdes Hevia | Integrante Comisión Evaluadora ID-762-1-LE24 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Vercoutere | Integrante Comisión Evaluadora ID-762-1-LE24 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ximena Gómez Jofre | Integrante Comisión Evaluadora ID-1341-6-LQ24 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Hidalgo | Integrante Comisión Evaluadora ID-1341-6-LQ24 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Simón Ramos Moscoso | Integrante Comisión Evaluadora ID-1341-6-LQ24 | 2024-04-01 | 2024-04-22 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Joaquín Acevedo | Integrante Comisión Evaluadora ID-1441-6-LE24 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Camila Codoceo | Integrante Comisión Evaluadora ID-1441-6-LE24 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |