Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Almendra Navarrete | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Maule | 2014-12-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Lucy Núñez | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Valparaíso | 2007-07-02 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Olivares | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Los Ríos | 2012-10-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Israel Olivares Gutiérrez | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-O'higgins | 2014-07-14 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Luz María De Los Angeles Olivares Toledo | Jefe-a Departamento Gestión _Central | 1992-08-03 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marina Alejandra Pinto Arancet | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Valparaíso | 2008-09-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Oriana Plaza | Jefe-a Departamento Gestión Financiera_Central | 1997-09-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Victoria Prado Salazar | Jefe-a Departamento Auditoría Interna_Central | 2014-07-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Christian Quezada Sandoval | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Araucanía | 2004-09-13 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Quinteros | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Metropolitana | 2004-01-02 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Rodríguez Vicencio | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Tarapacá | 2012-12-03 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel Rosales | Jefe Departamento Informática y Telecomunicaciones - Central | 2022-04-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Vinka Saavedra | Jefa gestión de personas - Central | 2022-06-29 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Yamile Carol Salinas Barraza | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Coquimbo | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcos R. Sánchez Araya | Jefe-a Departamento Estudios Evaluacion y Gestión del Conocimiento-Central | 2001-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Cesar Segura Prado | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Bio BIo | 2023-08-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Jesús Serrano Nuñez | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-O'higgins | 2021-10-12 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alex Vargas | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional- Arica y Parinacota | 2016-02-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Vargas Cárdenas | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Magallanes | 2001-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María Vera | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional -Aysén | 2001-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Verazay Juarez | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional- Atacama | 2010-03-04 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Hannelore Westermeier Walburg | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Los Ríos | 2008-03-06 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Katherine Rojas | ADL | 2024-05-15 | 2024-05-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Gonzalez | Subdirector (S) de Usuarios | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tomás Marín | Sub Director Departamento Usuarios | 2023-01-11 | 2023-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge León | Integrante Comisión Evaluadora ID 1037961-7-L123 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | ÑUB-F-00269 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oriana Plaza | Subdirectora (S) Administración y Finanzas | 2022-05-27 | 2023-09-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Trejo Rojas | Subdirectora (S) de Personas | 2022-05-23 | 2022-06-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dusanka Ivulic | Subdirectora (S) Programas | 2022-05-27 | 2022-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Olivares | Subdirector (S) Administración y Finanzas | 2021-08-02 | 2022-05-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María José Ruiz Ortiz | Subdirectora de Personas | 2019-07-24 | 2022-05-20 | Resolución Exenta RA 422/983/2019 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Díaz Domínguez | Subdirectora de Gestión de Programas | 2018-10-22 | 2022-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Francisco Tobar Cerda | Subdirector de Administración y Finanzas | 2017-07-17 | 2021-07-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Luis Mellado Quiroz | Subdirector de Desarrollo e Innovación | 2019-10-01 | 2021-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Ignacio Fernández Olavarría | Jefe de Auditoría Interna | 2017-08-28 | 2020-04-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dusanka Ivulic | Subdirectora (s) de Gestión de Programas | 2020-02-03 | 2020-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Guerra | Subdirector (s) de Desarrollo e Innovación | 2019-01-16 | 2019-10-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Arnolds Pérez | Asesor de la Dirección Ejecutiva del FOSIS | 2018-08-01 | 2019-09-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Espinoza Guzmán | Subdirectora (s) de Personas | 2018-08-21 | 2019-07-23 | Resolución Exenta Personas 01547/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
José Julián Gómez Brizuela | Subdirector de Desarrollo e Innovación | 2017-09-06 | 2019-04-26 | RESOLUCIÓN TRA 422/221/2017 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marisol Valderrama Pualuan | Fiscal | 2015-04-28 | 2018-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Pereira | Subdirector (s) de Gestión de Programas | 2018-11-26 | 2018-11-28 | Resolución exenta 054/2015 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Vidal González | Subdirector de Personas | 2015-11-09 | 2018-09-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Troncoso | Subdirector de Gestión de Programas | 2015-04-28 | 2018-08-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Maricel Castillo Espinoza | Fiscal (s) | 2018-05-24 | 2018-06-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Karin Stefania Del Rosario Saavedra Ramírez | Fiscal (s) | 2018-05-09 | 2018-05-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Reyes | Subdirector (s) de Gestión de Programas | 2017-08-09 | 2018-03-29 | Resolución Exenta n°729 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Maria Isabel Zepeda Araya | Subdirectora (s) de Personas | 2017-11-06 | 2017-11-17 | Resolución Exenta Personas 01547/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Gabriel Rosales | Subdirector (s) de Desarrollo e Innovación | 2017-02-06 | 2017-09-05 | Resolución Exenta Personas 0938/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Héctor Claudio Contreras Uribe | Jefe (s) Auditoría Interna | 2017-05-18 | 2017-08-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |