Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Carla Núñez Sutil | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-4-LE15 | 2015-05-13 | 2015-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gino Venegas | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-4-LE15 | 2015-05-13 | 2015-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Celestino Santo Toroco Rojas | Integrante Comisión Evaluadora ID 1442-2-L123 | 2023-10-17 | Indefinido | COQ-F-00252 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Edurne Alberdi | Integrante Comisión Evaluadora ID 1341-24-LE23. | 2023-10-10 | Indefinido | FC-F- 00650 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paula Andrea Ampuero Cartes | Integrante Comisión Evaluadora ID 1341-14-LE23 | 2023-10-12 | Indefinido | FC-F-00678 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Araya Cordes | Integrante Comisión Evaluadora ID 1442-2-L123 | 2023-10-17 | Indefinido | COQ-F-00252 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Cabellos | Sub Director del Departamento de Personas | 2023-06-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Campos | Integrante Comisión Evaluadora ID 762-19-LE23 | 2023-10-16 | Indefinido | FC-F-00663 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Linda Evangelina Ruth Caris Fiedler | Integrante Comisión Evaluadora ID1443-2-L123 | 2023-10-13 | Indefinido | VAL-F-00506 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Javier Díaz | Subdirector Administración y Finanzas | 2023-09-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora ID 1341-24-LE23. | 2023-10-10 | Indefinido | FC-F-00650 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Disegni | Integrante Comisión Evaluadora ID 1341-14-LE23 | 2023-10-16 | Indefinido | FC-F-00664 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Esquivel Suazo | Integrante Comisión Evaluadora ID 1037961-7-L123. | 2023-10-19 | Indefinido | ÑUB-F-00269 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Yohana Henríquez Troncoso | Integrante Comisión Evaluadora ID 1037961-7-L123 | 2023-10-19 | Indefinido | ÑUB-F-00269 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Hidalgo | Comisión Evaluadora ID 1341-23-LE23tro | 2023-10-12 | Indefinido | FC-F-000659 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Angélica Luna Galli | Integrante Comisión Evaluadora ID1443-2-L123 | 2023-10-13 | Indefinido | VAL-F-00506 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Martínez Hidalgo | Integrante Comisión Evaluadora ID 1341-14-LE23 | 2023-10-16 | Indefinido | FC-F-00664 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Paloma Ximena Morales Troncoso | Comisión Evaluadora ID 1341-23-LE23Otro | 2023-10-12 | Indefinido | FC-F-00659 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Karinna Grace Olivares Rojas | Jefa de Departamento de Gestión Arica y Parinacota | 2017-07-07 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Matías Oteíza | Integrante Comisión Evaluadora ID 762-19-LE23 | 2023-10-16 | Indefinido | FC-F-00663 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Pereira | Subdirector de Gestión de Programas | 2022-07-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Simón Ramos Moscoso | Comisión Evaluadora ID 1341-23-LE23 | 2023-10-12 | Indefinido | FC-F-00659 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Ríos | Integrante Comisión Evaluadora ID 1341-14-LE23 | 2023-10-16 | Indefinido | FC-F-00664 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Hugo Roa | Integrante Comisión Evaluadora ID1443-2-L123 | 2023-10-13 | Indefinido | VAL-F-00506 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
María Rojas | Integrante Comisión Evaluadora ID 1442-2-L123 | 2023-10-17 | Indefinido | COQ-F-00252 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Jessica Viviana Rojas Tapia | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional | 2002-01-08 | Indefinido | Resolución Exenta Personas 076/2016 y 409/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Salomó | Subdirector de Usuarios | 2024-05-01 | Indefinido | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Valerie Sassi | Integrante Comisión Evaluadora ID 1341-24-LE23. | 2023-10-10 | Indefinido | FC-F-00650 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Roxana Vercoutere | Integrante Comisión Evaluadora ID 762-19-LE23 | 2023-10-16 | Indefinido | FC-F-00663 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Antonio Adasme | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Coquimbo | 2019-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Evelyn Almonacid Sandoval | Jefa Unidad Habilitación Social Regional-Los Lagos | 2022-06-30 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carolina Alvarez | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Magallanes | 2015-04-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María José Astorga Quezada | Jefe-a Departamento Alianzas e Innovacion Social_Central | 2018-12-03 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Inés Banda Vergara | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Los Lagos | 1992-05-18 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcela Barahona | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Metropolitana | 1994-12-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Daniela Cid Cerda | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Araucanía | 2022-06-07 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Cisterna Sánchez | Jefe-a Departamento Familia_Central | 2002-09-02 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Contreras Salinas | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional- Aysén | 2008-05-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Beatriz Díaz | Jefe-a Departamento Gestión _Central | 2011-03-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Manuel Galindo | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Tarapacá | 2015-07-03 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alicia García | Jefe-a Departamento de Adquisiciones_Central | 2003-02-03 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco González García | Jefe Departamento de Presupuesto-Central | 2022-06-06 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Hernández Allel | Jefe Departamento Vivienda y Entorno- Central | 2004-07-22 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Herrera | Jefe-a Departamento Administración y Finanzas_Regional-Bío Bío | 2001-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dusanka Ivulic | Jefe-a Departamento Habilitación Social_Central | 1996-10-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge León | Jefe Departamento Gestión de Programas - Ñuble | 2024-06-17 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Silvia Martínez Muñoz | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional-Maule | 2017-11-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fabián Mella | Jefe de departamento de remuneraciones-Central | 2018-12-04 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Juan Ernesto Morales Cortes | Jefe-a Departamento Gestión de Programas_Regional- Atacama | 2015-01-01 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Victor Hugo Moreno Soza | Jefe-a Departamento Comunicaciones_Central | 2023-02-20 | 2024-12-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |