Sujetos pasivos de lobby o gestión de intereses particulares
Nombre completo | Cargo o función | Fecha de incorporación | Fecha de término | Respaldo jurídico | Registros |
---|---|---|---|---|---|
Dusanka Ivulic | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1341-2-LE15 | 2015-07-31 | 2015-08-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Raúl Montoya Solís | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID: 1439-3-L115 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Orellana | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 762-9-LE15 | 2015-07-21 | 2015-08-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Alejandro Silva Ramos | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID: 1439-3-L115 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Alex Vargas | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID: 1439-3-L115 | 2015-08-05 | 2015-08-11 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Alvial | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-5-L115 | 2015-07-24 | 2015-08-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Margarita Alejandra Lazo Alarcón | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-5-L115 | 2015-07-24 | 2015-08-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Leodan Zapata | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-5-L115 | 2015-07-24 | 2015-08-06 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Arraño Veas | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-3-L115 | 2015-07-15 | 2015-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
José Manuel Arroyo Sarabia | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación 1445-6-LE15 | 2015-07-13 | 2015-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pablo Andrés Gutiérrez | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación 1445-6-LE15 | 2015-07-13 | 2015-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mauricio Agustin Herrera Nuñez | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación 1445-6-LE15 | 2015-07-13 | 2015-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Francisco Javier Torrejon Silva | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-3-L115 | 2015-07-15 | 2015-08-05 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Antonio Adasme | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1442-2-L115 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Marcelo Andrés Raviola Romanini | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1442-2-L115 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Erik Rodolfo Rojas Ponce | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1442-2-L115 | 2015-07-15 | 2015-07-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sandra Aguilera Cáceres | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación 1900-1-LE15 | 2015-07-03 | 2015-07-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Renzo Obregón | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1900-1-LE15 | 2015-07-03 | 2015-07-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Sebastián Orellana | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1900-1-LE15 | 2015-07-03 | 2015-07-20 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Eduardo Díaz | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID-1900-2-L115 | 2015-07-01 | 2015-07-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Walter Muñoz Morgado | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-3-L115 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Fernando Navarro | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID-1900-2-L115 | 2015-07-01 | 2015-07-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Mariela Sandoval Figueroa | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID-1900-2-L115 | 2015-07-01 | 2015-07-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Verazay Juarez | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-3-L115 | 2015-07-09 | 2015-07-13 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Wilson Flores | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-1-L115 | 2015-06-10 | 2015-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Rodrigo Leyton | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-1-L115 | 2015-06-10 | 2015-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Viviana Villalobos Riquelme | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1441-1-L115 | 2015-06-10 | 2015-06-19 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristhian Ferrada Alonso | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID: 1448-3-LE15 "Puntos de red de voz datos para Pto. Montt" | 2015-05-12 | 2015-06-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carlos Gómez | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID: 1448-3-LE15 "Puntos de red de voz datos para Pto. Montt" | 2015-05-12 | 2015-06-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dafne Olivera Triviño | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID: 1448-3-LE15 "Puntos de red de voz datos para Pto. Montt" | 2015-05-12 | 2015-06-10 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Margarita Alejandra Lazo Alarcón | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-4-LE15 | 2015-05-13 | 2015-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Carla Núñez Sutil | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-4-LE15 | 2015-05-13 | 2015-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Gino Venegas | Integrante de Comisión Evaluadora Licitación ID 1446-4-LE15 | 2015-05-13 | 2015-05-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Katherine Rojas | ADL | 2024-05-15 | 2024-05-24 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Gonzalez | Subdirector (S) de Usuarios | 2023-11-01 | 2024-04-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Tomás Marín | Sub Director Departamento Usuarios | 2023-01-11 | 2023-11-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jorge León | Integrante Comisión Evaluadora ID 1037961-7-L123 | 2023-10-19 | 2023-10-26 | ÑUB-F-00269 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Oriana Plaza | Subdirectora (S) Administración y Finanzas | 2022-05-27 | 2023-09-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Claudia Trejo Rojas | Subdirectora (S) de Personas | 2022-05-23 | 2022-06-29 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dusanka Ivulic | Subdirectora (S) Programas | 2022-05-27 | 2022-06-25 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Nicolás Olivares | Subdirector (S) Administración y Finanzas | 2021-08-02 | 2022-05-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
María José Ruiz Ortiz | Subdirectora de Personas | 2019-07-24 | 2022-05-20 | Resolución Exenta RA 422/983/2019 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |
Patricia Díaz Domínguez | Subdirectora de Gestión de Programas | 2018-10-22 | 2022-03-01 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Jaime Francisco Tobar Cerda | Subdirector de Administración y Finanzas | 2017-07-17 | 2021-07-30 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Ramón Luis Mellado Quiroz | Subdirector de Desarrollo e Innovación | 2019-10-01 | 2021-03-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Ignacio Fernández Olavarría | Jefe de Auditoría Interna | 2017-08-28 | 2020-04-08 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Dusanka Ivulic | Subdirectora (s) de Gestión de Programas | 2020-02-03 | 2020-02-23 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pedro Guerra | Subdirector (s) de Desarrollo e Innovación | 2019-01-16 | 2019-10-31 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Cristian Arnolds Pérez | Asesor de la Dirección Ejecutiva del FOSIS | 2018-08-01 | 2019-09-27 | Ver documento | Audiencias Viajes Donativos |
Pilar Espinoza Guzmán | Subdirectora (s) de Personas | 2018-08-21 | 2019-07-23 | Resolución Exenta Personas 01547/2016 Ver documento |
Audiencias Viajes Donativos |